深圳海斯迪能源科技股份有限公司是一家专业从事锂离子电池、移动通信终端产品研发、生产、销售、服务于一体的高科技企业;生产基地位于现代化海滨城市---深圳福永;公司立足长远,组建了一支由博导、博士硕士的研发团队,曾参与蜂窜电话用电池国家标准起草与审定,产品通过了国家工业和信息化部检测中心检测和国这进出口的商品检验认可;公司一直致力于HSD系列锂离子电池及HSD系列移动通信终端产品的研制生产,并广泛应用于基站后备电源、移动DVD、MP3、MP4、MP5、PDA、笔记本电脑、移动电话、蓝牙、电动工具等领域;同时HSD系列移动通信终端产品的国内运营商中广泛推广使用。
公司以“励精图治,基业长青”的经营理念,在企业内部建立了符合ISO9001标准的设计、生产和服务的管理体系,为产品的性能稳定、质量可靠提供了有力保障,通过科技创新不断为客户量身定制能促进基业绩持续增长的产品并力争为国内外客户提供全面的服务。
随着公司的快速发展,于2012年在河南洛阳投建了占地220亩,厂房面积达12万平米的海斯迪-洛阳能源工业园,随着洛阳工业园的投产,现在公司日均能生产容量在50mAH--15AH的电池20万只。
公司目前已在新三板挂牌上市,股票代码:831997。
励精图治基业长青
————锂离子电池专业制造商
公司名称:深圳海斯迪能源科技股份有限公司
公司地址:深圳市宝安区福永街道桥塘路鼎丰科技园D1-C2栋
公司网站:http://www.szhsdpa.com
联系电话:0755-81460855
传真号码:0755-27677776
联系手机:18665831010
邮箱号码:156896416@qq.com
乘车路线:
1、Zui近路线:机场后瑞站、沙井客运站或福永桥底,乘坐M284、M251路至红发工业区下车,即鼎丰科技园C栋二楼;
2、附近路线:可乘坐B788、B808路至桥头小学或乘坐338、B634、M291路至桥头公交站下车,步行约1000米,即鼎丰科技园C栋二楼;
3、自驾车可导航至宝安区福永桥塘路或桥头市场。
南山科技园办事处地址:
广东深圳市南山科技园高新南一道创维大厦A座802室
河南洛阳生产基地地址:
河南洛阳市宜阳产业集聚区复兴路与洛宜快速通道交叉口(锦屏镇河下村北)
公司以“励精图治,基业长青”的经营理念,在企业内部建立了符合ISO9001标准的设计、生产和服务的管理体系,为产品的性能稳定、质量可靠提供了有力保障,通过科技创新不断为客户量身定制能促进基业绩持续增长的产品并力争为国内外客户提供全面的服务。
随着公司的快速发展,于2012年在河南洛阳投建了占地220亩,厂房面积达12万平米的海斯迪-洛阳能源工业园,随着洛阳工业园的投产,现在公司日均能生产容量在50mAH--15AH的电池20万只。
公司目前已在新三板挂牌上市,股票代码:831997。
励精图治基业长青
————锂离子电池专业制造商
公司名称:深圳海斯迪能源科技股份有限公司
公司地址:深圳市宝安区福永街道桥塘路鼎丰科技园D1-C2栋
公司网站:http://www.szhsdpa.com
联系电话:0755-81460855
传真号码:0755-27677776
联系手机:18665831010
邮箱号码:156896416@qq.com
乘车路线:
1、Zui近路线:机场后瑞站、沙井客运站或福永桥底,乘坐M284、M251路至红发工业区下车,即鼎丰科技园C栋二楼;
2、附近路线:可乘坐B788、B808路至桥头小学或乘坐338、B634、M291路至桥头公交站下车,步行约1000米,即鼎丰科技园C栋二楼;
3、自驾车可导航至宝安区福永桥塘路或桥头市场。
南山科技园办事处地址:
广东深圳市南山科技园高新南一道创维大厦A座802室
河南洛阳生产基地地址:
河南洛阳市宜阳产业集聚区复兴路与洛宜快速通道交叉口(锦屏镇河下村北)
联系方式
其他联系方式
电子邮箱 | hsdpa@vip.163.com |
座机号码 | 0755-81460855 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 |
简称: | 海斯迪能源 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电源、充电器的生产和销售,网卡、电子元器件及电子通信设备的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^; |
营业执照号码: | 440306103150352 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2015-12-25 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2008年01月23日 |
职员人数: | 500人 |
注册资本: | 1216.35万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.szhsdpa.c |
所属分类: | 能源公司 » 宝安区能源公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区福永 |
顺企编码: | 39437932 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张晓云 | 51% | 人民币255万元 |
李朋阁 | 49% | 人民币245万元 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑创客产业园F1-309 | 深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第5栋第2层 | 2018-07-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-06 | 2016-12-22 | 2018-07-18 |
