变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市宝安区福海街道新和社区福海路11号污水处理厂207 | 深圳市宝安区沙井中心路创时代大厦5K(办公场所) | 2021-08-06 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-05 | 2021-06-10 | 2021-08-06 |
期限 | 自2008-11-26至2034-12-19 | 自2008-11-26至2030-11-26 | 2021-06-15 |
成员 | 刘双(监事),王刚(执行董事) | 骆航成(董事),王光辉(董事),景海伟(监事),黎青松(董事长) | 2021-06-15 |
指定联系人 | 李定银 | 任力 | 2021-06-15 |
负责人 | 骆航成 | 黎青松 | 2021-06-15 |
投资人 | 富国资产管理(上海)有限公司 35061(万元)100% | 北京首创股份有限公司 35061(万元)100% | 2021-06-15 |
期限 | 2008-11-26,2034-12-19, | 2008-11-26,2030-11-26,22 | 2021-06-15 |
监事信息 | 刘双(监事), [新增]
王刚(执行董事) [新增] | 骆航成(董事), [退出]
王光辉(董事), [退出]
景海伟(监事), [退出]
黎青松(董事长) [退出] | 2021-06-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-10 | 2021-01-06 | 2021-06-15 |
其他董事信息 | 刘双(监事), [新增]
王刚(执行董事) [新增] | 骆航成(董事), [退出]
王光辉(董事), [退出]
景海伟(监事), [退出]
黎青松(董事长) [退出] | 2021-06-15 |
成员 | 景海伟(监事),骆航成(总经理),骆航成(董事),王光辉(董事) | 王光辉(董事),郑志国(监事),刘敏(监事),李新生(总经理),党明播(监事),李振华(董事) | 2021-01-18 |
总经理 | 景海伟(监事), [新增]
骆航成(总经理), [新增]
骆航成(董事), [新增]
王光辉(董事) | 王光辉(董事),
郑志国(监事), [退出]
刘敏(监事), [退出]
李新生(总经理), [退出]
党明播(监事), [退出]
李振华(董事) [退出] | 2021-01-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-06 | 2020-02-25 | 2021-01-18 |
监事信息 | 景海伟(监事), [新增]
骆航成(总经理), [新增]
骆航成(董事), [新增]
王光辉(董事) | 王光辉(董事),
郑志国(监事), [退出]
刘敏(监事), [退出]
李新生(总经理), [退出]
党明播(监事), [退出]
李振华(董事) [退出] | 2021-01-18 |
其他董事信息 | 景海伟(监事), [新增]
骆航成(总经理), [新增]
骆航成(董事), [新增]
王光辉(董事) | 王光辉(董事),
郑志国(监事), [退出]
刘敏(监事), [退出]
李新生(总经理), [退出]
党明播(监事), [退出]
李振华(董事) [退出] | 2021-01-18 |
注册资本 | 35061 人民币( + 54.2431% ) | 22731 人民币 | 2020-03-23 |
投资人 | 北京首创股份有限公司 35061(万元)100% | 北京首创股份有限公司 22731(万元)100% | 2020-03-23 |
注册资本 | 35061,156( + 54.24273% ) | 22731,156 | 2020-03-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-02-25 | 2019-05-27 | 2020-03-23 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2019-07-29 |
投资人 | 北京首创股份有限公司 22731(万元)100% | 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 4546(万元)20% 北京首创股份有限公司 18185(万元)80% | 2019-07-29 |
章程备案 | 2019-05-27 | 1900-01-01 | 2019-07-29 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-29 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2019-07-29 |
成员 | 黎青松 | 任力 | 2016-08-02 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-08-02 |
成员 | 李新生(总经理),党明播(监事),刘敏(监事),郑志国(监事),李振华(董事),黎青松(董事长),王光辉(董事) | 郑志国(监事),党明播(监事),卢剑(董事),花文胜(董事),任力(董事长),李新生(董事),张丽红(董事),刘敏(监事),李新生(总经理) | 2016-08-02 |
负责人 | 黎青松 | 任力 | 2016-08-02 |
负责人变更 | 监事:党明播;
董事长:黎青松;
总经理:李新生;
法定代表人:黎青松;
其他董事:王光辉;
其他董事:李振华;
监事:郑志国;
监事:刘敏; | 监事:郑志国;
总经理:李新生;
其他董事:李新生;
董事长:任力;
法定代表人:任力;
其他董事:卢剑;
监事:刘敏;
监事:党明播;
其他董事:张丽红;
其他董事:花文胜; | 2016-08-02 |
高级管理人员备案 | 董事:李振华 [新增]
监事:党明播
董事长:黎青松 [新增]
监事:刘敏
总经理:李新生
董事:王光辉 [新增]
监事:郑志国 | 董事:花文胜 [退出]
监事:郑志国
董事长:任力 [退出]
