深圳真兴生物产业管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区西丽街道科技园北区朗山二号路6号赛霸电子505,我公司主要提供生物技术开发;经济信息咨询。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区西丽街道科技园北区朗山二号路6号赛霸电子505
- 固定电话:
- 0755-86142521 未核实,仅供参考
- 经理:
- 程立仁
- 电子邮件:
- liuhxapple688@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-86142521 |
电子邮箱 | liuhxapple688@163.com |
座机号码 | 0755-86142226 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳真兴生物产业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
程立仁 | 100% | 人民币425万元 |
深圳真兴生物产业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 425人民币( + 112.5% ) | 200人民币 | 2020-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-24 | 2019-05-21 | 2020-09-08 |
投资人 | 程立仁 425(万元)100% | 程立仁 200(万元)100% | 2020-09-08 |
注册资本 | 425,156( + 112.41232% ) | 200,156 | 2020-09-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-08 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3099号中国储能大厦4101 | 深圳市南山区桃源街道西丽留仙大道1183号南山云谷创新产业园南风楼A座302 | 2020-09-08 |
投资人 | 程立仁 200(万元)100% | 彭宇 200(万元)100% | 2019-06-03 |
负责人 | 程立仁 | 彭宇 | 2019-06-03 |
成员 | 程立仁 200(万元)100% | 彭宇 200(万元)100% | 2019-06-03 |
成员 | 程立仁 | 彭宇 | 2019-06-03 |
成员 | 程立仁(执行董事) | 彭宇(执行董事) | 2019-06-03 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-03 |
章程备案 | 2019-05-21 | 2018-10-10 | 2019-06-03 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-03 |
投资人 | 彭宇 200(万元)100% | 程立仁 200(万元)100% | 2018-11-29 |
负责人 | 彭宇 | 程立仁 | 2018-11-29 |
成员 | 彭宇 200(万元)100% | 程立仁 200(万元)100% | 2018-11-29 |
成员 | 彭宇 | 程立仁 | 2018-11-29 |
成员 | 刘艳玲(监事),彭宇(执行董事) | 程立仁(执行董事),彭宇(监事) | 2018-11-29 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:彭宇; 监事:刘艳玲; 法定代表人:彭宇; | 法定代表人:程立仁; 监事:彭宇; 董事长:程立仁; 股东:程立仁; | 2018-11-29 |
投资人变更 | 股东名称:彭宇、出资额:200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:程立仁、出资额:200、出资比例:100; [退出] | 2018-11-29 |
高级管理人员备案 | 监事:刘艳玲 [新增] 执行董事:彭宇 [新增] | 监事:彭宇 [退出] 执行董事:程立仁 [退出] | 2018-11-29 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道西丽留仙大道1183号南山云谷创新产业园南风楼A座302 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区朗山二号路6号赛霸电子505 | 2018-11-29 |
章程备案 | 2018-10-10 | 2018-09-19 | 2018-11-29 |
投资人 | 程立仁 200(万元)100% | 程立仁 200(万元)100% | 2018-09-28 |
投资人变更 | 股东名称:程立仁、出资额:200、出资比例:100; | 股东名称:程立仁、出资额:200、出资比例:100; | 2018-09-28 |
章程备案 | 2018-09-19 | 2016-12-26 | 2018-09-28 |
成员 | 刘海霞(总经理) | 程建武(总经理) | 2017-03-22 |
成员 | 刘海霞 | 刘海霞 | 2017-03-22 |
其他事项备案 | 工商联络员:刘海霞;总经理:刘海霞; | 总经理:程建武;工商联络员:刘海霞; | 2017-03-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘海霞 [新增] | 总经理:程建武 [退出] | 2017-03-22 |
指定联系人 | 刘海霞 | 刘海霞 | 2017-03-22 |
总经理 | 刘海霞(总经理) [新增] | 程建武(总经理) [退出] | 2017-03-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-22 |
高管人员 | 刘海霞(总经理) [新增] 程立仁(执行(常务)董事) 彭宇(监事) | 程立仁(执行(常务)董事) 程建武(总经理) [退出] 彭宇(监事) | 2017-03-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2016-12-26 | 2014-01-06 | 2017-01-19 |
章程 | - | - | 2017-01-19 |
经营范围 | 生物技术开发;经济信息咨询(以上不含限制项目)。^ | 生物技术开发;健康养生咨询(不含医疗、诊疗行为)、经济信息咨询(以上不含限制项目)。^ | 2017-01-19 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区朗山二号路6号赛霸电子505 | 深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心3803-B | 2017-01-19 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-12-15 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-12-15 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-12-15 |
一照一码升级 | - | - | 2016-12-15 |
成员 | 程建武(总经理),彭宇(监事),程立仁(执行董事) | 彭宇(监事),刘艳玲(执行董事),叶青(总经理) | 2014-01-22 |
负责人 | 程立仁 | 刘艳玲 | 2014-01-22 |
负责人变更 | - | - | 2014-01-22 |
指定联系人 | 程立仁 | 刘艳玲 | 2014-01-22 |
指定联系人 | 程建武(总经理), 彭宇(监事), 程立仁(执行董事) | 彭宇(监事), 刘艳玲(执行董事), 叶青(总经理) | 2014-01-22 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-01-22 |
指定联系人 | 刘海霞 | - | 2014-01-22 |
董事长或执行董事成员 | 程立仁(执行董事) [新增] | 刘艳玲(执行董事) [退出] | 2014-01-22 |
高管人员 | 程建武(总经理) [新增] | 叶青(总经理) [退出] | 2014-01-22 |
名称变更 | 深圳真兴生物产业管理有限公司 | 深圳真兴精细化工有限公司 | 2014-01-22 |
经营范围变更 | 生物技术开发;健康养生咨询(不含医疗、诊疗行为)、经济信息咨询(以上不含限制项目)。^ | 精细化工产品的技术开发、技术咨询与销售(不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目)。 | 2014-01-22 |
投资人 | 程立仁 200(万元)100% | 刘现军 70(万元)35% 程立仁 130(万元)65% | 2011-02-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2011-02-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-02-18 |
成员 | 彭宇(监事),刘艳玲(执行董事),叶青(总经理) | 彭宇(监事),刘艳玲(执行董事),刘现军(总经理) | 2011-02-18 |
成员 | 程立仁 200(万元)100% | 刘现军 70(万元)35% 程立仁 130(万元)65% | 2011-02-18 |
投资人变更 | 名称:程立仁,出资额:200( + 53.84615% ),出资比例:100 | 名称:刘现军,出资额:70,出资比例:35 [退出] 名称:程立仁,出资额:130,出资比例:65 | 2011-02-18 |
高管人员 | 叶青(总经理) [新增] | 刘现军(总经理) [退出] | 2011-02-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2011-02-18 |
负责人 | 刘艳玲 | 程立仁 | 2009-07-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-07-21 |
负责人变更 | - | - | 2009-07-21 |
成员 | 刘艳玲 | 程立仁 | 2009-07-21 |
成员 | 彭宇(监事),刘艳玲(执行董事),刘现军(总经理) | 彭宇(监事),程立仁(执行董事),刘现军(总经理) | 2009-07-21 |
董事长或执行董事成员 | 刘艳玲(执行董事) [新增] | 程立仁(执行董事) [退出] | 2009-07-21 |
其他事项备案 | - | - | 2008-08-28 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2008-08-28 |
股权 | 刘现军 70(万元)35% [新增] 程立仁 130( - 35% )(万元)65% | 程立仁 200(万元)100% | 2008-08-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2008-08-28 |
本页是 [深圳真兴生物产业管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。