变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 章程 | - | 2022-09-18 |
业务范围变更 | 文化产业项目投资、开发;市场营销策划;市场信息咨询;市场调查;广告经营;书画、工艺品(不含象牙及制品)销售;计算机信息咨询、技术维护;软件开发及销售;网站设计、开发、运营及维护;电子商务;经营性互联网信息服务;音像制品制作;国内贸易;展览展示服务;旅行社经营;文化创意产业、旅游、经济信息咨询;文化艺术交流活动组织策划;商业活动策划;会务服务;销售:乐器、工艺品(不含象牙及制品)、动漫衍生产品;票务代理;网络工程;营业性演出;食品流通。(不含商场、仓库)许可项目:广播电视节目制作经营;互联网直播技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基于云平台的业务外包服务;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 文化产业项目投资、开发;市场营销策划;市场信息咨询;市场调查;广告经营;书画、工艺品(不含象牙及制品)销售;计算机信息咨询、技术维护;软件开发及销售;网站设计、开发、运营及维护;电子商务;经营性互联网信息服务;音像制品制作;国内贸易;展览展示服务;旅行社经营;文化创意产业、旅游、经济信息咨询;文化艺术交流活动组织策划;商业活动策划;会务服务;销售:乐器、工艺品(不含象牙及制品)、动漫衍生产品;票务代理;网络工程;营业性演出;食品流通。(不含商场、仓库)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-09-18 |
高级管理人员备案 | 沈雁炜(监事) [新增]
杨安贤(董事)
蔡锦花(监事会主席)
陈彬(董事长,董事,总经理)
马伟国(董事)
叶秀清(监事)
莫侠(监事)
王琰(监事) [新增] | 杨安贤(董事)
蔡锦花(监事会主席)
刘再如(监事) [退出]
陈彬(董事长,董事,总经理)
马伟国(董事)
叶秀清(监事)
莫侠(监事)
黄美玲(监事) [退出] | 2021-10-19 |
法定代表人变更 | 陈彬 | 李亚平 | 2020-06-16 |
名称变更 | 惠州报业传媒集团超网新媒体有限公司 | 惠州市超网传媒有限公司 | 2020-06-16 |
企业类型变更 | 1152 | 1110 | 2020-06-16 |
经营范围变更 | 文化产业项目投资、开发;市场营销策划;市场信息咨询;市场调查;广告经营;书画、工艺品(不含象牙及制品)销售;计算机信息咨询、技术维护;软件开发及销售;网站设计、开发、运营及维护;电子商务;经营性互联网信息服务;音像制品制作;国内贸易;展览展示服务;旅行社经营;文化创意产业、旅游、经济信息咨询;文化艺术交流活动组织策划;商业活动策划;会务服务;销售:乐器、工艺品(不含象牙及制品)、动漫衍生产品;票务代理;网络工程;营业性演出;食品流通。(不含商场、仓库) | 广告业务、会展业务。 | 2020-06-16 |
股东备案 | 蔡锦花,监事长;
陈彬,董事,董事长,总经理; [新增]
黄美玲,监事; [新增]
刘再如,监事;
马伟国,董事; [新增]
莫侠,监事; [新增]
杨安贤,董事;
叶秀清,监事 [新增] | 蔡锦花,监事长;
陈惠珍,监事; [退出]
李亚平,董事,董事长,总经理; [退出]
刘秋平,监事; [退出]
刘再如,监事;
卢锋立,监事; [退出]
谢秋明,董事; [退出]
杨安贤,董事 | 2020-06-16 |
住所变更 | 惠州市惠城区江北街道三新村新围路1号报业大厦1单元28层01号 | 惠州市江北22号小区文华一路惠州日报报业大厦七楼 | 2019-06-06 |
法定代表人变更 | 李亚平 | 周春 | 2019-01-21 |
法定代表人变更 | 周春 | 胡仲初 | 2016-06-15 |
股东备案 | 蔡锦花,监事长; [新增]
陈惠珍,监事;
刘秋平,监事; [新增]
刘再如,监事; [新增]
卢锋立,监事; [新增]
谢秋明,董事; [新增]
杨安贤,董事;
周春,董事,总经理,董事长 [新增] | 陈惠珍,监事;
胡仲初,董事长; [退出]
李俊,董事; [退出]
孙跃翔,董事,总经理; [退出]
谢雪玲,监事主任; [退出]
杨安贤,监事;
郑竹敏,监事; [退出]
邹碧芬,监事 [退出] | 2016-06-15 |
法定代表人 | 周春 | 胡仲初 | 2016-06-15 |
法定代表人变更 | 周春 | 胡仲初 | 2016-06-14 |
股东备案 | 蔡锦花,监事长; [新增]
陈惠珍,监事;
刘秋平,监事; [新增]
刘再如,监事; [新增]
卢锋立,监事; [新增]
谢秋明,董事; [新增]
杨安贤,董事;
周春,董事,总经理,董事长 [新增] | 陈惠珍,监事;
胡仲初,董事长; [退出]
李俊,董事; [退出]
孙跃翔,董事,总经理; [退出]
谢雪玲,监事主任; [退出]
杨安贤,监事;
郑竹敏,监事; [退出]
邹碧芬,监事 [退出] | 2016-06-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-05-26 |