深圳市天香佳贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区东门街道湖贝路湖润大厦2204,我公司主要提供酒店用品、酒吧用具的购销及国内贸易。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市天香佳贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李明山 | 45% | 人民币11.25万元 |
吴广旺 | 30% | 人民币7.5万元 |
韩会昌 | 25% | 人民币6.25万元 |
深圳市天香佳贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限 | 永续经营 | 自2009-02-26至2019-02-26 | 2019-10-29 |
期限 | 永续经营 | 自2009-02-26至2019-02-26 | 2019-10-29 |
章程备案 | 2019-10-22 | 2013-08-20 | 2019-10-29 |
期限变更 | 2009-02-26,, | 2009-02-26,2019-02-26,10 | 2019-10-29 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南新路12号中丝园2栋绸庄202-1 | 深圳市罗湖区东门街道湖贝路湖润大厦2204 | 2019-10-29 |
统一社会信用代码 | *****J | - | 2017-01-05 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2017-01-05 |
其他事项备案 | *****J | - | 2017-01-05 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-05 |
一照一码升级 | 2017-01-05 | ||
一照一码换照 | 2017-01-05 | ||
监事成员 | 韩会昌(监事) 李明山(执行(常务)董事) 李明山(总经理) | 李明山(总经理) 李明山(执行(常务)董事) 陈兆联(监事) | 2017-01-04 |
股东(投资人) | 韩会昌 6.2500(万元) 25% 李明山 11.2500(万元) 45% 吴广旺 7.5000(万元) 30% | 陈兆联 8.2500(万元) 33% 李明山 8.5000(万元) 34% 吴广旺 8.2500(万元) 33% | 2017-01-04 |
成员 | 韩会昌 6.25(万元)25% 吴广旺 7.5(万元)30% 李明山 11.25(万元)45% | 陈兆联 8.25(万元)33% 李明山 8.5(万元)34% 吴广旺 8.25(万元)33% | 2017-01-04 |
成员 | 韩会昌(监事),李明山(执行董事),李明山(总经理) | 陈兆联(监事),李明山(总经理),李明山(执行董事) | 2017-01-04 |
投资人 | 李明山 11.25(万元)45% 韩会昌 6.25(万元)25% 吴广旺 7.5(万元)30% | 李明山 8.5(万元)34% 陈兆联 8.25(万元)33% 吴广旺 8.25(万元)33% | 2017-01-04 |
投资人变更 | 股东名称:韩会昌、出资额:6.250000、出资比例:25; [新增] 股东名称:李明山、出资额:11.250000( + 32.35294% )、出资比例:45; 股东名称:吴广旺、出资额:7.500000( - 99091% )、出资比例:30; | 股东名称:吴广旺、出资额:8.250000、出资比例:33; 股东名称:李明山、出资额:8.500000、出资比例:34; 股东名称:陈兆联、出资额:8.250000、出资比例:33; [退出] | 2017-01-04 |
高级管理人员备案 | 监事:韩会昌 [新增] 总经理:李明山 执行董事:李明山 | 总经理:李明山 执行董事:李明山 监事:陈兆联 [退出] | 2017-01-04 |
监事信息 | 韩会昌(监事) [新增] | 陈兆联(监事) [退出] | 2017-01-04 |
投资人变更 | 名称:李明山,出资额:11.25( + 32.35294% ),出资比例:45 名称:韩会昌,出资额:6.25,出资比例:25 [新增] 名称:吴广旺,出资额:7.5( - 99091% ),出资比例:30 | 名称:陈兆联,出资额:8.25,出资比例:33 [退出] 名称:吴广旺,出资额:8.25,出资比例:33 名称:李明山,出资额:8.5,出资比例:34 | 2017-01-04 |
股东 | 韩会昌 6.2500(万元) 25% [新增] 李明山 11.2500( + 32.35294% )(万元) 45% 吴广旺 7.5000( - 99091% )(万元) 30% | 陈兆联 8.2500(万元) 33% [退出] 李明山 8.5000(万元) 34% 吴广旺 8.2500(万元) 33% | 2017-01-04 |
监事成员 | 韩会昌(监事) [新增] 李明山(执行(常务)董事) 李明山(总经理) | 李明山(总经理) 李明山(执行(常务)董事) 陈兆联(监事) [退出] | 2017-01-04 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-20 |
地址变更 | 深圳市罗湖区东门街道湖贝路湖润大厦2204 | 深圳市罗湖区湖贝路2139号湖润大厦1307室 | 2013-08-20 |
指定联系人 | 李明山 | - | 2013-08-20 |
期限变更 | - | - | 2011-05-09 |
股东 | 陈兆联 8.25( + 150% )(万元)33% 李明山 8.5( + 150% )(万元)34% 吴广旺 8.25( + 150% )(万元)33% | 李明山 3.4(万元)34% 陈兆联 3.3(万元)33% 吴广旺 3.3(万元)33% | 2011-05-09 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2011-02-26 | 2011-05-09 |
实收资本 | 25( + 400% ) | 5 | 2011-05-09 |
注册资本 | 25( + 150% ) | 10 | 2011-05-09 |
投资人 | 李明山 8.5(万元)34% 陈兆联 8.25(万元)33% 吴广旺 8.25(万元)33% | 李明山 3.4(万元)34% 吴广旺 3.3(万元)33% 陈兆联 3.3(万元)33% | 2011-05-09 |
注册资本变更 | 25( + 150% ) | 10 | 2011-05-09 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2011-02-26 | 2011-05-09 |
投资人变更 | 名称:陈兆联,出资额:8.25( + 150% ),出资比例:33 名称:吴广旺,出资额:8.25( + 150% ),出资比例:33 名称:李明山,出资额:8.5( + 150% ),出资比例:34 | 名称:李明山,出资额:3.4,出资比例:34 名称:陈兆联,出资额:3.3,出资比例:33 名称:吴广旺,出资额:3.3,出资比例:33 | 2011-05-09 |
深圳市天香佳贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
韩会昌 | 监事 |
李明山 | 执行(常务)董事 |
李明山 | 总经理 |
本页是 [深圳市天香佳贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。