变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 销售及网上销售:金属材料、塑料制品、针纺织品及原料、五金产品、非金属矿及制品、纸制品、家具、机械设备、木材、新型金属功能材料、化工产品(不含许可类化工产品)、食品销售;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;仓储代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | - | 2021-11-03 |
住所 | 汕头市(保税区)远洋路11号办公楼第3层307室 | - | 2021-11-03 |
业务范围变更 | 销售及网上销售:金属材料、塑料制品、针纺织品及原料、五金产品、非金属矿及制品、纸制品、家具、机械设备、木材、新型金属功能材料、化工产品(不含许可类化工产品)、食品销售;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;仓储代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:金属材料、塑料原料、塑料制品、针纺织品、五金交电、纸制品;食品销售;自有房产管理、出租;投资管理;电子商务咨询;股权投资;为企业的合并、债务重组提供策划咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-11-03 |
住所变更 | 汕头市(保税区)远洋路11号办公楼第3层307室 | 汕头市金砂东路国际商业大厦AB座401房之B11 | 2021-11-03 |
住所 | 汕头市金砂东路国际商业大厦AB座401房之B11 | - | 2018-07-17 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-07-17 |
住所/经营场所 | 汕头市金砂东路国际商业大厦AB座401房之B11 | 汕头市金砂东路国际商业大厦AB座401房之B08 | 2018-07-17 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2018-07-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-17 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-05-24 |
股东备案 | 李海伦,执行董事,经理;
邱秀君,监事 [新增] | 李海伦,执行董事,经理;
李辉明,监事 [退出] | 2016-05-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2016-05-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-05-24 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2016-05-24 |
经营范围 | 销售:金属材料、塑料原料、塑料制品、针纺织品、五金交电、纸制品;食品销售;自有房产管理、出租;投资管理;电子商务咨询;股权投资;为企业的合并、债务重组提供策划咨询;货物进出口、技术进出口。 | 销售:金属材料、塑料原料、塑料制品、针纺织品、五金交电、纸制品;食品销售;自有房产管理、出租;投资管理;货物进出口、技术进出口。 | 2016-05-24 |
注册资本(万元) | 1000 | 500 | 2016-02-23 |
经营范围 | 销售:金属材料、塑料原料、塑料制品、针纺织品、五金交电、纸制品;食品销售;自有房产管理、出租;投资管理;货物进出口、技术进出口。 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品;食品销售;货物进出口、技术进出口。 | 2016-02-23 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2016-02-23 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2016-02-23 |
经营范围 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品;食品销售;货物进出口、技术进出口。 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、化工原料(危险化学品除外);食品销售;货物进出口、技术进出口。 | 2014-09-11 |
经营范围 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、化工原料(危险化学品除外);食品销售;货物进出口、技术进出口。 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、化工原料(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2014-09-11 |
股东备案 | 李海伦,执行董事,经理; [新增]
李辉明,监事 [新增] | 谢和芝,监事; [退出]
杨瑞周,执行董事,经理 [退出] | 2013-09-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2013-09-30 |
经营范围变更 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、化工原料(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、塑料制品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-09-30 |
法定代表人变更 | 李海伦 | 杨瑞周 | 2013-09-30 |
住所变更 | 汕头市金砂东路国际商业大厦AB座401房之B08 | 汕头市龙湖区春泽庄北区4幢201房 | 2013-09-30 |
经营范围变更 | 销售:金属材料、普通机械、建筑材料、针纺织品、五金交电、百货、工艺美术品、服装、纸制品、塑料制品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、电子产品、家用电器、工艺品;销售:服装、饰品、塑料原料、化工产品及原料(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-05-29 |
住所变更 | 汕头市龙湖区春泽庄北区4幢201房 | 汕头市龙湖区珠津工业区马爷路大塭电排沟北侧厂房 | 2013-05-29 |
股东备案 | 谢和芝,监事; [新增]
杨瑞周,执行董事,经理 [新增] | 李海伦,执行董事,经理; [退出]
邱秀君,监事 [退出] | 2011-07-19 |
法定代表人变更 | 杨瑞周 | 李海伦 | 2011-07-19 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-07-19 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-06-10 |
股东备案 | 李海伦,执行董事,经理;
邱秀君,监事 [新增] | 李海伦,执行董事,经理;
郑锡鑫,监事 [退出] | 2010-06-10 |
经营范围变更 | 生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、电子产品、家用电器、工艺品;销售:服装、饰品、塑料原料、化工产品及原料(危险化学品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、电子产品、家用电器、工艺品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2009-09-24 |
名称变更 | 广东大新实业有限公司 | 汕头市世通玩具工艺有限公司 | 2009-09-24 |
注册资本变更 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2009-09-01 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-09-01 |
经营范围变更 | 生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、电子产品、家用电器、工艺品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 销售:塑胶玩具、塑料日用品、工艺品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);以下项目由分支机构经营:生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、工艺品[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。 | 2008-05-14 |
住所变更 | 汕头市龙湖区珠津工业区马爷路大塭电排沟北侧厂房 | 汕头市衡山路东侧商住楼201室(东树大厦北面) | 2008-05-14 |
经营期限变更 | - | 2007-04-01 | 2007-04-17 |
经营范围变更 | 销售:塑胶玩具、塑料日用品、工艺品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);以下项目由分支机构经营:生产、加工:塑胶玩具、塑料日用品、工艺品[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]。 | 销售:五金、交电、工艺美术品、纺织品、日用百货、塑料制品、纸及纸制品、陶瓷制品、建筑材料、金属材料、化工原料(化学危险物品除外),食品;经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。塑料制品加工(由分支机构经营)[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营] | 2006-01-24 |
名称变更 | 汕头市世通玩具工艺有限公司 | 汕头市明大经贸有限公司 | 2006-01-24 |