深圳市下雪股份合作公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区布吉雪象居委下雪11号下雪办公楼二、三楼(仅作办公住所),我公司主要提供投资兴办实业;国内商业、物资供销业;物业管理;开办市场。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市下雪股份合作公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
个人股(由张荣辉等179名村民持有) | 69.94% | 人民币1405.15万元 |
集体股(由深圳市下雪股份合作公司集体资产管理委员会 | 30.06% | 人民币603.85万元 |
深圳市下雪股份合作公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2022-09-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-15 | 2021-07-06 | 2022-09-23 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理(凭资质证书经营);开办市场(具体市场由分公司申报)。房屋拆迁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理(凭资质证书经营);开办市场(具体市场由分公司申报)。 | 2022-09-23 |
负责人 | 张荣辉 | 张荣辉 | 2022-09-23 |
成员 | 张日红(副董事长),黄丽军(副董事长),黄国强(监事),张荣辉(董事长),黄福华(董事),黎艳梅(监事),张日军(监事),黄家权(监事),黄冬梅(董事),张日红(总经理),黄冠元(监事会主席) | 黄冬梅(副总经理),黄福华(董事),黄国强(监事),张日军(监事),黄瑞雄(监事),黄丽军(副董事长),张伟华(董事),黎艳梅(监事),张荣辉(董事长),黄冠雄(监事),黄冬梅(董事),张日红(总经理) | 2021-11-26 |
监事信息 | 张日红(副董事长), 黄丽军(副董事长), 黄国强(监事), 张荣辉(董事长), 黄福华(董事), 黎艳梅(监事), 张日军(监事), 黄家权(监事), [新增] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理), 黄冠元(监事会主席) [新增] | 黄冬梅(副总经理), 黄福华(董事), 黄国强(监事), 张日军(监事), 黄瑞雄(监事), [退出] 黄丽军(副董事长), 张伟华(董事), [退出] 黎艳梅(监事), 张荣辉(董事长), 黄冠雄(监事), [退出] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理) | 2021-11-26 |
其他董事信息 | 张日红(副董事长), 黄丽军(副董事长), 黄国强(监事), 张荣辉(董事长), 黄福华(董事), 黎艳梅(监事), 张日军(监事), 黄家权(监事), [新增] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理), 黄冠元(监事会主席) [新增] | 黄冬梅(副总经理), 黄福华(董事), 黄国强(监事), 张日军(监事), 黄瑞雄(监事), [退出] 黄丽军(副董事长), 张伟华(董事), [退出] 黎艳梅(监事), 张荣辉(董事长), 黄冠雄(监事), [退出] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理) | 2021-11-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-06 | 2017-09-11 | 2021-11-26 |
总经理 | 张日红(副董事长), 黄丽军(副董事长), 黄国强(监事), 张荣辉(董事长), 黄福华(董事), 黎艳梅(监事), 张日军(监事), 黄家权(监事), [新增] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理), 黄冠元(监事会主席) [新增] | 黄冬梅(副总经理), 黄福华(董事), 黄国强(监事), 张日军(监事), 黄瑞雄(监事), [退出] 黄丽军(副董事长), 张伟华(董事), [退出] 黎艳梅(监事), 张荣辉(董事长), 黄冠雄(监事), [退出] 黄冬梅(董事), 张日红(总经理) | 2021-11-26 |
成员 | 黄福华(董事),黄冬梅(董事),黄丽军(副董事长),张伟华(董事) | 黄丽军(副董事长),张巧辉(董事),张日红(副董事长),黄冬梅(董事) | 2017-11-29 |
