变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2022-07-29 |
章程修正案 | - | - | 2022-07-29 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 2022-07-29 |
地址 | 深圳市光明区马田街道石围社区石围工业大道001号C栋101 | 深圳市光明新区公明街道将石石围工业大道001号厂房3栋1楼A、B区部分 | 2022-07-29 |
注册资本 | 170 人民币( + 70% ) | 100 人民币 | 2020-05-25 |
注册资本 | 170,156( + 69.89097% ) | 100,156 | 2020-05-25 |
投资人 | 朱玉府 32.5(万元)19.117647%
唐雪华 137.5(万元)80.882353% | 朱玉府 20(万元)20%
唐雪华 80(万元)80% | 2020-05-25 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-22 | 2019-06-05 | 2020-05-25 |
成员 | 唐雪华
80(万元)80%
朱玉府
20(万元)20% | 唐雪华
67.5(万元)67.50%
杨汉林
32.5(万元)32.50% | 2019-06-11 |
成员 | 朱玉府(监事) | 杨汉林(监事) | 2019-06-11 |
投资人 | 朱玉府 20(万元)20% 唐雪华 80(万元)80% | 唐雪华 67.5(万元)67.50% 杨汉林 32.5(万元)32.50% | 2019-06-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-11 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-11 |
章程备案 | 2019-06-05 | 2017-04-28 | 2019-06-11 |
许可经营 | 电源外壳、散热器、铝型材、五金制品及配件的生产。 | 电子材料及产品的生产。 | 2017-09-18 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2017-09-18 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2017-09-18 |
一般经营项目 | 电源外壳、散热器、铝型材、五金制品及配件的销售;货物及技术进出口。 | 电子材料及产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2017-09-18 |
许可经营项目 | 电源外壳、散热器、铝型材、五金制品及配件的生产。 | 电子材料及产品的生产。 | 2017-09-18 |
名称变更 | 深圳市华伏五金制品有限公司 | 深圳市中景电子材料有限公司 | 2017-09-18 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2017-09-18 |
成员 | 唐雪华 | 杨雪开 | 2017-06-19 |
成员 | 唐雪华(总经理),唐雪华(执行董事) | 杨雪开(总经理),杨雪开(执行董事) | 2017-06-19 |
负责人 | 唐雪华 | 杨雪开 | 2017-06-19 |
高级管理人员备案 | 总经理:唐雪华 [新增]
执行董事:唐雪华 [新增] | 总经理:杨雪开 [退出]
执行董事:杨雪开 [退出] | 2017-06-19 |
负责人变更 | 法定代表人:唐雪华;
董事长:唐雪华;
总经理:唐雪华; | 法定代表人:杨雪开;
董事长:杨雪开;
总经理:杨雪开; | 2017-06-19 |
董事长或执行董事成员 | 唐雪华(执行董事) [新增] | 杨雪开(执行董事) [退出] | 2017-06-19 |
总经理 | 唐雪华(总经理) [新增] | 杨雪开(总经理) [退出] | 2017-06-19 |
期限 | 永续经营 | 自2007-01-23至2017-01-23 | 2017-05-09 |
期限变更 | 2007-01-23,, | 2007-01-23,2017-01-23,10 | 2017-05-09 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道将石石围工业大道001号厂房3栋1楼A、B区部分 | 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家工业区第七栋一楼 | 2017-05-09 |
期限变更 | 永续经营 | 从2007-01-23至2017-01-23 | 2017-05-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-28 | 1900-01-01 | 2017-05-09 |
统一社会信用代码 | *****3X2 | - | 2016-08-30 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-30 |
其他事项备案 | *****3X2 | - | 2016-08-30 |
一照一码升级 | | | 2016-08-30 |
一照一码换照 | | | 2016-08-30 |
股权 | 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% 唐雪华 67.5000(万元) 67.5000% | 谢国高 10(万元) 10% 唐雪华 57.5000(万元) 57.5000% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% | 2015-07-29 |
股权 | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
唐雪华 67.5( + 17.3913% )(万元)67.50% | 谢国高 10(万元)10% [退出]
唐雪华 57.5(万元)57.50%
杨汉林 32.5(万元)32.50% | 2015-07-29 |
