深圳中电康华实业发展股份有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道民主大道三品文化广场千金方大厦北座主楼三层325,我公司主要提供投资管理、投资咨询、投资兴办实业;农业技术开发、矿产机械设备的开发与销售;林业及农业种植技术开发、畜牧养殖技术开发;从事电子商务;五金交电、国产汽车的销售;提供酒店管理服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,...
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区沙井街道民主大道三品文化广场千金方大厦北座主楼三层325
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 王俊杰
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳中电康华实业发展股份有限公司 |
简称: | 中电康华 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理、投资咨询、投资兴办实业(具体项目另行申报);农业技术开发、矿产机械设备的开发与销售;林业及农业种植技术开发、畜牧养殖技术开发;从事电子商务(不涉及前置审批项目的方可经营);五金交电、国产汽车(不含品牌汽车)的销售;提供酒店管理服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,... |
营业执照号码: | 440301106365567 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2014-10-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年07月02日 |
注册资本: | 3500万元人民币 (万元) |
所属分类: | 制造业 » 宝安区制造业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区沙井 |
顺企编码: | 39416889 |
深圳中电康华实业发展股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海中电投资管理有限公司 | 42.8571% | 人民币1500万元 |
郑静 | 20.0% | 人民币700万元 |
陈晨 | 8.5714% | 人民币300万元 |
陆凤 | 7.7143% | 人民币270万元 |
董俊英 | 4.7143% | 人民币165万元 |
何凤丽 | 4.00% | 人民币140万元 |
戴璐 | 3.9429% | 人民币138万元 |
郭田香 | 3.4286% | 人民币120万元 |
何晶 | 2.00% | 人民币70万元 |
张奋梅 | 1.2857% | 人民币45万元 |
宫桂兰 | 1.200% | 人民币42万元 |
常希新 | 0.2857% | 人民币10万元 |
深圳中电康华实业发展股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2014-10-23 |
补照 | - | - | 2014-10-23 |
补照 | 2014-10-23 | ||
名称 | 深圳中电康华实业发展股份有限公司 | 深圳华泰大成电子股份有限公司 | 2014-04-04 |
章程 | 2014-04-04 | ||
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-04-04 |
章程 | - | - | 2014-04-04 |
投资人变更 | 名称:陈晨,出资额:300,出资比例:8.57 [新增] 名称:何晶,出资额:70,出资比例:2 [新增] 名称:何凤丽,出资额:140,出资比例:4 [新增] 名称:常希新,出资额:10,出资比例:.29 [新增] 名称:董俊英,出资额:165,出资比例:4.71 [新增] 名称:郭田香,出资额:120,出资比例:3.43 [新增] 名称:郑静,出资额:700,出资比例:20 [新增] 名称:上海中电投资管理有限公司,出资额:1500,出资比例:42.86 [新增] 名称:陆凤,出资额:270,出资比例:7.71 [新增] 名称:戴璐,出资额:138,出资比例:3.94 [新增] 名称:宫桂兰,出资额:42,出资比例:1.2 [新增] 名称:张奋梅,出资额:45,出资比例:1.29 [新增] | - | 2013-10-29 |
注册资本变更 | 3500( + 75% ) | 2000 | 2013-10-29 |
实收资本 | 3500( + 75% ) | 2000 | 2013-10-29 |
章程备案 | - | - | 2013-10-29 |
名称变更 | 深圳华泰大成电子股份有限公司 | 深圳恒信通鑫电子科技股份有限公司 | 2013-06-03 |
指定联系人 | 何愉 | - | 2013-06-03 |
章程备案 | - | - | 2013-06-03 |
高管人员 | 王俊杰(总经理) [新增] | 郑静(总经理) [退出] | 2013-01-15 |
经营范围变更 | 投资管理、投资咨询、投资兴办实业(具体项目另行申报);农业技术开发、矿产机械设备的开发与销售;林业及农业种植技术开发、畜牧养殖技术开发;从事电子商务(不涉及前置审批项目的方可经营);五金交电、国产汽车(不含品牌汽车)的销售;提供酒店管理服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);建筑工程设计;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品的软硬件技术开发与销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-01-15 |
董事长或执行董事成员 | 王俊杰(董事长) [新增] | 郑静(董事长) [退出] | 2013-01-15 |
监事信息 | 刘飞飞(监事会主席) 张秀珍(监事) [新增] 常希新(监事) | 刘飞飞(监事会主席) 常希新(监事) 纪军(监事) [退出] | 2013-01-15 |
章程备案 | - | - | 2013-01-15 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道民主大道三品文化广场千金方大厦北座主楼三层325 | 深圳市南山区后海大道金色海琴苑A203 | 2013-01-15 |
实收资本 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2012-07-31 |
注册资本变更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2012-07-31 |
投资人变更 | 名称:陈晨,出资额:300,出资比例:8.57 名称:何晶,出资额:70,出资比例:2 [新增] 名称:何凤丽,出资额:140,出资比例:4 [新增] 名称:常希新,出资额:10,出资比例:.29 [新增] 名称:董俊英,出资额:165,出资比例:4.71 [新增] 名称:郭田香,出资额:120,出资比例:3.43 [新增] 名称:郑静,出资额:700,出资比例:20 名称:上海中电投资管理有限公司,出资额:1500,出资比例:42.86 [新增] 名称:陆凤,出资额:270,出资比例:7.71 [新增] 名称:戴璐,出资额:138,出资比例:3.94 [新增] 名称:宫桂兰,出资额:42,出资比例:1.2 [新增] 名称:张奋梅,出资额:45,出资比例:1.29 [新增] | 名称:陈晨,出资额:300,出资比例:30 名称:郑静,出资额:700,出资比例:70 | 2012-07-31 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2014-07-02 | 2012-07-12 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2012-07-12 |
章程备案 | - | - | 2012-07-12 |
投资人变更 | 名称:陈晨,出资额:300( + 100% ),出资比例:30 名称:郑静,出资额:700( + 100% ),出资比例:70 | 名称:陈晨,出资额:150,出资比例:30 名称:郑静,出资额:350,出资比例:70 | 2012-07-12 |
实收资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2012-07-12 |
深圳中电康华实业发展股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张秀珍 | 监事 |
常希新 | 监事 |
刘飞飞 | 职工监事 |
王俊杰 | 董事长 |
张渺 | 董事 |
孙成果 | 董事 |
孙汉海 | 董事 |
黄德和 | 董事 |
王俊杰 | 总经理 |
深圳中电康华实业发展股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
上海上影投资管理有限公司 | 马丽 | 上海市长宁区仙霞路335号1号楼219室 | 30.0% |
本页是 [深圳中电康华实业发展股份有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。