高级管理人员备案 | 董事:黄福华 [新增] 副董事长:黄丽军 董事:张伟华 [新增] 董事:黄冬梅 | 副董事长:黄丽军 董事:张巧辉 [退出] 副董事长:张日红 [退出] 董事:黄冬梅 | 2017-11-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-11 | 2014-05-20 | 2017-11-29 |
统一社会信用代码 | *****7XP | - | 2016-08-09 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-09 |
其他事项备案 | *****7XP | - | 2016-08-09 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-09 |
一照一码升级 | 2016-08-09 | ||
一照一码换照 | 2016-08-09 | ||
商事登记换照 | 2014-05-20 | ||
监事成员 | 张日军(监事) 张荣辉(董事长) 黄丽军(副董事长) 黎艳梅(监事) 张日红(副董事长) 张巧辉(董事) 黄瑞雄(监事) 黄冠雄(监事) 张日红(总经理) 黄国强(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄冬梅(董事) | 张荣辉(董事长) 黄育城(监事) 黄冬梅(董事) 黄国强(监事) 张日红(董事) 张春元(副董事长) 张日军(监事) 张日红(总经理) 黎艳梅(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄瑞雄(监事) 黄丽军(副董事长) | 2014-05-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-20 |
董事成员 | 张日军(监事) 张荣辉(董事长) 黄丽军(副董事长) 黎艳梅(监事) 张日红(副董事长) 张巧辉(董事) 黄瑞雄(监事) 黄冠雄(监事) 张日红(总经理) 黄国强(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄冬梅(董事) | 张荣辉(董事长) 黄育城(监事) 黄冬梅(董事) 黄国强(监事) 张日红(董事) 张春元(副董事长) 张日军(监事) 张日红(总经理) 黎艳梅(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄瑞雄(监事) 黄丽军(副董事长) | 2014-05-20 |
章程 | 2014-05-20 | ||
成员 | 张日红(副董事长),黄冬梅(副总经理),张日红(总经理),张日军(监事),黄冠雄(监事),黄冬梅(董事),张巧辉(董事),黄丽军(副董事长),黄国强(监事),张荣辉(董事长),黄瑞雄(监事),黎艳梅(监事) | 黄育城(监事),黄瑞雄(监事),黎艳梅(监事),黄丽军(副董事长),黄冬梅(副总经理),张日红(总经理),黄冬梅(董事),张荣辉(董事长),张日军(监事),张日红(董事),张春元(副董事长),黄国强(监事) | 2014-05-20 |
指定联系人 | 张日红(副董事长), 黄冬梅(副总经理), 张日红(总经理), 张日军(监事), 黄冠雄(监事), 黄冬梅(董事), 张巧辉(董事), 黄丽军(副董事长), 黄国强(监事), 张荣辉(董事长), 黄瑞雄(监事), 黎艳梅(监事) | 黄育城(监事), 黄瑞雄(监事), 黎艳梅(监事), 黄丽军(副董事长), 黄冬梅(副总经理), 张日红(总经理), 黄冬梅(董事), 张荣辉(董事长), 张日军(监事), 张日红(董事), 张春元(副董事长), 黄国强(监事) | 2014-05-20 |
其他事项备案 | 总经理:张日红;监事:张日军;监事:黄冠雄;其他董事:张日红;监事:黄瑞雄;工商联络员:张巧辉;其他董事:黄丽军;其他董事:张巧辉;董事长:张荣辉;监事:黎艳梅;监事:黄国强;总经理:黄冬梅;其他董事:黄冬梅; | 其他董事:黄冬梅;其他董事:张春元;监事:黎艳梅;其他董事:张日红;监事:黄育城;监事:黄瑞雄;总经理:张日红;总经理:黄冬梅;监事:张日军;其他董事:黄丽军;董事长:张荣辉;监事:黄国强; | 2014-05-20 |
高级管理人员备案 | 监事:张日军 副董事长:黄丽军 监事:黄国强 副董事长:张日红 监事:黄瑞雄 董事:张巧辉 [新增] 监事:黄冠雄 [新增] 董事:黄冬梅 监事:黎艳梅 副总经理:黄冬梅 董事长:张荣辉 总经理:张日红 | 监事:黄育城 [退出] 监事:黄瑞雄 董事:黄冬梅 监事:黎艳梅 副董事长:黄丽军 总经理:张日红 监事:黄国强 副董事长:张春元 [退出] 董事:张日红 监事:张日军 董事长:张荣辉 副总经理:黄冬梅 | 2014-05-20 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-05-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-05-20 |
