深圳市信丰金景货运代理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区南园村德源花园6103,我公司主要提供国内货运代理;国内贸易;货物及技术进出口。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区南园村德源花园6103
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 张亚新
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 159****1521 |
电子邮箱 | 1392344694@139.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市信丰金景货运代理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市康诺瑞科技有限公司 | 100% | 人民币50万元 |
深圳市信丰金景货运代理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 深圳市康诺瑞科技有限公司 50(万元)100% | 深圳市宜行电动车租赁有限公司 50(万元)100% | 2018-06-21 |
负责人 | 贾爱利 | 潘杰 | 2018-06-21 |
成员 | 贾爱利 | 潘杰 | 2018-06-21 |
成员 | 深圳市康诺瑞科技有限公司 50(万元)100% | 深圳市宜行电动车租赁有限公司 50(万元)100% | 2018-06-21 |
成员 | 贾爱利(执行董事),贾爱利(总经理) | 潘杰(总经理),潘杰(执行董事) | 2018-06-21 |
负责人变更 | 股东:; 法定代表人:贾爱利; 总经理:贾爱利; 董事长:贾爱利; | 总经理:潘杰; 法定代表人:潘杰; 董事长:潘杰; 股东:深圳市宜行电动车租赁有限公司; | 2018-06-21 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市康诺瑞科技有限公司、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市宜行电动车租赁有限公司、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2018-06-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:贾爱利 [新增] 总经理:贾爱利 [新增] | 总经理:潘杰 [退出] 执行董事:潘杰 [退出] | 2018-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 贾爱利(执行董事) [新增] | 潘杰(执行董事) [退出] | 2018-06-21 |
投资人变更 | 名称:深圳市康诺瑞科技有限公司,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市宜行电动车租赁有限公司,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2018-06-21 |
总经理 | 贾爱利(总经理) [新增] | 潘杰(总经理) [退出] | 2018-06-21 |
章程备案 | 2018-06-05 | 2017-12-14 | 2018-06-21 |
投资人 | 深圳市宜行电动车租赁有限公司 50(万元)100% | 潘杰 25(万元)50% 王运敏 25(万元)50% | 2017-12-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-12-27 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市宜行电动车租赁有限公司、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王运敏、出资额:25、出资比例:50; [退出] 股东名称:潘杰、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-12-27 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2017-12-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-14 | 2017-05-03 | 2017-12-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2017-12-27 |
投资人变更 | 名称:深圳市宜行电动车租赁有限公司,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:王运敏,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:潘杰,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-12-27 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-05-17 |
成员 | 潘杰(总经理),潘杰(执行董事) | 张亚新(执行董事),张亚新(总经理) | 2017-05-17 |
投资人 | 潘杰 25(万元)50% 王运敏 25(万元)50% | 张亚新 25(万元)50% 谭静 25(万元)50% | 2017-05-17 |
负责人 | 潘杰 | 张亚新 | 2017-05-17 |
指定联系人 | 潘杰 25(万元)50% 王运敏 25(万元)50% | 谭静 25(万元)50% 张亚新 25(万元)50% | 2017-05-17 |
指定联系人 | 潘杰 | 张亚新 | 2017-05-17 |
指定联系人 | 潘杰(总经理), 潘杰(执行董事) | 张亚新(执行董事), 张亚新(总经理) | 2017-05-17 |
投资人变更 | 股东名称:潘杰、出资额:25、出资比例:50; [新增] 股东名称:王运敏、出资额:25、出资比例:50; [新增] | 股东名称:张亚新、出资额:25、出资比例:50; [退出] 股东名称:谭静、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-05-17 |
负责人变更 | 股东:; 法定代表人:潘杰; 工商联络员:潘杰; 董事长:潘杰; 总经理:潘杰; 股东:; | 董事长:张亚新; 总经理:张亚新; 法定代表人:张亚新; 工商联络员:谭静; 股东:谭静; 股东:张亚新; | 2017-05-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:潘杰 [新增] 总经理:潘杰 [新增] | 总经理:张亚新 [退出] 执行董事:张亚新 [退出] | 2017-05-17 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-05-17 |
董事长或执行董事成员 | 潘杰(执行董事) [新增] | 张亚新(执行董事) [退出] | 2017-05-17 |
指定联系人 | 潘杰 | 谭静 | 2017-05-17 |
总经理 | 潘杰(总经理) [新增] | 张亚新(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-03 | 2013-06-05 | 2017-05-17 |
投资人变更 | 名称:潘杰,出资额:25,出资比例:50 [新增] 名称:王运敏,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:张亚新,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:谭静,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-05-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-05-17 |
高管人员 | 潘杰(总经理) [新增] 潘杰(执行(常务)董事) [新增] 谭静(监事) | 张亚新(执行(常务)董事) [退出] 谭静(监事) 张亚新(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
董事成员 | 潘杰(总经理) [新增] 潘杰(执行(常务)董事) [新增] 谭静(监事) | 张亚新(执行(常务)董事) [退出] 谭静(监事) 张亚新(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
股东 | 潘杰 25(万元) 50% [新增] 王运敏 25(万元) 50% [新增] | 张亚新 25(万元) 50% [退出] 谭静 25(万元) 50% [退出] | 2017-05-17 |
法定代表人 | 潘杰 | 张亚新 | 2017-05-17 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-05 |
地址变更 | 深圳市南山区南园村德源花园6103 | 深圳市光明新区公明办事处根竹园社区上秀坑工业区132栋二楼205 | 2013-06-05 |
本页是 [深圳市信丰金景货运代理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。