深圳市安托山科技园物业管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井沙二社区新沙路沙二高科技工业园22号(办公场所),我公司主要提供兴办实业;物业管理,自有房屋租赁,国内商业、物资供销业。^;
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市安托山科技园物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市安托山投资发展有限公司 | 70% | 人民币140万元 |
深圳市安托山混凝土管桩有限公司 | 30% | 人民币60万元 |
深圳市安托山科技园物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自2008-03-28至2028-03-28 | 2018-03-08 |
成员 | 梁洪波(执行董事),梁海颜(总经理),杨琳(监事) | 梁锡武(董事长),梁锡武(总经理),梁爱萍(监事),杨琳(董事),梁海颜(董事) | 2018-03-08 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 梁洪波 | 梁锡武 | 2018-03-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:梁洪波; 总经理:梁海颜; 监事:杨琳; 董事长:梁洪波; | 董事长:梁锡武; 总经理:梁锡武; 法定代表人:梁锡武; 监事:梁爱萍; 其他:杨琳; 其他:梁海颜; | 2018-03-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:梁洪波 [新增] 总经理:梁海颜 [新增] 监事:杨琳 [新增] | 董事:杨琳 [退出] 总经理:梁锡武 [退出] 董事长:梁锡武 [退出] 董事:梁海颜 [退出] 监事:梁爱萍 [退出] | 2018-03-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-03-28,, | 2008-03-28,2028-03-28,20 | 2018-03-08 |
监事信息 | 杨琳(监事) [新增] | 梁爱萍(监事) [退出] | 2018-03-08 |
其他董事信息 | - | 梁海颜(董事) 杨琳(董事) | 2018-03-08 |
总经理 | 梁海颜(总经理) [新增] | 梁锡武(总经理) [退出] | 2018-03-08 |
董事长或执行董事成员 | 梁洪波(执行董事) [新增] | 梁锡武(董事长) [退出] | 2018-03-08 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从2008-03-28至2028-03-28 | 2018-03-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-07 | 1900-01-01 | 2018-03-08 |
成员 | 梁海颜(董事),梁锡武(董事长),杨琳(董事),梁锡武(总经理),梁爱萍(监事) | 杨琳(董事),梁锡武(总经理),梁爱萍(监事),梁爱颜(董事),梁锡武(董事),杨琳(董事长) | 2016-11-08 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 梁锡武 | 杨琳 | 2016-11-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:梁锡武; 董事长:梁锡武; 其他董事:杨琳; 总经理:梁锡武; 其他董事:梁海颜; 监事:梁爱萍; | 法定代表人:杨琳; 其他董事:杨琳; 其他董事:梁锡武; 监事:梁爱萍; 其他董事:梁爱颜; 总经理:梁锡武; 董事长:杨琳; | 2016-11-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:梁锡武 监事:梁爱萍 董事:梁海颜 [新增] 董事长:梁锡武 董事:杨琳 | 总经理:梁锡武 董事:杨琳 监事:梁爱萍 董事长:杨琳 董事:梁爱颜 [退出] 董事:梁锡武 | 2016-11-08 |
董事长或执行董事成员 | 梁锡武(董事长) [新增] | 杨琳(董事长) [退出] | 2016-11-08 |
董事成员 | 杨琳(董事) 梁锡武(总经理) 梁锡武(董事长) 梁爱萍(监事) 梁海颜(董事) [新增] | 杨琳(董事) 杨琳(董事长) 梁锡武(董事) 梁爱萍(监事) 梁爱颜(董事) [退出] 梁锡武(总经理) | 2016-11-08 |
董事成员 | 杨琳(董事) 梁锡武(总经理) 梁锡武(董事长) 梁爱萍(监事) 梁海颜(董事) | 杨琳(董事) 杨琳(董事长) 梁锡武(董事) 梁爱萍(监事) 梁爱颜(董事) 梁锡武(总经理) | 2016-11-08 |
法定代表人(负责人) | 梁锡武 | 杨琳 | 2016-11-08 |
一照一码升级 | 2016-06-07 | ||
一照一码换照 | 2016-06-07 | ||
统一社会信用代码 | 0XG | - | 2016-06-07 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-07 |
其他事项备案 | 0XG | - | 2016-06-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-07 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-27 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-27 |
商事登记换照 | 2014-06-27 |
深圳市安托山科技园物业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁爱萍 | 监事 |
梁锡武 | 董事长 |
杨琳 | 董事 |
梁海颜 | 董事 |
梁锡武 | 总经理 |
本页是 [深圳市安托山科技园物业管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关物业管理公司