董事长或执行董事成员 | 张荣辉(董事长) | 张荣辉(董事长) | 2014-05-20 |
监事信息 | 黎艳梅(监事) 黄冠雄(监事) [新增] 黄国强(监事) 黄瑞雄(监事) 张日军(监事) | 张日军(监事) 黄国强(监事) 黎艳梅(监事) 黄育城(监事) [退出] 黄瑞雄(监事) | 2014-05-20 |
指定联系人 | 张巧辉 | - | 2014-05-20 |
章程 | - | - | 2014-05-20 |
董事成员 | 张日军(监事) 张荣辉(董事长) 黄丽军(副董事长) 黎艳梅(监事) 张日红(副董事长) 张巧辉(董事) [新增] 黄瑞雄(监事) 黄冠雄(监事) [新增] 张日红(总经理) 黄国强(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄冬梅(董事) | 张荣辉(董事长) 黄育城(监事) [退出] 黄冬梅(董事) 黄国强(监事) 张日红(董事) 张春元(副董事长) [退出] 张日军(监事) 张日红(总经理) 黎艳梅(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄瑞雄(监事) 黄丽军(副董事长) | 2014-05-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-20 |
监事成员 | 张日军(监事) 张荣辉(董事长) 黄丽军(副董事长) 黎艳梅(监事) 张日红(副董事长) 张巧辉(董事) [新增] 黄瑞雄(监事) 黄冠雄(监事) [新增] 张日红(总经理) 黄国强(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄冬梅(董事) | 张荣辉(董事长) 黄育城(监事) [退出] 黄冬梅(董事) 黄国强(监事) 张日红(董事) 张春元(副董事长) [退出] 张日军(监事) 张日红(总经理) 黎艳梅(监事) 黄冬梅(副总经理) 黄瑞雄(监事) 黄丽军(副董事长) | 2014-05-20 |
商事登记换照 | - | - | 2014-05-20 |
其他事项备案 | - | - | 2012-08-14 |
期限变更 | - | - | 2012-08-14 |
成员 | 黄育城(监事),黄瑞雄(监事),黎艳梅(监事),黄丽军(副董事长),黄冬梅(副总经理),张日红(总经理),黄冬梅(董事),张荣辉(董事长),张日军(监事),张日红(董事),张春元(副董事长),黄国强(监事) | 黄福华(监事),张春元(董事),张荣辉(董事长),张日军(监事),黎艳梅(监事),唐艳清(监事),黄国强(监事),黄丽军(董事),张日红(董事),黄冬梅(董事),张日红(总经理) | 2008-11-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-11-10 |
其他事项备案 | ***** | *****74 | 2008-11-10 |
董事长或执行董事成员 | 张荣辉(董事长) | 张荣辉(董事长) | 2008-11-10 |
章程备案 | - | - | 2008-11-10 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****74 | 2008-11-10 |
高管人员 | 黄冬梅(副总经理) [新增] 张日红(总经理) | 张日红(总经理) | 2008-11-10 |
监事信息 | 黎艳梅(监事) 黄瑞雄(监事) [新增] 黄国强(监事) 黄育城(监事) [新增] 张日军(监事) | 唐艳清(监事) [退出] 黄福华(监事) [退出] 黄国强(监事) 黎艳梅(监事) 张日军(监事) | 2008-11-10 |
深圳市下雪股份合作公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张日军 | 监事 |
黎艳梅 | 监事 |
黄瑞雄 | 监事 |
黄国强 | 监事 |
黄冠雄 | 监事 |
张荣辉 | 董事长 |
张日红 | 副董事长 |
黄丽军 | 副董事长 |
张巧辉 | 董事 |
黄冬梅 | 董事 |
张日红 | 总经理 |
黄冬梅 | 副总经理 |
本页是 [深圳市下雪股份合作公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业