变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 钟良(董事)
李侨孟(董事长)
张元友(董事)
袁小平(总经理,董事)
汤永健(董事) [新增]
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 钟良(董事)
李侨孟(董事长)
张元友(董事)
袁小平(总经理,董事)
朱平(董事) [退出]
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 2022-06-28 |
高级管理人员备案 | 钟良(董事)
李侨孟(董事长)
张元友(董事)
袁小平(总经理,董事) [新增]
朱平(董事)
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 钟良(董事)
李侨孟(董事长)
张元友(董事)
何小明(总经理,董事) [退出]
朱平(董事)
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 2022-05-09 |
法定代表人变更 | 李侨孟 | 陈明志 | 2022-04-07 |
高级管理人员备案 | 钟良(董事)
李侨孟(董事长) [新增]
张元友(董事)
何小明(总经理,董事)
朱平(董事)
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 钟良(董事)
陈明志(董事长) [退出]
张元友(董事)
何小明(总经理,董事)
朱平(董事)
吴芳(监事)
张维刚(董事) | 2022-04-07 |
清算组备案 | 章程 | - | 2021-09-15 |
高级管理人员备案 | 钟良(董事)
陈明志(董事长)
张元友(董事) [新增]
何小明(总经理,董事)
朱平(董事) [新增]
吴芳(监事)
张维刚(董事) [新增] | 易岚(董事) [退出]
陈明志(董事长)
熊勇武(董事) [退出]
何小明(总经理,董事)
钟良(监事)
陈康宁(监事) [退出]
吴芳(董事)
蔡伟东(董事) [退出] | 2021-09-15 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-09-15 |
清算组备案 | 章程 | - | 2021-07-28 |
高级管理人员备案 | 易岚(董事)
陈明志(董事长)
熊勇武(董事)
何小明(总经理,董事) [新增]
钟良(监事)
陈康宁(监事)
吴芳(董事)
蔡伟东(董事) | 易岚(董事)
熊勇武(董事)
马明骥(经理,董事) [退出]
陈康宁(监事)
陈明志(董事长)
吴芳(董事)
蔡伟东(董事)
钟良(监事) | 2021-07-28 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-07-28 |
法定代表人变更 | 陈明志 | 张晓红 | 2021-03-09 |
高级管理人员备案 | 易岚(董事)
熊勇武(董事)
马明骥(经理,董事)
陈康宁(监事)
陈明志(董事长) [新增]
吴芳(董事)
蔡伟东(董事)
钟良(监事) | 吴芳(董事)
蔡伟东(董事)
钟良(监事)
熊勇武(董事)
马明骥(董事,经理)
陈康宁(监事)
易岚(董事)
张晓红(董事长) [退出] | 2021-03-09 |
其他事项备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-08-20 |
业务范围变更 | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务;房屋租赁;劳务派遣;为劳动者介绍用人单位,为用人单位推荐劳动者,为用人单位和个人提供职业介绍信息服务,组织开展现场招聘会,开展网络招聘,开展高级人才寻访服务;人力资源供求信息的收集和发布,人力资源管理咨询,人力资源评测,人力资源服务外包;培训、教育成果展览的策划与代理;为邮电行业提供内部职业技能培训及相关辅导培训服务;教育咨询,礼仪服务,劳务承包服务;货物装卸搬运,仓储服务;设计、创作、代理、发布国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-08-20 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-08-20 |
高级管理人员备案 | 吴芳(董事)
易岚(董事) [新增]
张晓红(董事长)
钟良(监事)
熊勇武(董事)
马明骥(经理,董事)
陈康宁(监事)
蔡伟东(董事) | 张晓红(董事长)
钟良(监事)
熊勇武(董事)
马明骥(董事,经理)
陈康宁(监事)
吴芳(董事)
吴永佳(董事) [退出]
蔡伟东(董事) | 2019-06-03 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 章程 | 2019-05-13 |
股东变更 | 中邮资本管理有限公司 [新增] | 北京中邮资产管理有限公司 [退出] | 2019-05-13 |
高级管理人员备案 | 张晓红(董事长) [新增]
钟良(监事)
熊勇武(董事)
马明骥(经理,董事)
陈康宁(监事)
吴芳(董事)
吴永佳(董事)
蔡伟东(董事) | 熊勇武(董事)
马明骥(董事,经理)
陈康宁(监事)
吴芳(董事)
吴永佳(董事)
蔡伟东(董事)
郑森海(董事长) [退出]
钟良(监事) | 2019-04-29 |
法定代表人 | 张晓红 | 郑森海 | 2019-04-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-12-14 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-12-14 |
企业类型变更 | 1152 | 1190 | 2017-12-14 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-12-14 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2017-12-14 |
监事备案 | 章程 | 章程 | 2017-10-20 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2015-09-21 |
股东备案 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,监事;
马志雄,董事,经理;
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
熊勇武,董事;
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,监事;
黄华杰,监事; [退出]
马志雄,董事,经理;
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
熊勇武,董事;
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 2015-09-21 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2015-09-21 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-09-21 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2015-09-21 |
