变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 余小龙(经理,执行董事)
胡冬梅(监事) [新增] | 余小龙(监事)
张婷(执行董事,经理) [退出] | 2021-11-16 |
法定代表人变更 | 余小龙 | 张婷 | 2021-11-16 |
股东变更 | 余小龙; [新增]
中山市龙珠之峰企业咨询有限公司 | 张婷; [退出]
中山市龙珠之峰企业咨询有限公司 | 2021-11-16 |
住所变更 | 中山市沙溪镇云汉村青云东路1号二层201-7 | 深圳市龙岗区吉华街道布龙路上水国际文化创意园E栋3a11-3a12 | 2021-07-02 |
名称变更 | 中山市交个朋友服装有限公司 | 深圳市修心电子商务有限公司 | 2021-07-02 |
业务范围变更 | 许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)一般项目:服装服饰批发;服装服饰零售;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般经营项目是:服装的设计与销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是:(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-07-02 |
负责人 | 张婷 | 黄伦翔 | 2021-04-16 |
投资人 | 张婷 49(万元)49%中山市龙珠之峰企业咨询有限公司 51(万元)51% | 余小龙 80(万元)80%黄伦翔 20(万元)20% | 2021-04-16 |
成员 | 张婷(总经理),张婷(执行董事) | 黄伦翔(总经理),黄伦翔(执行董事) | 2021-04-16 |
董事长或执行董事成员 | 张婷(总经理), [新增]
张婷(执行董事) [新增] | 黄伦翔(总经理), [退出]
黄伦翔(执行董事) [退出] | 2021-04-16 |
指定联系人 | 张婷 | 黄伦翔 | 2021-04-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-09 | 2020-05-20 | 2021-04-16 |
总经理 | 张婷(总经理), [新增]
张婷(执行董事) [新增] | 黄伦翔(总经理), [退出]
黄伦翔(执行董事) [退出] | 2021-04-16 |
投资人 | 黄伦翔 20(万元)20%余小龙 80(万元)80% | 黄伦翔 10(万元)20%余小龙 40(万元)80% | 2020-05-26 |
注册资本 | 100人民币( + 100% ) | 50人民币 | 2020-05-26 |
投资人 | 黄伦翔 20(万元)20%
余小龙 80(万元)80% | 黄伦翔 10(万元)20%
余小龙 40(万元)80% | 2020-05-26 |
注册资本 | 100,156( + 99.68897% ) | 50,156 | 2020-05-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-20 | 2019-10-24 | 2020-05-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-30 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-30 |
成员 | 黄伦翔(总经理),黄伦翔(执行董事),余小龙(监事) | 罗春蓉(执行董事),罗春蓉(总经理),黄伦翔(监事) | 2019-10-30 |
投资人 | 黄伦翔 10(万元)20%
余小龙 40(万元)80% | 罗春蓉 49(万元)98%
黄伦翔 1(万元)2% | 2019-10-30 |
负责人 | 黄伦翔 | 罗春蓉 | 2019-10-30 |
指定联系人 | 黄伦翔(总经理),
黄伦翔(执行董事),
余小龙(监事) | 罗春蓉(执行董事),
罗春蓉(总经理),
黄伦翔(监事) | 2019-10-30 |
指定联系人 | 黄伦翔 10(万元)20% 余小龙 40(万元)80% | 黄伦翔 1(万元)2% 罗春蓉 49(万元)98% | 2019-10-30 |
监事信息 | 余小龙(监事) [新增] | 黄伦翔(监事) [退出] | 2019-10-30 |
董事长或执行董事成员 | 黄伦翔(执行董事) [新增] | 罗春蓉(执行董事) [退出] | 2019-10-30 |
总经理 | 黄伦翔(总经理) [新增] | 罗春蓉(总经理) [退出] | 2019-10-30 |
指定联系人 | 黄伦翔 | 罗春蓉 | 2019-10-30 |
投资人 | 名称:黄伦翔,出资额:10,出资比例:20名称:余小龙,出资额:40,出资比例:80 | 名称:罗春蓉,出资额:49,出资比例:98名称:黄伦翔,出资额:1,出资比例:2 | 2019-10-30 |
章程备案 | 2019-10-24 | 2018-07-03 | 2019-10-30 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-30 |
其他事项备案 | - | - | 2019-10-30 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)黄伦翔,1,2罗春蓉,49,98 | 名称,出资额,出资比例(%)罗春蓉,50,100 | 2018-07-10 |
投资人变更 | 股东名称:黄伦翔、出资额:1、出资比例:2;股东名称:罗春蓉、出资额:49、出资比例:98; | 股东名称:罗春蓉、出资额:50、出资比例:100; | 2018-07-10 |
投资人 | 名称:黄伦翔,出资额:1,出资比例:2名称:罗春蓉,出资额:49,出资比例:98 | 名称:罗春蓉,出资额:50,出资比例:100 | 2018-07-10 |
投资人 | 罗春蓉 49(万元)98%
黄伦翔 1(万元)2% | 罗春蓉 50(万元)100% | 2018-07-10 |
股东 | 罗春蓉 49( - 2% )(万元)98%
黄伦翔 1(万元)2% [新增] | 罗春蓉 50(万元)100% | 2018-07-10 |
投资人变更 | 股东名称:黄伦翔、出资额:1、出资比例:2; [新增]
股东名称:罗春蓉、出资额:49( - 2% )、出资比例:98; | 股东名称:罗春蓉、出资额:50、出资比例:100; | 2018-07-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-07-10 |
