变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
补照 | - | - | 2022-09-09 |
期限 | 2011-01-11,2031-01-11, | 2011-01-11,2021-01-11,10 | 2021-07-01 |
期限 | 自2011-01-11至2031-01-11 | 自2011-01-11至2021-01-11 | 2021-07-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-29 | 2020-01-12 | 2021-07-01 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-01 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号 沛鸿大厦A2-513 | 深圳市南山区西丽镇官龙村综合楼A栋厂房201E区 | 2020-01-19 |
章程备案 | 2020-01-12 | 2013-04-18 | 2020-01-19 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道宝立方研发大厦B栋L7-07号 | 深圳市宝安区西乡街道宝兴路21号万骏经贸大厦415 | 2017-07-07 |
前置许可信息 | 《拍卖经营批准证书》《电子认证服务许可证》《文物拍卖许可证》《认证机构批准书》 | 《拍卖经营批准证书》《电子认证服务许可证》 | 2017-07-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-26 | 1900-01-01 | 2017-07-07 |
一照一码换照 | *****L | - | 2017-03-20 |
统一社会信用代码 | *****L | - | 2017-03-20 |
其他事项备案 | *****L | - | 2017-03-20 |
一照一码换照 | - | - | 2017-03-20 |
一照一码换照 | | | 2017-03-20 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道宝兴路21号万骏经贸大厦415 | 深圳市宝安区西乡街道龙光世纪大厦A栋15楼A16 | 2016-09-26 |
清算组成员 | - | - | 2016-01-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2015-11-20 |
投资人变更 | 名称:青岛新星科技有限公司,出资额:408,出资比例:100 [新增] | 名称:郑子韬,出资额:200,出资比例:49 [退出]
名称:北京中斗科技股份有限公司,出资额:208,出资比例:51 [退出] | 2015-11-20 |
董事长或执行董事成员 | 王守顺(执行董事) [新增] | 何平(执行董事) [退出] | 2015-11-20 |
监事信息 | 王守坤(监事) [新增] | 张华(监事) [退出] | 2015-11-20 |
高管人员 | 王守顺(总经理) [新增] | 何平(总经理) [退出] | 2015-11-20 |
投资人变更 | 名称:郑子韬,出资额:200,出资比例:49 [新增]
名称:北京中斗科技股份有限公司,出资额:208,出资比例:51 | 名称:柴珍,出资额:10,出资比例:2.45 [退出]
名称:郑云湘,出资额:15,出资比例:3.675 [退出]
名称:冯春,出资额:10,出资比例:2.45 [退出]
名称:方万胜,出资额:15,出资比例:3.675 [退出]
名称:李静,出资额:25,出资比例:6.125 [退出]
名称:韦继国,出资额:65,出资比例:15.925 [退出]
名称:张澜舟,出资额:30,出资比例:7.35 [退出]
名称:梁建辉,出资额:15,出资比例:3.675 [退出]
名称:北京中斗科技股份有限公司,出资额:208,出资比例:51
名称:陈光德,出资额:15,出资比例:3.675 [退出] | 2015-09-24 |
监事信息 | 张华(监事) [新增] | 张澜舟(监事) [退出] | 2015-09-24 |
高管人员 | 何平(总经理) [新增] | 韦继国(总经理) [退出] | 2014-11-25 |
注册资本变更 | 408( + 104% ) | 200 | 2013-10-30 |
实收资本 | 408( + 104% ) | 200 | 2013-10-30 |
监事信息 | 张澜舟(监事) [新增] | 陈光德(监事) [退出] | 2013-10-30 |
董事长或执行董事成员 | 何平(执行董事) [新增] | 方万胜(执行董事) [退出] | 2013-10-30 |
投资人变更 | 名称:柴珍,出资额:10,出资比例:2.45
名称:郑云湘,出资额:15,出资比例:3.675
名称:冯春,出资额:10,出资比例:2.45
名称:方万胜,出资额:15,出资比例:3.675
名称:李静,出资额:25,出资比例:6.125
名称:韦继国,出资额:65,出资比例:15.925
名称:张澜舟,出资额:30,出资比例:7.35
名称:梁建辉,出资额:15,出资比例:3.675
名称:北京中斗科技股份有限公司,出资额:208,出资比例:51 [新增]
名称:陈光德,出资额:15,出资比例:3.675 | 名称:冯春,出资额:10,出资比例:5
名称:柴珍,出资额:10,出资比例:5
名称:郑云湘,出资额:15,出资比例:7.5
名称:韦继国,出资额:65,出资比例:32.5
名称:张澜舟,出资额:30,出资比例:15
名称:梁建辉,出资额:15,出资比例:7.5
名称:陈光德,出资额:15,出资比例:7.5
名称:李静,出资额:25,出资比例:12.5
名称:方万胜,出资额:15,出资比例:7.5 | 2013-10-30 |
商事登记换照 | - | - | 2013-05-16 |