董事备案 | 蔡伟东,董事
陈康宁,监事
黄华杰,监事
马志雄,董事,经理 [新增]
吴芳,董事
吴永佳,董事
熊勇武,董事 [新增]
郑森海,董事长
钟良,监事 | 蔡伟东,董事
陈康宁,董事,总经理
黄华杰,监事
李雄,董事 [退出]
吴芳,董事
吴永佳,董事
郑森海,董事长
钟良,监事 | 2015-01-07 |
董事备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2015-01-07 |
董事备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2014-08-04 |
监事备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2014-08-04 |
董事备案 | 蔡伟东,董事
陈康宁,董事,总经理
黄华杰,监事
李雄,董事
吴芳,董事
吴永佳,董事
郑森海,董事长
钟良,监事 | 蔡伟东,董事
陈康宁,董事,总经理
黄华杰,监事
李雄,董事
吴芳,董事
吴永佳,董事
张宗武,董事 [退出]
郑森海,董事长
钟良,监事 | 2014-08-04 |
股东备案 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,监事;
黄华杰,监事;
马志雄,董事,经理; [新增]
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
熊勇武,董事; [新增]
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,董事,总经理;
黄华杰,监事;
李雄,董事; [退出]
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 2014-05-23 |
股东备案 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,董事,总经理;
黄华杰,监事;
李雄,董事;
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 蔡伟东,董事;
陈康宁,董事,总经理;
黄华杰,监事;
李雄,董事;
吴芳,董事;
吴永佳,董事;
张宗武,董事; [退出]
郑森海,董事长;
钟良,监事 | 2014-05-23 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2014-05-23 |
监事备案 | 章程修正案 [新增] | 2012-09-07 [退出] | 2014-04-03 |
董事备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2014-04-03 |
董事备案 | 蔡伟东,董事 [新增]
陈康宁,董事,总经理
黄华杰,监事
李雄,董事
吴芳,董事 [新增]
吴永佳,董事
张宗武,董事
郑森海,董事长
钟良,监事 | 陈康宁,董事,总经理
冯小强,董事 [退出]
甘露,董事 [退出]
黄华杰,监事
李雄,董事
吴永佳,董事
张晓红,董事 [退出]
张宗武,董事
郑森海,董事长
钟良,监事 | 2014-04-03 |
法定代表人变更 | 郑森海 | 周贤胜 | 2013-07-10 |
股东备案 | 陈康宁,董事,总经理;
冯小强,董事;
甘露,董事;
黄华杰,监事;
李雄,董事;
吴永佳,董事;
张晓红,董事;
张宗武,董事;
郑森海,董事长; [新增]
钟良,监事 | 陈康宁,董事,总经理;
冯小强,董事;
甘露,董事;
黄华杰,监事;
李雄,董事;
吴永佳,董事;
张晓红,董事;
张宗武,董事;
钟良,监事;
周贤胜,董事长 [退出] | 2013-07-10 |
法定代表人变更 | 周贤胜 | 温少祺 | 2012-09-07 |
股东备案 | 陈康宁,董事,总经理;
冯小强,董事;
甘露,董事;
黄华杰,监事;
李雄,董事; [新增]
吴永佳,董事;
张晓红,董事;
张宗武,董事;
钟良,监事;
周贤胜,董事长 [新增] | 陈康宁,董事,总经理;
冯小强,董事;
甘露,董事;
黄华杰,监事;
温少祺,董事长; [退出]
吴永佳,董事;
张晓红,董事;
张宗武,董事;
钟良,监事 | 2012-09-07 |
章程备案 | 2012-09-07 | 2010-04-19 | 2012-09-07 |
经营范围变更 | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务;房屋租赁。 | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务。 | 2009-11-17 |
章程备案 | 2009-11-17 | 2009-08-04 | 2009-11-17 |
注册资本变更 | 69368.4323( + 123.15115% ) | 31085.85 | 2009-08-04 |
章程备案 | 2009-08-04 | - | 2009-08-04 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-08-04 |
经营期限变更 | - | 2008-06-11 | 2008-10-08 |
注册资本变更 | 31085.85( - 35.18169% ) | 47958.44 | 2008-10-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-10-08 |
股东变更 | 投资者名称:广东省邮政公司,出资额(万元):47342.7000( + 7588.7485% ),币种:人民币,出资比例:98.72%,投资人实缴额(万元):47342.7,投资者名称:广东省邮政广告有限公司,出资额(万元):615.7400,币种:人民币,出资比例:1.28%,投资人实缴额(万元):615.74 | 投资者名称:广东省邮政广告有限公司,出资额(万元):615.7400,币种:人民币,出资比例:1.28%,投资人实缴额(万元):615.74,投资者名称:广东省邮政局,出资额(万元):47342.7000,币种:人民币,出资比例:98.72%,投资人实缴额(万元):47342.7 | 2007-07-10 |
经营期限变更 | 2008-06-11 | 2007-06-11 | 2007-07-10 |
经营范围变更 | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务。 | 以自有资金投资信息业、酒店业、运输业、仓储业、印刷业;计算机软件开发及相关技术转让,计算机维护及保养;销售:电子产品及通信设备(不含广播电视发射设备、接收设施),家用电器,百货,五金、交电,其它食品(不含烟酒),印刷设备,纸,纸制品,文教用品,集邮品的设计、销售;通信设备租赁、安装;网络系统集成的技术服务;网络设备代理;室内装饰;汽车租赁,汽车车身清洁服务;票务代理;以上相关的信息咨询服务。 | 2006-07-25 |
法定代表人变更 | 温少祺 | 邵智宝 | 2006-07-25 |
经营期限变更 | 2007-06-11 | 2006-06-11 | 2006-07-25 |
名称变更 | 广东信源集团有限公司 | 广东信源发展有限责任公司 | 2006-03-03 |
经营期限变更 | 2006-06-11 | 2005-06-11 | 2005-06-13 |