监事:党明播
董事:张丽红 [退出]
监事:刘敏
董事:李新生 [退出]
董事:卢剑 [退出]
总经理:李新生 | 2016-08-02 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-08-02 |
董事长或执行董事成员 | 黎青松(董事长) [新增] | 任力(董事长) [退出] | 2016-08-02 |
法定代表人 | 黎青松 | 任力 | 2016-08-02 |
董事成员 | 郑志国(监事)
党明播(监事)
刘敏(监事)
王光辉(董事) [新增]
黎青松(董事长) [新增]
李新生(总经理)
李振华(董事) [新增] | 任力(董事长) [退出]
郑志国(监事)
刘敏(监事)
李新生(董事)
卢剑(董事) [退出]
李新生(总经理)
张丽红(董事) [退出]
党明播(监事)
花文胜(董事) [退出] | 2016-08-02 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-02 |
一照一码升级 | | | 2016-08-02 |
董事成员 | 郑志国(监事) 党明播(监事) 刘敏(监事) 王光辉(董事) 黎青松(董事长) 李新生(总经理) 李振华(董事) | 任力(董事长) 郑志国(监事) 刘敏(监事) 李新生(董事) 卢剑(董事) 李新生(总经理) 张丽红(董事) 党明播(监事) 花文胜(董事) | 2016-08-02 |
成员 | 任力 | 宗竹芝 | 2013-09-12 |
负责人变更 | - | - | 2013-09-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-09-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-12 |
成员 | 张丽红(董事),党明播(监事),卢剑(董事),花文胜(董事),任力(董事长),李新生(董事),刘敏(监事),李新生(总经理),郑志国(监事) | 郑志国(监事),卢剑(董事),孔斌(总经理),孔斌(董事),花文胜(董事),宗竹芝(董事长),刘敏(监事),党明播(监事),张丽红(董事) | 2013-09-12 |
负责人 | 任力 | 宗竹芝 | 2013-09-12 |
董事长或执行董事成员 | 任力(董事长) [新增] | 宗竹芝(董事长) [退出] | 2013-09-12 |
高管人员 | 李新生(总经理) [新增] | 孔斌(总经理) [退出] | 2013-09-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-09-06 |
成员 | 郑志国(监事),卢剑(董事),孔斌(总经理),孔斌(董事),花文胜(董事),宗竹芝(董事长),刘敏(监事),党明播(监事),张丽红(董事) | 孙瑞征(董事),朱勇军(董事),王丽滨(监事),卢剑(董事),王华(监事),宗竹芝(董事长),秦姝兰(总经理),刘敏(监事),邱翼(董事) | 2012-09-06 |
监事信息 | 刘敏(监事)
党明播(监事) [新增]
郑志国(监事) [新增] | 王丽滨(监事) [退出]
王华(监事) [退出]
刘敏(监事) | 2012-09-06 |
高管人员 | 孔斌(总经理) [新增] | 秦姝兰(总经理) [退出] | 2012-09-06 |
董事长或执行董事成员 | 宗竹芝(董事长) | 宗竹芝(董事长) | 2012-09-06 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井中心路创时代大厦5K(办公场所) | 深圳市福田区福华一路中心商务大厦1105-1107室 | 2010-12-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-07-27 |
成员 | 孙瑞征(董事),朱勇军(董事),邱翼(董事),秦姝兰(总经理),刘敏(监事),卢剑(董事),王丽滨(监事),宗竹芝(董事长),王华(监事) | 宗竹芝(董事长),王华(监事),王丽滨(监事),朱勇军(董事),秦姝兰(总经理),王鸿才(董事),邱翼(董事),孙瑞征(董事),刘敏(监事) | 2010-07-27 |
成员 | 孙瑞征(董事),朱勇军(董事),王丽滨(监事),卢剑(董事),王华(监事),宗竹芝(董事长),秦姝兰(总经理),刘敏(监事),邱翼(董事) | 孙瑞征(董事),朱勇军(董事),邱翼(董事),秦姝兰(总经理),刘敏(监事),卢剑(董事),王丽滨(监事),宗竹芝(董事长),王华(监事) | 2010-07-27 |
章程备案 | - | - | 2010-07-27 |
高管人员 | 秦姝兰(总经理) | 秦姝兰(总经理) | 2010-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 宗竹芝(董事长) | 宗竹芝(董事长) | 2010-07-27 |
成员 | 宗竹芝 | 潘文堂 | 2010-04-29 |
负责人变更 | - | - | 2010-04-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-04-29 |
成员 | 宗竹芝(董事长),王华(监事),王丽滨(监事),朱勇军(董事),秦姝兰(总经理),王鸿才(董事),邱翼(董事),孙瑞征(董事),刘敏(监事) | 王鸿才(董事),朱勇军(董事),潘文堂(董事长),王炜(监事),邱翼(董事),刘敏(监事),孙瑞征(董事),王丽滨(监事),杨昊(总经理) | 2010-04-29 |
负责人 | 宗竹芝 | 潘文堂 | 2010-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 宗竹芝(董事长) [新增] | 潘文堂(董事长) [退出] | 2010-04-29 |
监事信息 | 王丽滨(监事)
王华(监事) [新增]
刘敏(监事) | 王炜(监事) [退出]
刘敏(监事)
王丽滨(监事) | 2010-04-29 |
高管人员 | 秦姝兰(总经理) [新增] | 杨昊(总经理) [退出] | 2010-04-29 |