深圳市佳乐昌贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区新安街道办广深公路西侧鸿昌花园1栋5座04C(办公场所),我公司主要提供五金、电子产品的销售及技术开发;国内贸易、货物及技术进出口。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区新安街道办广深公路西侧鸿昌花园1栋5座04C(办公场所)
- 经理:
- 詹梓润
- 经理手机:
- 159****9014 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 15986739014@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市佳乐昌贸易有限公司 |
简称: | 佳乐昌 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 五金、电子产品的销售及技术开发;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^; |
营业执照号码: | 440306104872566 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2014-04-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2006年11月14日 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
所属分类: | 五金、交电批发 » 宝安区五金、交电批发 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区新安 |
顺企编码: | 38348028 |
深圳市佳乐昌贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
詹柏梁 | 60% | 人民币30.0万元 |
刘汉林 | 40% | 人民币20.0万元 |
深圳市佳乐昌贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2019-02-19 |
章程备案 | 2018-04-13T00:00:00 | - | 2018-04-20 |
期限变更 | 2006-11-14,, | 2006-11-14,2016-11-14,10 | 2018-04-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-13 | - | 2018-04-20 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-11-14至2016-11-14 | 2018-04-20 |
其他事项备案 | *****B | - | 2018-03-18 |
高级管理人员备案 | 执行董事:詹梓润 [新增] 总经理:詹柏梁 监事:刘汉林 | 执行董事:詹柏梁 [退出] 监事:刘汉林 总经理:詹柏梁 | 2014-04-30 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-30 |
负责人变更 | 法定代表人:詹梓润; 董事长:詹梓润; 总经理:詹柏梁; 监事:刘汉林; | 法定代表人:詹柏梁; 总经理:詹柏梁; 监事:刘汉林; 董事长:詹柏梁; | 2014-04-30 |
董事长或执行董事成员 | 詹梓润(执行董事) [新增] | 詹柏梁(执行董事) [退出] | 2014-04-30 |
商事登记换照 | 2014-04-30 | ||
董事成员 | 詹柏梁(总经理) 刘汉林(监事) 詹梓润(执行(常务)董事) | 刘汉林(监事) 詹柏梁(执行(常务)董事) 詹柏梁(总经理) | 2014-04-30 |
法定代表人 | 詹梓润 | 詹柏梁 | 2014-04-30 |
董事成员 | 詹柏梁(总经理) 刘汉林(监事) 詹梓润(执行(常务)董事) [新增] | 刘汉林(监事) 詹柏梁(执行(常务)董事) 詹柏梁(总经理) | 2014-04-30 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-30 |
投资人变更 | 名称:詹柏梁,出资额:30,出资比例:60 [新增] 名称:刘汉林,出资额:20,出资比例:40 [新增] | 名称:夏理保,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2010-08-13 |
名称变更 | 深圳市佳乐昌贸易有限公司 | 深圳市美保佳经贸有限公司 | 2010-08-13 |
监事信息 | 刘汉林(监事) [新增] | 夏晰文(监事) [退出] | 2010-08-13 |
董事长或执行董事成员 | 詹柏梁(执行董事) [新增] | 夏理保(执行董事) [退出] | 2010-08-13 |
高管人员 | 詹柏梁(总经理) [新增] | 夏理保(总经理) [退出] | 2010-08-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-08-13 |
经营范围变更 | 五金、电子产品的销售及技术开发;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 锌、铜、铝、五金机械配件、日用品的销售,国内商业、物资供销业。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目) | 2010-08-13 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****65 | 2010-08-13 |
深圳市佳乐昌贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘汉林 | 监事 |
詹梓润 | 执行(常务)董事 |
詹柏梁 | 总经理 |
本页是 [深圳市佳乐昌贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。