变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 陈守蔚
刘正国
张建伟
邹彩艳
张玉军 [新增] | 陈守蔚
郭建章 [退出]
刘正国
张建伟
邹彩艳 | 2020-12-30 |
经理备案 | 张玉军 [新增] | 张涛 [退出] | 2020-09-09 |
监事备案 | 田树勇 [新增] | 王栩 [退出] | 2020-09-09 |
董事备案 | 陈守蔚 [新增]
郭建章
刘正国
张建伟
邹彩艳 | 郭建章
刘正国
张建伟
周锡太 [退出]
邹彩艳 | 2020-09-09 |
董事备案 | 郭建章
刘正国
张建伟
周锡太
邹彩艳 | 郭建章
刘正国
张建伟
周锡太
邹彩艳 | 2020-05-26 |
法定代表人变更 | 刘正国 | 周锡太 | 2020-05-26 |
董事备案 | 郭建章(董事) [新增]
刘正国(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事)
张涛(经理) [新增]
周锡太(董事长) [新增]
邹彩艳(董事) | 郭建章(董事长兼经理) [退出]
刘正国(董事)
强小平(董事) [退出]
王栩(监事)
张建伟(董事)
邹彩艳(董事) | 2018-09-05 |
经理备案 | 郭建章(董事)
刘正国(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事)
张涛(经理) [新增]
周锡太(董事长) [新增]
邹彩艳(董事) | 郭建章(董事长兼经理)
刘正国(董事)
强小平(董事) [退出]
王栩(监事)
张建伟(董事)
邹彩艳(董事) | 2018-09-05 |
组织机构备案 | 郭建章(董事)
刘正国(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事)
张涛(经理) [新增]
周锡太(董事长) [新增]
邹彩艳(董事) | 郭建章(董事长兼经理)
刘正国(董事)
强小平(董事) [退出]
王栩(监事)
张建伟(董事)
邹彩艳(董事) | 2018-09-05 |
法定代表人变更 | 周锡太 | 郭建章 | 2018-09-05 |
财务负责人 | 陈木昌 | 财务负责人(变更前) | 2015-12-18 |
董事备案 | 郭建章,董事长兼经理,选举,是
刘正国,董事,选举, [新增]
强小平,董事,选举,
王栩,监事,选举,
张建伟,董事,选举, [新增]
邹彩艳,董事,选举, [新增] | 郭建章,董事,选举,
强小平,董事,选举,
王嘉川,董事,选举, [退出]
王栩,监事,选举,
徐盟,董事,选举, [退出]
蔺杰,董事长兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-18 |
经理备案 | 郭建章,董事长兼经理,选举,是 [新增]
刘正国,董事,选举, [新增]
强小平,董事,选举,
王栩,监事,选举,
张建伟,董事,选举, [新增]
邹彩艳,董事,选举, [新增] | 郭建章,董事,选举, [退出]
强小平,董事,选举,
王嘉川,董事,选举, [退出]
王栩,监事,选举,
徐盟,董事,选举, [退出]
蔺杰,董事长兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-18 |
组织机构备案 | 郭建章,董事长兼经理,选举,是 [新增]
刘正国,董事,选举, [新增]
强小平,董事,选举,
王栩,监事,选举,
张建伟,董事,选举, [新增]
邹彩艳,董事,选举, [新增] | 郭建章,董事,选举, [退出]
强小平,董事,选举,
王嘉川,董事,选举, [退出]
王栩,监事,选举,
徐盟,董事,选举, [退出]
蔺杰,董事长兼经理,选举,是 [退出] | 2015-12-18 |
法定代表人变更 | 郭建章 | 蔺杰 | 2015-12-18 |
组织机构备案 | 郭建章(董事长兼经理)
刘正国(董事) [新增]
强小平(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事) [新增]
邹彩艳(董事) [新增] | 郭建章(董事)
强小平(董事)
王嘉川(董事) [退出]
王栩(监事)
徐盟(董事) [退出]
蔺杰(董事长兼经理) [退出] | 2015-12-18 |
经理备案 | 郭建章(董事长兼经理);刘正国(董事);强小平(董事);王栩(监事);张建伟(董事);邹彩艳(董事); | 郭建章(董事);强小平(董事);王嘉川(董事);王栩(监事);徐盟(董事);蔺杰(董事长兼经理); | 2015-12-18 |
董事备案 | 郭建章(董事长兼经理);刘正国(董事);强小平(董事);王栩(监事);张建伟(董事);邹彩艳(董事); | 郭建章(董事);强小平(董事);王嘉川(董事);王栩(监事);徐盟(董事);蔺杰(董事长兼经理); | 2015-12-18 |
组织机构备案 | 郭建章(董事长兼经理);刘正国(董事);强小平(董事);王栩(监事);张建伟(董事);邹彩艳(董事); | 郭建章(董事);强小平(董事);王嘉川(董事);王栩(监事);徐盟(董事);蔺杰(董事长兼经理); | 2015-12-18 |
经理备案 | 郭建章(董事长兼经理)
刘正国(董事) [新增]
强小平(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事) [新增]
邹彩艳(董事) [新增] | 郭建章(董事)
强小平(董事)
王嘉川(董事) [退出]
王栩(监事)
徐盟(董事) [退出]
蔺杰(董事长兼经理) [退出] | 2015-12-18 |
董事备案 | 郭建章(董事长兼经理) [新增]
刘正国(董事) [新增]
强小平(董事)
王栩(监事)
张建伟(董事) [新增]
邹彩艳(董事) [新增] | 郭建章(董事) [退出]
强小平(董事)
王嘉川(董事) [退出]
王栩(监事)
徐盟(董事) [退出]
蔺杰(董事长兼经理) [退出] | 2015-12-18 |
股东变更 | 华证资产管理有限公司; | 华证资产管理有限公司; | 2015-12-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2014-12-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 变更前 | 2014-12-02 |