其他事项备案 | 股东名称:唐雪华、出资额:67.500000、出资比例:67.500000;股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; | 股东名称:谢国高、出资额:10、出资比例:10;股东名称:唐雪华、出资额:57.500000、出资比例:57.500000;股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; | 2015-07-29 |
股权 | 谢国高 10(万元)10% [新增]
唐雪华 57.5(万元)57.50%
杨汉林 32.5(万元)32.50% | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
卢洪亮 10(万元)10% [退出]
唐雪华 57.5(万元)57.50% | 2015-01-23 |
其他事项备案 | 股东名称:谢国高、出资额:10、出资比例:10;股东名称:唐雪华、出资额:57.500000、出资比例:57.500000;股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; | 股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000;股东名称:唐雪华、出资额:57.500000、出资比例:57.500000;股东名称:卢洪亮、出资额:10、出资比例:10; | 2015-01-23 |
股权 | 谢国高 10(万元) 10% 唐雪华 57.5000(万元) 57.5000% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% | 卢洪亮 10(万元) 10% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% 唐雪华 57.5000(万元) 57.5000% | 2015-01-23 |
股权 | 卢洪亮 10(万元) 10% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% 唐雪华 57.5000(万元) 57.5000% | 唐雪华 32.5000(万元) 32.5000% 刘丽春 35(万元) 35% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% | 2014-09-18 |
股权 | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
卢洪亮 10(万元)10% [新增]
唐雪华 57.5( + 76.92308% )(万元)57.50% | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
唐雪华 32.5(万元)32.50%
刘丽春 35(万元)35% [退出] | 2014-09-18 |
其他事项备案 | 股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000;股东名称:唐雪华、出资额:57.500000、出资比例:57.500000;股东名称:卢洪亮、出资额:10、出资比例:10; | 股东名称:唐雪华、出资额:32.500000、出资比例:32.500000;股东名称:刘丽春、出资额:35、出资比例:35;股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; | 2014-09-18 |
投资人 | 杨汉林 32.5(万元)32.50% 唐雪华 32.5(万元)32.50% 刘丽春 35(万元)35% | 杨汉林 32.5(万元)32.50% 刘丽春 35(万元)35% 李卫祥 32.5(万元)32.50% | 2014-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:唐雪华、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; [新增]
股东名称:刘丽春、出资额:35、出资比例:35;
股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; | 股东名称:李卫祥、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; [退出]
股东名称:杨汉林、出资额:32.500000、出资比例:32.500000;
股东名称:刘丽春、出资额:35、出资比例:35; | 2014-03-26 |
投资人变更 | 名称:唐雪华,出资额:32.5,出资比例:32.5 [新增]
名称:刘丽春,出资额:35,出资比例:35
名称:杨汉林,出资额:32.5,出资比例:32.5 | 名称:杨汉林,出资额:32.5,出资比例:32.5
名称:刘丽春,出资额:35,出资比例:35
名称:李卫祥,出资额:32.5,出资比例:32.5 [退出] | 2014-03-26 |
股东(投资人) | 唐雪华 32.5000(万元) 32.5000% 刘丽春 35(万元) 35% 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% | 杨汉林 32.5000(万元) 32.5000% 刘丽春 35(万元) 35% 李卫祥 32.5000(万元) 32.5000% | 2014-03-26 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-29 |
股权 | 《建设项目环境影响审查批复》 [新增] | 深圳市宝安区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复 [退出] | 2013-11-27 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-27 |
股权 | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
刘丽春 35(万元)35% [新增]
李卫祥 32.5( - 51.85185% )(万元)32.50% | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
李卫祥 67.5(万元)67.50% | 2013-11-27 |
