深圳捷邦达投资管理顾问有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区桂园街道红宝路京基一百D栋蔡屋围金龙大厦2004A,我公司主要提供企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、实业项目投资咨询、经济信息咨询;计算机软件的技术开发。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳捷邦达投资管理顾问有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
捷邦(中国)有限公司 | 1200万香港元 |
深圳捷邦达投资管理顾问有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道凤凰社区华丽路1002号丽斯大厦六层3号6807C | 深圳市罗湖区桂园街道红宝路京基一百D栋蔡屋围金龙大厦2004A | 2021-07-07 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2021-07-07 |
负责人 | 潘广仁 | 关振均 | 2020-11-19 |
成员 | 潘广仁(总经理),潘广仁(执行董事) | 李俊(总经理),关振均(执行董事) | 2020-11-19 |
升级换照 | - | - | 2020-11-19 |
董事长或执行董事成员 | 潘广仁(总经理), [新增] 潘广仁(执行董事) [新增] | 李俊(总经理), [退出] 关振均(执行董事) [退出] | 2020-11-19 |
负责人 | 潘广仁 [新增] | 关振均 [退出] | 2020-11-19 |
总经理 | 潘广仁(总经理), [新增] 潘广仁(执行董事) [新增] | 李俊(总经理), [退出] 关振均(执行董事) [退出] | 2020-11-19 |
负责人变更 | 法定代表人:关振均;董事长:关振均; | 法定代表人:欧振均;董事长:欧振均; | 2017-04-20 |
高级管理人员备案 | 执行董事:关振均; | 执行董事:欧振均; | 2017-04-20 |
法定代表人 | 关振均 | 欧振均 | 2017-04-20 |
成员 | 关振均 | 欧振均 | 2017-04-20 |
成员 | 关振均(执行董事) | 欧振均(执行董事) | 2017-04-20 |
负责人 | 关振均 | 欧振均 | 2017-04-20 |
负责人变更 | 法定代表人:关振均; 董事长:关振均; | 法定代表人:欧振均; 董事长:欧振均; | 2017-04-20 |
高级管理人员备案 | 执行董事:关振均 [新增] | 执行董事:欧振均 [退出] | 2017-04-20 |
董事长或执行董事成员 | 关振均(执行董事) [新增] | 欧振均(执行董事) [退出] | 2017-04-20 |
董事成员 | 关振均(执行(常务)董事) [新增] 李俊(总经理) 王雨恒(监事) | 李俊(总经理) 欧振均(执行(常务)董事) [退出] 王雨恒(监事) | 2017-04-20 |
地址变更 | 深圳市罗湖区桂园街道红宝路京基一百D栋蔡屋围金龙大厦2004A | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区南浦路051号203(仅限办公) | 2017-01-22 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2017-01-22 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2017-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | - | - | 2017-01-22 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-22 |
一照一码升级 | 2017-01-22 | ||
住所 | 深圳市罗湖区桂园街道红宝路京基一百D栋蔡屋围金龙大厦2004A | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区南浦路051号203(仅限办公) | 2017-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-01-22 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-08-16 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道上寮社区南浦路051号203(仅限办公) | 深圳市福田区八卦四路庆安航空大厦1314#(仅限办公) | 2012-06-11 |
成员 | 欧振均 | 孙延辉 | 2011-06-08 |
负责人变更 | - | - | 2011-06-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-06-08 |
成员 | 李俊(总经理),欧振均(执行董事),王雨恒(监事) | 孙延辉(执行董事),王雨恒(监事),李俊(总经理) | 2011-06-08 |
负责人 | 欧振均 | 孙延辉 | 2011-06-08 |
董事长或执行董事成员 | 欧振均(执行董事) [新增] | 孙延辉(执行董事) [退出] | 2011-06-08 |
负责人变更 | - | - | 2011-04-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-04-25 |
成员 | 孙延辉 | 欧振均 | 2011-04-25 |
成员 | 孙延辉(执行董事),王雨恒(监事),李俊(总经理) | 王雨恒(监事),李俊(总经理),欧振均(执行董事) | 2011-04-25 |
负责人 | 孙延辉 | 欧振均 | 2011-04-25 |
董事长或执行董事成员 | 孙延辉(执行董事) [新增] | 欧振均(执行董事) [退出] | 2011-04-25 |
住所 | 深圳市福田区八卦四路庆安航空大厦1314#(仅限办公) | 深圳市福田区彩田南路福建大厦B座2205号 | 2010-12-14 |
负责人变更 | - | - | 2010-10-15 |
成员 | 欧振均 | 李俊 | 2010-10-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-10-15 |
成员 | 王雨恒(监事),李俊(总经理),欧振均(执行董事) | 李俊(执行董事),王雨恒(监事),李俊(总经理) | 2010-10-15 |
负责人 | 欧振均 | 李俊 | 2010-10-15 |
董事长或执行董事成员 | 欧振均(执行董事) [新增] | 李俊(执行董事) [退出] | 2010-10-15 |
成员 | 李俊 | 蔡九梅 | 2010-01-19 |
负责人变更 | - | - | 2010-01-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-01-19 |
成员 | 李俊(执行董事),王雨恒(监事),李俊(总经理) | 王雨恒(监事),李俊(总经理),蔡九梅(执行董事) | 2010-01-19 |
负责人 | 李俊 | 蔡九梅 | 2010-01-19 |
董事长或执行董事成员 | 李俊(执行董事) [新增] | 蔡九梅(执行董事) [退出] | 2010-01-19 |
实收资本 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2009-11-20 |
负责人变更 | - | - | 2009-09-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-09-14 |
成员 | 蔡九梅 | 李俊 | 2009-09-14 |
成员 | 王雨恒(监事),李俊(总经理),蔡九梅(执行董事) | 李俊(执行董事),王雨恒(监事),李俊(总经理) | 2009-09-14 |
负责人 | 蔡九梅 | 李俊 | 2009-09-14 |
经营范围变更 | 企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、实业项目投资咨询、经济信息咨询(以上不含限制项目);计算机软件的技术开发。 | 果蔬、电子产品、计算机软硬件的技术开发、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);经济信息咨询。 | 2009-09-14 |
名称变更 | 深圳捷邦达投资管理顾问有限公司 | 深圳利钊贸易有限公司 | 2009-09-14 |
董事长或执行董事成员 | 蔡九梅(执行董事) [新增] | 李俊(执行董事) [退出] | 2009-09-14 |
其他事项备案 | 2011-03-02 | 2009-06-02 | 2009-08-04 |
实收资本 | 300 | 0 | 2009-08-04 |
证照有效期限 | 2011-03-02 | 2009-06-02 | 2009-08-04 |
深圳捷邦达投资管理顾问有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王雨恒 | 监事 |
欧振均 | 执行(常务)董事 |
李俊 | 总经理 |
本页是 [深圳捷邦达投资管理顾问有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关管理咨询公司