经营范围变更 | 多媒体教育软件的技术开发;网络技术设计与开发;计算机软硬件技术开发、销售;软件系统集成及销售;网页设计;工艺品、文具的设计、开发和销售;文化活动策划;文化交流策划;教育信息咨询;企业管理咨询;企业形象设计;商务信息咨询;企业信息化工程设计;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 网络技术设计与开发;计算机软硬件技术开发、销售;软件的设计、开发与销售;游戏软件的开发与销售;软件系统集成;企业信息化工程设计;网页设计;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-05-16 |
名称变更 | 深圳市益智源教育科技有限公司 | 深圳市乌龙网络技术有限公司 | 2013-05-16 |
出资期限 | 章程规定的其他期限 | - | 2013-05-16 |
期限变更 | 2 | - | 2013-05-16 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-16 |
出资期限 | 2 | - | 2013-05-16 |
指定联系人 | 黄河北 | - | 2013-05-16 |
经营范围变更 | 多媒体教育软件的技术开发;网络技术设计与开发;计算机软硬件技术开发、销售;软件系统集成及销售;网页设计;工艺品、文具的设计、开发和销售;文化活动策划;文化交流策划;教育信息咨询;企业管理咨询;企业形象设计;商务信息咨询;企业信息化工程设计;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 网络技术设计与开发;计算机软硬件技术开发、销售;软件的设计、开发与销售;游戏软件的开发与销售;软件系统集成;企业信息化工程设计;网页设计;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-05-16 |
地址变更 | 深圳市南山区西丽镇官龙村综合楼A栋厂房201E区 | 深圳市南山区沙河西路鼎新大厦东座522室 | 2012-12-06 |
地址变更 | 深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼A楼4楼C区 | 深圳市福田区彩田南路福建大厦A座1406室 | 2012-06-06 |
经营范围变更 | 网络视频系统、车载系统、智能交通系统、监控/安防/报警产品的生产、销售、技术转让;投资咨询;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2012-06-06 |
审批项目 | 环保批文 | 环保批文 | 2012-06-06 |
名称变更 | 深圳市合众智慧科技有限公司 | 深圳市合众信达信息科技有限公司 | 2012-06-06 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2012-05-30 |
投资人变更 | 名称:陈光德,出资额:15( + 100% ),出资比例:7.5
名称:张澜舟,出资额:30( + 100% ),出资比例:15
名称:冯春,出资额:10( + 100% ),出资比例:5
名称:韦继国,出资额:65( + 100% ),出资比例:32.5
名称:柴珍,出资额:10( + 100% ),出资比例:5
名称:李静,出资额:25( + 100% ),出资比例:12.5
名称:梁建辉,出资额:15( + 100% ),出资比例:7.5
名称:方万胜,出资额:15( + 100% ),出资比例:7.5
名称:郑云湘,出资额:15( + 100% ),出资比例:7.5 | 名称:张澜舟,出资额:15,出资比例:15
名称:郑云湘,出资额:7.5,出资比例:7.5
名称:陈光德,出资额:7.5,出资比例:7.5
名称:李静,出资额:12.5,出资比例:12.5
名称:韦继国,出资额:32.5,出资比例:32.5
名称:柴珍,出资额:5,出资比例:5
名称:方万胜,出资额:7.5,出资比例:7.5
名称:冯春,出资额:5,出资比例:5
名称:梁建辉,出资额:7.5,出资比例:7.5 | 2012-05-30 |
实收资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2012-05-30 |
监事信息 | 陈光德(监事) [新增] | 袁志升(监事) [退出] | 2012-04-27 |
高管人员 | 韦继国(总经理) [新增] | 黄梅(总经理) [退出] | 2012-04-27 |
董事长或执行董事成员 | 方万胜(执行董事) [新增] | 黄梅(执行董事) [退出] | 2012-04-27 |
投资人变更 | 名称:黄梅,出资额:10,出资比例:100 | 名称:黄梅,出资额:10,出资比例:100 | 2011-12-02 |
实收资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2011-12-02 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2011-12-02 |
董事长或执行董事成员 | 黄梅(执行董事) [新增] | 颜小红(执行董事) [退出] | 2011-10-25 |
高管人员 | 黄梅(总经理) [新增] | 颜小红(总经理) [退出] | 2011-10-25 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2011-10-25 |
名称变更 | 深圳市合众信达信息科技有限公司 | 深圳市金贝达办公设备有限公司 | 2011-10-25 |
经营范围变更 | 电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品、办公用品、办公设备、安防设备的销售;提供办公设备的上门维修服务。 | 2011-10-25 |