变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 名称:梁儒金,出资额:50,出资比例:100 | 名称:梁文锋,出资额:8.5,出资比例:17名称:梁儒寿,出资额:16.5,出资比例:33名称:梁儒金,出资额:25,出资比例:50 | 2018-06-13 |
股权和公证书 | - | - | 2018-06-13 |
投资人 | 梁儒金 50(万元)100% | 梁文锋 8.5(万元)17% 梁儒寿 16.5(万元)33% 梁儒金 25(万元)50% | 2018-06-13 |
投资人变更 | 股东名称:梁儒金、出资额:50( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:梁文锋、出资额:8.500000、出资比例:17; [退出]
股东名称:梁儒金、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:梁儒寿、出资额:16.500000、出资比例:33; [退出] | 2018-06-13 |
股权变更和公证书 | - | - | 2018-06-13 |
投资人变更 | 名称:梁儒金,出资额:50( + 100% ),出资比例:100 | 名称:梁文锋,出资额:8.5,出资比例:17 [退出]
名称:梁儒寿,出资额:16.5,出资比例:33 [退出]
名称:梁儒金,出资额:25,出资比例:50 | 2018-06-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-06-13 |
其他事项备案 | - | - | 2018-06-13 |
投资人变更 | - | - | 2018-06-13 |
章程备案 | 2018-06-05 | 1900-01-01 | 2018-06-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-06-13 |
期限 | 永续经营 | 从2009-08-14至2020-09-14 | 2016-09-08 |
期限 | 自2009-08-14至5000-01-01 | 自2009-08-14至2020-09-14 | 2016-09-08 |
期限变更 | 2009-08-14,5000-01-01 | 2009-08-14,2020-09-14 | 2016-09-08 |
期限变更 | 永续经营 | 从2009-08-14至2020-09-14 | 2016-09-08 |
经营期限 | 永续经营 | 自2009年8月14日起至2020年9月14日止 | 2016-09-08 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道南昌伟业创新工业区E栋三楼301 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城工业区F栋2楼 | 2016-09-08 |
一照一码升级 | | | 2016-08-04 |
一照一码换照 | | | 2016-08-04 |
统一社会信用代码 | *****X | - | 2016-08-04 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-04 |
其他事项备案 | *****X | - | 2016-08-04 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-04 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-10 |
名称变更 | 深圳市正鸿达塑胶电子有限公司 | 深圳市锋特尔电机有限公司 | 2012-11-21 |
经营范围变更 | 塑胶产品、五金产品、五金模具、电子零配件的生产与销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 电机、马达、串激电机、交流电机、微型电机、微型马达、直流电机、小家电的生产及销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2012-11-21 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城工业区F栋2楼 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍二路万力华工业园三楼B | 2012-11-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-08-07 |
股权 | 梁儒金 [新增] | 梁儒寿 [退出] | 2012-08-07 |
期限变更 | - | - | 2012-08-07 |
负责人变更 | - | - | 2012-08-07 |
其他事项备案 | - | - | 2012-08-07 |
股权 | 梁文锋(监事), [新增]
梁儒金(总经理), [新增]
梁儒金(执行董事) [新增] | 梁儒寿(执行董事), [退出]
梁儒寿(总经理), [退出]
周根池(监事) [退出] | 2012-08-07 |
股权 | 梁文锋 8.5(万元)17%
梁儒金 25(万元)50% [新增]
梁儒寿 16.5( - 60.24096% )(万元)33% | 梁文锋 8.5(万元)17%
梁儒寿 41.5(万元)83% | 2012-08-07 |
成员 | 梁文锋(监事),梁儒金(总经理),梁儒金(执行董事) | 梁儒寿(执行董事),梁儒寿(总经理),周根池(监事) | 2012-08-07 |
负责人 | 梁儒金 | 梁儒寿 | 2012-08-07 |
董事长或执行董事成员 | 梁儒金(执行董事) [新增] | 梁儒寿(执行董事) [退出] | 2012-08-07 |
高管人员 | 梁儒金(总经理) [新增] | 梁儒寿(总经理) [退出] | 2012-08-07 |
监事信息 | 梁文锋(监事) [新增] | 周根池(监事) [退出] | 2012-08-07 |
期限变更 | 2009-08-14,2020-09-14 | 2009-08-14,2010-09-14 | 2010-12-09 |
其他事项备案 | 2020-09-14 | 2010-09-14 | 2010-12-09 |
期限 | 从2009-08-14至2020-09-14 | 从2009-08-14至2010-09-14 | 2010-12-09 |
期限 | 自2009-08-14至2020-09-14 | 自2009-08-14至2010-09-14 | 2010-12-09 |
期限变更 | 从2009-08-14至2020-09-14 | 从2009-08-14至2010-09-14 | 2010-12-09 |
证照有效期限 | 2020-09-14 | 2010-09-14 | 2010-12-09 |
其他事项备案 | - | - | 2010-03-30 |
股权 | 梁文锋 8.5(万元)17% [新增]
梁儒寿 41.5(万元)83% | 周根池 8.5(万元)17% [退出]
梁儒寿 41.5(万元)83% | 2010-03-30 |
其他事项备案 | - | - | 2010-01-12 |
股权 | 梁儒寿(执行董事),
梁儒寿(总经理),
周根池(监事) [新增] | 温培赞(监事), [退出]
梁儒寿(执行董事),
梁儒寿(总经理) | 2010-01-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-01-12 |
股权 | 周根池 8.5(万元)17%
梁儒寿 41.5( + 151.51515% )(万元)83% | 周根池 8.5(万元)17%
梁儒寿 16.5(万元)33%
温培赞 25(万元)50% [退出] | 2010-01-12 |
成员 | 梁儒寿(执行董事),梁儒寿(总经理),周根池(监事) | 温培赞(监事),梁儒寿(执行董事),梁儒寿(总经理) | 2010-01-12 |
监事信息 | 周根池(监事) [新增] | 温培赞(监事) [退出] | 2010-01-12 |