深圳市丰华嘉扬贸易有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区石岩街道龙腾社区岭南创谷B栋618,我公司主要提供建筑材料、钢材、五金的购销,国内贸易,经营进出口业务。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区岭南创谷B栋618
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄伟锡
- 电子邮件:
- 0755gaom@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-26643187 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市丰华嘉扬贸易有限公司 |
简称: | 丰华嘉扬 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 建筑材料、钢材、五金的购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
营业执照号码: | 440301106766458 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2013-08-22 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年12月18日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他建筑材料厂 » 宝安区其他建筑材料厂 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区石岩 |
顺企编码: | 39357362 |
深圳市丰华嘉扬贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄伟锡 | 60% | 人民币60.0万元 |
李南生 | 40% | 人民币40.0万元 |
深圳市丰华嘉扬贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 执行董事:邹云昆 [新增] 总经理:邹云昆 [新增] | 总经理:刘培饶 [退出] 执行董事:刘培饶 [退出] | 2017-03-13 |
负责人变更 | 总经理:邹云昆; 工商联络员:邹云昆; 法定代表人:邹云昆; 董事长:邹云昆; | 法定代表人:刘培饶; 总经理:刘培饶; 董事长:刘培饶; 工商联络员:罗晓君; | 2017-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-13 | 2013-08-20 | 2017-03-13 |
董事长或执行董事成员 | 邹云昆(执行董事) [新增] | 刘培饶(执行董事) [退出] | 2017-03-13 |
总经理 | 邹云昆(总经理) [新增] | 刘培饶(总经理) [退出] | 2017-03-13 |
指定联系人 | 邹云昆 | 罗晓君 | 2017-03-13 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-13 |
高管人员 | 邹云昆(总经理) [新增] 邹云昆(执行(常务)董事) [新增] 李南生(监事) | 刘培饶(总经理) [退出] 刘培饶(执行(常务)董事) [退出] 李南生(监事) | 2017-03-13 |
董事成员 | 邹云昆(总经理) [新增] 邹云昆(执行(常务)董事) [新增] 李南生(监事) | 刘培饶(总经理) [退出] 刘培饶(执行(常务)董事) [退出] 李南生(监事) | 2017-03-13 |
住所 | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区岭南创谷B栋618 | 深圳市南山区粤海街道海晖大厦珍宝阁15B | 2017-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-13 | ||
法定代表人(负责人) | 邹云昆 | 刘培饶 | 2017-03-13 |
董事成员 | 邹云昆(总经理) 邹云昆(执行(常务)董事) 李南生(监事) | 刘培饶(总经理) 刘培饶(执行(常务)董事) 李南生(监事) | 2017-03-13 |
高管人员 | 邹云昆(总经理) 邹云昆(执行(常务)董事) 李南生(监事) | 刘培饶(总经理) 刘培饶(执行(常务)董事) 李南生(监事) | 2017-03-13 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-13 |
高管人员 | 2016-08-24 | ||
董事成员 | 2016-08-24 | ||
高级管理人员备案 | 执行董事:刘培饶 总经理:刘培饶 监事:李南生 | - | 2016-08-24 |
负责人变更 | 监事:李南生; 董事长:刘培饶; 总经理:刘培饶; | - | 2016-08-24 |
董事长或执行董事成员 | 刘培饶(执行董事) | - | 2016-08-24 |
高管人员 | 刘培饶(总经理) | - | 2016-08-24 |
法定代表人 | 刘培饶 | WOLFE THEODORE HENRY EMMANUEL | 2016-08-24 |
董事成员 | - | - | 2016-08-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘培饶 [新增] 监事:李南生 总经理:刘培饶 [新增] | 监事:李南生 执行董事:詹素珠 [退出] 总经理:詹素珠 [退出] | 2016-08-12 |
负责人变更 | 法定代表人:刘培饶; 监事:李南生; 董事长:刘培饶; 总经理:刘培饶; | 法定代表人:詹素珠; 董事长:詹素珠; 监事:李南生; 总经理:詹素珠; | 2016-08-12 |
其他事项备案 | *****R | - | 2016-08-12 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道海晖大厦珍宝阁15B | 深圳市南山区粤海街道海晖大厦珍宝阁15B | 2016-08-12 |
董事长或执行董事成员 | 刘培饶(执行董事) [新增] | 詹素珠(执行董事) [退出] | 2016-08-12 |
高管人员 | 刘培饶(总经理) [新增] | 詹素珠(总经理) [退出] | 2016-08-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-12 |
法定代表人 | - | - | 2016-08-12 |
住所 | - | - | 2016-08-12 |
董事成员 | - | - | 2016-08-12 |
一照一码升级 | 2016-08-12 | ||
高管人员 | 2016-08-12 | ||
董事成员 | 2016-08-12 | ||
住所 | 2016-08-12 | ||
法定代表人(负责人) | 2016-08-12 | ||
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道海晖大厦珍宝阁15B | 深圳市南山区南油A区20栋501 | 2013-08-22 |
地址变更 | 深圳市南山区南油A区20栋501 | 深圳市光明新区光明街道富安花园5栋B座505 | 2013-03-25 |
深圳市丰华嘉扬贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李南生 | 监事 |
邹云昆 | 执行(常务)董事 |
邹云昆 | 总经理 |
本页是 [深圳市丰华嘉扬贸易有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。