变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2019-07-23 |
成员 | 王勇刚(执行董事),郭娥佴(监事),王勇刚(总经理) | 彭健邦(执行董事),彭健邦(总经理),谭云凤(监事) | 2019-07-23 |
投资人 | 王勇刚 300(万元)100% | 深圳市动声集团有限公司 300(万元)100% | 2019-07-23 |
负责人 | 王勇刚 | 彭健邦 | 2019-07-23 |
章程备案 | 2019-07-22 | 2019-03-05 | 2019-07-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2019-07-23 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-23 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-23 |
投资人 | 深圳市动声集团有限公司 300(万元)100% | 湘赢未来(深圳)投资控股有限公司 300(万元)100% | 2019-03-14 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市动声集团有限公司、出资额:300、出资比例:100; [新增] | 股东名称:湘赢未来(深圳)投资控股有限公司、出资额:300、出资比例:100; [退出] | 2019-03-14 |
章程备案 | 2019-03-05 | 2018-12-11 | 2019-03-14 |
一般经营项目 | 教育信息咨询;教育软件、计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件开发;数据库及计算机网络维护;软件系统集成,信息服务业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。 | 计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件开发;数据库及计算机网络维护;软件系统集成,信息服务业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。 | 2018-12-11 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2018-12-11 |
成员 | 谭云凤(监事) | 徐桦(监事) | 2018-12-11 |
投资人 | 湘赢未来(深圳)投资控股有限公司 300(万元)100% | 徐桦 90(万元)30%
彭健邦 210(万元)70% | 2018-12-11 |
高级管理人员备案 | 监事:谭云凤 [新增] | 监事:徐桦 [退出] | 2018-12-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-12-11 |
投资人变更 | 股东名称:湘赢未来(深圳)投资控股有限公司、出资额:300、出资比例:100; [新增] | 股东名称:徐桦、出资额:90、出资比例:30; [退出]
股东名称:彭健邦、出资额:210、出资比例:70; [退出] | 2018-12-11 |
- | 教育信息咨询;教育软件、计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件开发;数据库及计算机网络维护;软件系统集成,信息服务业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。 | 计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件开发;数据库及计算机网络维护;软件系统集成,信息服务业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。 | 2018-12-11 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2018-12-11 |
章程备案 | 2018-12-11 | 2018-01-18 | 2018-12-11 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋1201 | 深圳市南山区南山街道南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦1栋4D17 | 2018-12-11 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2018-01-19 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2018-01-19 |
地址变更 | 深圳市南山区南山街道南海大道西桂庙路北阳光华艺大厦1栋4D17 | 深圳市南山区高新区南环路29号留学生创业大厦23楼03号 | 2018-01-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-18 | - | 2018-01-19 |
经营范围变更 | 计算机软硬件产品的技术开发、技术咨询及技术维护;游戏软件开发;数据库及计算机网络维护;软件系统集成,信息服务业务;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易,货物及技术进出口。^ | 电子产品、网络产品、计算机软硬件产品的技术开发、销售、租赁、上门安装,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品);系统集成;网页设计;电脑平面设计;文化活动策划;经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);汽车租赁。^ | 2013-04-28 |
实收资本 | 300( + 328.57143% ) | 70 | 2013-04-25 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-25 |
股权 | 彭健邦 210(万元)70% [新增]
徐桦 90(万元)30% [新增] | 李志成 150(万元)50% [退出]
安静仪 150(万元)50% [退出] | 2013-01-10 |
成员 | 彭健邦(执行董事),徐桦(监事),彭健邦(总经理) | 李志成(执行董事),安静仪(监事),李志成(总经理) | 2013-01-10 |
负责人 | 彭健邦 | 李志成 | 2013-01-10 |
其他事项备案 | 2014-04-07 | 2012-04-07 | 2013-01-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-01-10 |
负责人变更 | - | - | 2013-01-10 |
证照有效期限 | 2014-04-07 | 2012-04-07 | 2013-01-10 |
高管人员 | 彭健邦(总经理) [新增] | 李志成(总经理) [退出] | 2013-01-10 |
董事长或执行董事成员 | 彭健邦(执行董事) [新增] | 李志成(执行董事) [退出] | 2013-01-10 |
监事信息 | 徐桦(监事) [新增] | 安静仪(监事) [退出] | 2013-01-10 |
股权 | 李志成 150(万元)50% [新增]
安静仪 150(万元)50% [新增] | 徐桦 150(万元)50% [退出]
杨少白 150(万元)50% [退出] | 2012-11-05 |
成员 | 李志成(执行董事),安静仪(监事),李志成(总经理) | 杨少白(监事),徐桦(执行董事),徐桦(总经理) | 2012-11-05 |
负责人 | 李志成 | 徐桦 | 2012-11-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-11-05 |
负责人变更 | - | - | 2012-11-05 |
其他事项备案 | - | - | 2012-11-05 |
章程备案 | - | - | 2012-11-05 |
监事信息 | 安静仪(监事) [新增] | 杨少白(监事) [退出] | 2012-11-05 |
高管人员 | 李志成(总经理) [新增] | 徐桦(总经理) [退出] | 2012-11-05 |
董事长或执行董事成员 | 李志成(执行董事) [新增] | 徐桦(执行董事) [退出] | 2012-11-05 |
股权 | 徐桦 150(万元)50%
杨少白 150( + 66.66667% )(万元)50% | 杨少白 90(万元)30%
刘鹏 60(万元)20% [退出]
徐桦 150(万元)50% | 2011-05-17 |
成员 | 杨少白(监事),徐桦(执行董事),徐桦(总经理) | 杨少白(监事),徐桦(总经理),刘鹏(执行董事) | 2011-05-17 |
负责人 | 徐桦 | 刘鹏 | 2011-05-17 |
其他事项备案 | - | - | 2011-05-17 |
负责人变更 | - | - | 2011-05-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-05-17 |
期限变更 | - | - | 2011-05-17 |
董事长或执行董事成员 | 徐桦(执行董事) [新增] | 刘鹏(执行董事) [退出] | 2011-05-17 |
地址变更 | 深圳市南山区高新区南环路29号留学生创业大厦23楼03号 | 深圳市福田区车公庙天祥大厦9B1-53(仅限办公) | 2011-05-17 |