广州市天祺金属制品有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市南沙区灵山镇广珠路145号首层,我公司主要提供金属结构制造;金属日用杂品制造;建筑、家具用金属配件制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;金属建筑装饰材料制造;金属制品批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具批发;家具零售;日用塑料制品制造;塑料零件制造;...〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州市天祺金属制品有限公司 |
简称: | 天祺金属制品 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 金属结构制造;金属日用杂品制造;建筑、家具用金属配件制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;金属建筑装饰材料制造;金属制品批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具批发;家具零售;日用塑料制品制造;塑料零件制造;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440126000128661 |
发证机关: | 广州市南沙区市场和质量监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年07月06日 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 金属制品业 » 南沙区金属制品业 |
所属城市: | 广州企业网 » 南沙区 » 南沙区南沙 |
顺企编码: | 38355380 |
广州市天祺金属制品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄加恩 | 50% | 人民币50.0万元 |
莫宝娇 | 50% | 人民币50.0万元 |
广州市天祺金属制品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
财务负责人 | 郑桂花 | 财务负责人(变更前) | 2016-03-07 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-03-07 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-12-23 |
具体经营项目申报 | 金属结构制造;金属日用杂品制造;建筑、家具用金属配件制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;金属建筑装饰材料制造;金属制品批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具批发;家具零售;日用塑料制品制造;塑料零件制造;塑料制品批发;电子元件及组件制造;电子元器件零售;电子产品批发;其他纸制品制造;手工纸制造; | 制造、销售:结构性金属制品、日用金属制品、建筑用金属制品、家具、塑料制品、电子产品、纸制品。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营;涉及许可经营的未获得许可前不得经营) | 2014-12-23 |
经营范围 | 金属结构制造;金属日用杂品制造;建筑、家具用金属配件制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;金属建筑装饰材料制造;金属制品批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具批发;家具零售;日用塑料制品制造;塑料零件制造;塑料制品批发;电子元件及组件制造;电子元器件零售;电子产品批发;其他纸制品制造;手工纸制造; | 制造、销售:结构性金属制品、日用金属制品、建筑用金属制品、家具、塑料制品、电子产品、纸制品。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营;涉及许可经营的未获得许可前不得经营) | 2014-12-23 |
投资人(股权)变更 | 莫宝娇 | 龚鉴培 | 2013-03-14 |
经营场所 | 广州市南沙区灵山镇广珠路145号首层 | 广州市番禺区灵山镇广珠路145号首层 | 2013-03-14 |
名称变更 | 广州市天祺金属制品有限公司 | 广州市天奇金属制品有限公司 | 2013-03-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案 | 2013-03-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄加恩,监事,选举, ;莫宝娇,执行董事兼经理,选举,是; | 龚鉴培,执行董事,选举,是; | 2013-03-14 |
自然人股东 | ***** | ***** | 2010-09-09 |
经营范围 | 制造、销售:结构性金属制品、日用金属制品、建筑用金属制品、家具、塑料制品、电子产品、纸制品。(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营;涉及许可经营的未获得许可前不得经营) | 制造、销售:金属制品。(集装箱及箱式货车车箱除外)[经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营;涉及许可经营的未获得许可前不得经营] | 2010-09-07 |
组织机构变更 | 人民币:100万 | 人民币:20万 | 2008-04-11 |
注册资本(金)变更 | 人民币:100万 | 人民币:20万 | 2008-04-11 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 从200676到205676 | 从200676到200795 | 2007-09-07 |
广州市天祺金属制品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄加恩 | 监事 |
莫宝娇 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州市天祺金属制品有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。