惠州南湖假期旅行社有限公司,办公室地址位于客家侨都、粤东重镇惠州,惠州市麦科特大道73号安鸿商务大厦6层01号(办公),我旅行社主要提供许可经营项目:国内旅游业务、入境旅游业务。〓
联系方式
- 旅行社地址:
- 惠州市麦科特大道73号安鸿商务大厦6层01号(仅限办公)
- 经理:
- 林小娜
- 经理手机:
- 135****8824 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 120834344@qq.con
- 邮政编码:
- 516000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 惠州南湖假期旅行社有限公司 |
简称: | 南湖假期旅行社 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可经营项目:国内旅游业务、入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 441302000047958 |
发证机关: | 惠州市惠城区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-25 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年04月08日 |
注册资本: | 30万人民币元 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 惠州企业网 |
顺企编码: | 38684994 |
惠州南湖假期旅行社有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钟小燕 | 200万 | |
张远东 | 200万 | |
黄培青 | 100万 |
惠州南湖假期旅行社有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 惠州市惠城区东升一路3号中海水岸城花园第75栋2层01号 | 惠州市东兴一路惠州机场城市候机楼(综合楼)二楼2205号 | 2022-06-21 |
经营范围变更 | 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;票务代理;酒店预定;代办签证;会议服务;展览展示服务;旅游信息咨询;移民咨询服务;出国留学中介服务;销售:旅游工艺品(不含象牙及其制品);教育项目投资;餐饮管理与服务;景区投资与管理;国内贸易;电子商务;销售:化妆品、保健食品、保健用品、日用品、母婴用品、生鲜肉类(不含活禽)、水产品、农副产品、冷冻食品、电器;食品流通。 | 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;票务代理;酒店预定;代办签证;会议服务;展览展示服务;旅游信息咨询;移民咨询服务;出国留学中介服务;销售:旅游工艺品(不含象牙及其制品);教育项目投资;餐饮管理与服务;景区投资与管理;国内贸易。 | 2020-04-22 |
注册资本变更 | 500( + 150% ) | 200 | 2019-10-28 |
企业名称 | 广东惠航国际旅行社有限公司 | 惠州南湖假期国际旅行社有限公司 | 2019-10-28 |
注册资本 | 500( + 150% ) | 200 | 2019-10-28 |
注册资本变更 | 200( + 566.66667% ) | 30 | 2017-10-30 |
经营范围 | 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;票务代理;酒店预定;代办签证;会议服务;展览展示服务;旅游信息咨询;移民咨询服务;出国留学中介服务;销售:旅游工艺品(不含象牙及其制品);教育项目投资;餐饮管理与服务;景区投资与管理;国内贸易。 | 许可经营项目:国内旅游业务、入境旅游业务。 | 2017-10-30 |
企业名称 | 惠州南湖假期国际旅行社有限公司 | 惠州南湖假期旅行社有限公司 | 2017-10-30 |
注册资本 | 200( + 566.66667% ) | 30 | 2017-10-30 |
住所/经营场所 | 惠州市东兴一路惠州机场城市候机楼(综合楼)二楼2205号 | 惠州市麦科特大道73号安鸿商务大厦6层01号(仅限办公) | 2017-08-11 |
负责人变更 | 张远东 | 林小娜 | 2017-07-11 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-07-11 |
法定代表人 | 张远东 | 林小娜 | 2017-07-11 |
住所/经营场所 | 惠州市麦科特大道73号安鸿商务大厦6层01号(仅限办公) | 惠州市下埔麦地路73号愉景大厦4层01号 | 2014-12-09 |
住所变更 | 惠州市下埔麦地路73号愉景大厦4层01号 | 惠州市惠城区新岸路1号世贸大厦16层G号房(仅限办公) | 2013-03-20 |
住所变更 | 惠州市惠城区新岸路1号世贸大厦16层G号房(仅限办公) | 惠州市下埔新区7栋006号一楼1、2档 | 2012-02-14 |
股东备案 | 廖月娴,监事; [新增] 林小娜,执行董事,总经理 | 林小娜,执行董事,总经理; 蒲玉刚,监事 [退出] | 2012-02-14 |
高级管理人员备案 | 廖月娴,监事 [新增] 林小娜,执行董事,总经理 | 林小娜,执行董事,总经理 蒲玉刚,监事 [退出] | 2012-02-14 |
投资人变更 | 股东发生变更 | - | 2012-02-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-04-08 |
惠州南湖假期旅行社有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
廖月娴 | 监事 |
林小娜 | 执行董事,总经理 |
惠州南湖假期旅行社有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
广东惠航国际旅行社有限公司惠东吉隆门市部 | - | 2021-04-26 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司惠城网络门市部 | 惠州市东兴一路惠州机场城市候机楼(综合楼)二楼2207室 | 2020-03-17 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司惠阳门市部 | 惠州市惠阳区淡水万顺一路120号 | 2020-09-02 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司新丰江边营业部 | 新丰县丰城街道沿江西路12号一楼102 | 2019-11-29 00:00:00.000 |
惠州南湖假期国际旅行社有限公司北京分社 | 北京市丰台区纪家庙8号22号楼515房间 | 2019-09-16 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市莞城街道莞太路莞城段9号百达中心2号楼609室 | 2019-12-03 08:00:00.000 |
惠州南湖假期国际旅行社有限公司惠阳门市部 | 惠州市惠阳区淡水中山二路43号(注册地址) | 2017-10-19 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司汕头分公司 | 汕头市天山路80号东江花园综合楼A、B幢及连体2号楼403号(注册地址) | 2022-03-09 00:00:00.000 |
惠州南湖假期国际旅行社有限公司下角门市部 | 惠州市下角上湖塘第三栋101房(注册地址) | 2017-10-18 00:00:00.000 |
广东惠航国际旅行社有限公司河源分公司 | 河源市源城区建设大道与华达街交汇处东大财富中心904号(注册地址) | 2018-12-26 00:00:00.000 |
本页是 [惠州南湖假期旅行社有限公司] 在顺企网惠州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家旅行社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家旅行社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。