经营范围变更 | 电子材料及产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。^电子材料及产品的生产。 | 电子材料及产品的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2012]261180号有效期至2013年12月3日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) | 2013-11-27 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳市宝安区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复 | 2013-11-27 |
其他事项备案 | - | - | 2012-12-10 |
股权 | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
李卫祥 67.5( + 107.69231% )(万元)67.50% | 杨汉林 32.5(万元)32.50%
谭端科 10(万元)10% [退出]
刘艳莲 25(万元)25% [退出]
李卫祥 32.5(万元)32.50% | 2012-12-10 |
经营范围变更 | 电子材料及产品的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2012]261180号有效期至2013年12月3日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) | 电子材料及产品的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2011]260810号有效期至2012年8月10日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) | 2012-12-10 |
实收资本 | 100( + 400% ) | 20 | 2011-10-21 |
注册资本 | 100( + 400% ) | 20 | 2011-10-21 |
投资人 | 杨汉林 32.5(万元)32.50% 谭端科 10(万元)10% 刘艳莲 25(万元)25% 李卫祥 32.5(万元)32.50% | 谭端科 2(万元)10% 刘艳莲 5(万元)25% 杨汉林 6.5(万元)32.50% 李卫祥 6.5(万元)32.50% | 2011-10-21 |
投资人变更 | 名称:谭端科,出资额:10( + 400% ),出资比例:10
名称:刘艳莲,出资额:25( + 400% ),出资比例:25
名称:杨汉林,出资额:32.5( + 400% ),出资比例:32.5
名称:李卫祥,出资额:32.5( + 400% ),出资比例:32.5 | 名称:谭端科,出资额:2,出资比例:10
名称:杨汉林,出资额:6.5,出资比例:32.5
名称:刘艳莲,出资额:5,出资比例:25
名称:李卫祥,出资额:6.5,出资比例:32.5 | 2011-10-21 |
注册资本变更 | 100( + 400% ) | 20 | 2011-10-21 |
期限变更 | - | - | 2011-08-18 |
股权 | 杨雪开 [新增] | 汤孟辉 [退出] | 2011-08-18 |
负责人变更 | - | - | 2011-08-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-08-18 |
股权 | 杨汉林(监事),
杨雪开(总经理), [新增]
杨雪开(执行董事) [新增] | 汤孟辉(总经理), [退出]
汤孟辉(执行董事), [退出]
杨汉林(监事) | 2011-08-18 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2017-01-23 | 2011-08-18 |
股权 | 谭端科 2(万元)10% [新增]
刘艳莲 5( + 25% )(万元)25%
杨汉林 6.5( - 18.75% )(万元)32.50%
李卫祥 6.5(万元)32.50% [新增] | 杨汉林 8(万元)40%
刘艳莲 4(万元)20%
谭旭华 8(万元)40% [退出] | 2011-08-18 |
成员 | 杨汉林(监事),杨雪开(总经理),杨雪开(执行董事) | 汤孟辉(总经理),汤孟辉(执行董事),杨汉林(监事) | 2011-08-18 |
负责人 | 杨雪开 | 汤孟辉 | 2011-08-18 |
董事长或执行董事成员 | 杨雪开(执行董事) [新增] | 汤孟辉(执行董事) [退出] | 2011-08-18 |
高管人员 | 杨雪开(总经理) [新增] | 汤孟辉(总经理) [退出] | 2011-08-18 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家工业区第七栋一楼 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头了哥石宝安外贸轻工业区15号B一楼 | 2011-08-18 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2017-01-23 | 2011-08-18 |
经营范围变更 | 电子材料及产品的生产与销售(此项目凭建设项目环境影响审查批复深光环批[2011]260810号有效期至2012年8月10日);国内贸易;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) | 电子材料及产品的生产(不含抛光、除油、酸洗、喷漆)及销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 2011-08-18 |
其他事项备案 | ***** | *****23 | 2007-12-12 |
经营范围变更 | 电子材料及产品的生产(不含抛光、除油、酸洗、喷漆)及销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 电子材料及产品的生产(不含抛光、除油、酸洗、喷漆)及销售;国内商业、物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | 2007-12-12 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****23 | 2007-12-12 |