章程备案 | 2018-07-03 | 2017-09-26 | 2018-07-10 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-07-10 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-07-09 |
章程备案 | 2018-07-03 | 2017-09-26 | 2018-07-09 |
地址变更 | 深圳市龙岗区吉华街道布龙路上水国际文化创意园E栋3a11-3a12 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元 | 2017-09-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-26 | 1900-01-01 | 2017-09-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区吉华街道布龙路上水国际文化创意园E栋3a11-3a12 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元 | 2017-09-29 |
章程备案 | 2017-09-26 | 1900-01-01 | 2017-09-29 |
负责人变更 | 法定代表人:罗春蓉;董事长:罗春蓉;总经理:罗春蓉;监事:黄伦翔; | 法定代表人:蓝燕;监事:罗春蓉;总经理:蓝燕;董事长:蓝燕; | 2017-05-03 |
法定代表人 | 罗春蓉 | 蓝燕 | 2017-05-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:罗春蓉;监事:黄伦翔;执行董事:罗春蓉; | 总经理:蓝燕;执行董事:蓝燕;监事:罗春蓉; | 2017-05-03 |
负责人变更 | 罗春蓉 | 蓝燕 | 2017-05-03 |
负责人 | 罗春蓉 | 蓝燕 | 2017-05-03 |
成员 | 黄伦翔(监事),罗春蓉(执行董事),罗春蓉(总经理) | 蓝燕(执行董事),罗春蓉(监事),蓝燕(总经理) | 2017-05-03 |
成员 | 罗春蓉 | 蓝燕 | 2017-05-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:罗春蓉 [新增]
监事:黄伦翔 [新增]
执行董事:罗春蓉 [新增] | 总经理:蓝燕 [退出]
执行董事:蓝燕 [退出]
监事:罗春蓉 [退出] | 2017-05-03 |
负责人变更 | 法定代表人:罗春蓉;
董事长:罗春蓉;
总经理:罗春蓉;
监事:黄伦翔; | 法定代表人:蓝燕;
监事:罗春蓉;
总经理:蓝燕;
董事长:蓝燕; | 2017-05-03 |
董事长或执行董事成员 | 罗春蓉(执行董事) [新增] | 蓝燕(执行董事) [退出] | 2017-05-03 |
总经理 | 罗春蓉(总经理) [新增] | 蓝燕(总经理) [退出] | 2017-05-03 |
监事信息 | 黄伦翔(监事) [新增] | 罗春蓉(监事) [退出] | 2017-05-03 |
高管人员 | 罗春蓉(总经理)
罗春蓉(执行(常务)董事)
黄伦翔(监事) [新增] | 蓝燕(执行(常务)董事) [退出]
蓝燕(总经理) [退出]
罗春蓉(监事) | 2017-05-03 |
监事成员 | 罗春蓉(总经理)
罗春蓉(执行(常务)董事)
黄伦翔(监事) [新增] | 蓝燕(执行(常务)董事) [退出]
蓝燕(总经理) [退出]
罗春蓉(监事) | 2017-05-03 |
董事成员 | 罗春蓉(总经理)
罗春蓉(执行(常务)董事)
黄伦翔(监事) [新增] | 蓝燕(执行(常务)董事) [退出]
蓝燕(总经理) [退出]
罗春蓉(监事) | 2017-05-03 |
一照一码换照 | *****T | - | 2017-02-20 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2017-02-20 |
其他事项备案 | *****T | - | 2017-02-20 |
一照一码换照 | - | - | 2017-02-20 |
一照一码换照 | | | 2017-02-20 |
股东(投资人) | 罗春蓉 50(万元) 100% | 罗春蓉 10(万元) 100% | 2014-06-12 |
注册资本 | 人民币50 万元 | 人民币10 万元 | 2014-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:罗春蓉、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:罗春蓉、出资额:10、出资比例:100; | 2014-06-12 |
注册资本变更 | 50 | 10 | 2014-06-12 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)罗春蓉,50,100 | 名称,出资额,出资比例(%)罗春蓉,10,100 | 2014-06-12 |
股东 | 罗春蓉50(万元)100% | 罗春蓉10(万元)100% | 2014-06-12 |
投资人 | 罗春蓉 50(万元)100% | 罗春蓉 10(万元)100% | 2014-06-12 |
注册资本 | 50( + 400% ) | 10 | 2014-06-12 |
投资人 | 名称:罗春蓉,出资额:50,出资比例:100 | 名称:罗春蓉,出资额:10,出资比例:100 | 2014-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:罗春蓉、出资额:50( + 400% )、出资比例:100; | 股东名称:罗春蓉、出资额:10、出资比例:100; | 2014-06-12 |
投资人变更 | 名称:罗春蓉,出资额:50( + 400% ),出资比例:100 | 名称:罗春蓉,出资额:10,出资比例:100 | 2014-06-12 |
注册资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2014-06-12 |
注册资本 | 人民币50 万元( + 400% ) | 人民币10 万元 | 2014-06-12 |
股东 | 罗春蓉 50( + 400% )(万元) 100% | 罗春蓉 10(万元) 100% | 2014-06-12 |
注册资本变更 | 50 | 10 | 2014-06-11 |