变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3031 | - | 2022-03-30 |
住所变更 | 珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3031 | 珠海市横琴新区荣澳道83号3幢(横琴金融产业服务基地5号楼)1-T | 2022-03-30 |
章程备案 | 2022-3-29 | - | 2022-03-30 |
股东变更 | 珠海华发投资控股集团有限公司;
亨通集团有限公司;
北京猎象资本管理有限公司;
珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙) | 珠海华发投资控股集团有限公司;
北京猎象资本管理有限公司;
珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙);
广东明珠集团深圳投资有限公司; [退出]
亨通集团有限公司 | 2022-03-30 |
高级管理人员备案 | 周吉林(总经理)
艾小勇(董事)
范秋栢(董事)
郭飚(董事)
罗衔(董事) [新增]
艾宜(监事) [新增]
崔巍(董事长) | 周吉林(总经理)
艾小勇(董事)
范秋栢(董事)
孔令依(监事) [退出]
郭飚(董事)
叶宁(董事) [退出]
崔巍(董事长) | 2020-11-02 |
股东变更 | 珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙);
广东明珠集团深圳投资有限公司;
亨通集团有限公司;
珠海华发投资控股集团有限公司; [名称变更]
北京猎象资本管理有限公司 | 北京猎象资本管理有限公司;
珠海华发投资控股有限公司;
珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙);
广东明珠集团深圳投资有限公司;
亨通集团有限公司 | 2020-11-02 |
经营范围 | 章程记载的经营范围:以自有资金从事房地产项目投资、开发;物业管理、销售及出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | - | 2020-07-09 |
住所 | 珠海市横琴新区荣澳道83号3幢(横琴金融产业服务基地5号楼)1-T | - | 2020-07-09 |
法定代表人 | 崔巍 | - | 2020-07-09 |
高级管理人员备案 | 周吉林(总经理) [新增]
艾小勇(董事) [新增]
范秋栢(董事) [新增]
孔令依(监事) [新增]
郭飚(董事) [新增]
叶宁(董事) [新增]
崔巍(董事长) [新增] | - | 2020-07-09 |
股东变更 | 北京猎象资本管理有限公司;
珠海华发投资控股有限公司;
珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙);
广东明珠集团深圳投资有限公司;
亨通集团有限公司 | 珠海华发投资控股有限公司;
珠海禹天投资管理合伙企业(有限合伙);
广东明珠集团深圳投资有限公司;
亨通集团有限公司;
北京猎象资本管理有限公司 | 2020-07-09 |
住所变更 | 珠海市横琴新区荣澳道83号3幢(横琴金融产业服务基地5号楼)1-T | 横琴金融产业服务基地5号楼1-T | 2020-07-09 |
法定代表人变更 | 崔巍 | 吴志坚 | 2020-07-09 |
业务范围变更 | 章程记载的经营范围:以自有资金从事房地产项目投资、开发;物业管理、销售及出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 章程记载的经营范围:从事房地产项目投资、开发;物业管理、销售及出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-07-09 |
高级管理人员备案 | 艾小勇,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
吴志坚,董事长
叶宁,董事
周吉林,总经理 | 艾小勇,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
吴志坚,董事长
谢辉,董事
周吉林,总经理 | 2019-09-05 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2019-09-05 |
高级管理人员备案 | 艾小勇,董事
邓海龙,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
吴志坚,董事长
周吉林,总经理 | 艾小勇,董事
邓海龙,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
谢辉,董事长,总经理 | 2017-10-23 |
法定代表人变更 | - | 1 | 2017-10-23 |
法定代表人变更 | 江苏省吴江市 | 珠海市 | 2017-10-23 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 [新增] | - | 2017-10-23 |
高级管理人员备案 | 艾小勇,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
吴志坚,董事长
谢辉,董事
周吉林,总经理 | 艾小勇,董事
邓海龙,董事
范秋栢,董事
郭飚,董事
孔令依,监事
吴志坚,董事长
周吉林,总经理 | 2017-10-23 |
股东备案 | 艾小勇,董事;
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
吴志坚,董事长;
叶宁,董事; [新增]
周吉林,总经理 | 艾小勇,董事;
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
吴志坚,董事长;
谢辉,董事; [退出]
周吉林,总经理 | 2017-10-23 |
股东备案 | 艾小勇,董事;
邓海龙,董事;
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
吴志坚,董事长; [新增]
周吉林,总经理 [新增] | 艾小勇,董事;
邓海龙,董事;
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
谢辉,董事长,总经理 [退出] | 2017-10-23 |
股东备案 | 艾小勇,董事;
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
吴志坚,董事长;
谢辉,董事; [新增]
周吉林,总经理 | 艾小勇,董事;
邓海龙,董事; [退出]
范秋栢,董事;
郭飚,董事;
孔令依,监事;
吴志坚,董事长;
周吉林,总经理 | 2017-10-23 |
法定代表人 | 吴志坚 | 谢辉 | 2017-10-23 |
章程备案 | 章程 | - | 2017-07-05 |
股东变更 | 股东发生备案 [新增] | - | 2017-07-05 |
章程备案 | 章程 | - | 2015-11-24 |