高级管理人员备案 | 监事:林洁纯;董事:蒋平;监事:梅瑞;总经理:张晓云;董事:刘卫东;董事:王铁辰;董事:张晓宇;监事:王美艳; | 监事:周明霞;董事:张春兰;董事:王铁辰;董事:李朋阁;副总经理:史予萍;总经理:张晓云;监事:王美艳;副总经理:张晓宇;监事:林洁纯;董事:蒋平; | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875 | 1216.35 | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875人民币 | 1216.35人民币 | 2017-09-11 |
指定联系人 | 林洁纯(监事), 蒋平(董事), 王美艳(监事), 梅瑞(监事), 张晓宇(董事), 张晓云(总经理), 刘卫东(董事), 王铁辰(董事) | 周明霞(监事), 张春兰(董事), 王铁辰(董事), 蒋平(董事), 李朋阁(董事), 林洁纯(监事), 史予萍(副总经理), 张晓云(总经理), 张晓宇(副总经理), 王美艳(监事) | 2017-09-11 |
注册资本 | 3040.875 人民币( + 150% ) | 1216.35 人民币 | 2017-09-11 |
成员 | 林洁纯(监事),蒋平(董事),王美艳(监事),梅瑞(监事),张晓宇(董事),张晓云(总经理),刘卫东(董事),王铁辰(董事) | 周明霞(监事),张春兰(董事),王铁辰(董事),蒋平(董事),李朋阁(董事),林洁纯(监事),史予萍(副总经理),张晓云(总经理),张晓宇(副总经理),王美艳(监事) | 2017-09-11 |
其他事项备案 | 工商联络员:蒋雪;其他董事:蒋平;监事:王美艳;监事:梅瑞;其他董事:张晓宇;总经理:张晓云;其他董事:刘卫东;其他董事:王铁辰;监事:林洁纯; | 监事:周明霞;工商联络员:林新红;其他:张春兰;其他:王铁辰;其他:蒋平;其他:李朋阁;监事:林洁纯;总经理:史予萍;总经理:张晓云;总经理:张晓宇;监事:王美艳; | 2017-09-11 |
高级管理人员备案 | 监事:林洁纯 董事:蒋平 监事:梅瑞 [新增] 总经理:张晓云 董事:刘卫东 [新增] 董事:王铁辰 董事:张晓宇 [新增] 监事:王美艳 | 监事:周明霞 [退出] 董事:张春兰 [退出] 董事:王铁辰 董事:李朋阁 [退出] 副总经理:史予萍 [退出] 总经理:张晓云 监事:王美艳 副总经理:张晓宇 [退出] 监事:林洁纯 董事:蒋平 | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875人民币( + 150% ) | 1216.35人民币 | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875( + 150% ) | 1216.35 | 2017-09-11 |
章程备案 | 2016-12-22 | 2016-11-14 | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875,156( + 149.99969% ) | 1216.35,156 | 2017-09-11 |
指定联系人 | 蒋雪 | 林新红 | 2017-09-11 |
其他董事信息 | 王铁辰(董事) 刘卫东(董事) [新增] 张晓宇(董事) [新增] 蒋平(董事) | 李朋阁(董事) [退出] 蒋平(董事) 王铁辰(董事) 张春兰(董事) [退出] | 2017-09-11 |
监事信息 | 林洁纯(监事) 梅瑞(监事) [新增] 王美艳(监事) | 周明霞(监事) [退出] 王美艳(监事) 林洁纯(监事) | 2017-09-11 |
总经理 | 张晓云(总经理) | 张晓宇(副总经理) [退出] 张晓云(总经理) 史予萍(副总经理) [退出] | 2017-09-11 |
注册资本变更 | 3040.875 | 1216.35 | 2017-09-10 |
章程备案 | 2016-12-22 | 2016-11-14 | 2017-09-10 |
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第5栋第2层 | 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第5栋C座第二层北 | 2016-11-16 |
统一社会信用代码 | *****1X4 | - | 2016-11-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-16 |
其他事项备案 | *****1X4 | - | 2016-11-16 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第5栋第2层 | 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第5栋C座第二层北 | 2016-11-16 |
章程 | - | - | 2016-11-16 |
一照一码升级 | - | - | 2016-11-16 |
一照一码升级 | 2016-11-16 | ||
章程 | 2016-11-16 | ||
地址变更 | 深圳市宝安区福永街道大洋路中粮(福安)智谷创新园孵化器第5栋第2层 | 深圳市宝安区福永街道桥塘路东侧新源小区第5栋C座第二层北 | 2016-11-15 |
其他事项备案 | *****1X4 | - | 2016-11-15 |
注册资本变更 | 1216.35 | 958.35 | 2015-12-25 |
注册资本 | 1216.35( + 26.92127% ) | 958.35 | 2015-12-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-25 |
注册资本变更 | 1216.35( + 26.92127% ) | 958.35 | 2015-12-25 |
注册资本 | 人民币1216.3500 万元( + 26.92127% ) | 人民币958.3500 万元 | 2015-12-25 |
章程 | - | - | 2015-12-25 |
章程 | 2015-12-25 | ||
注册资本 | 人民币1216.3500 万元 | 人民币958.3500 万元 | 2015-12-25 |
章程 | 2015-12-24 | ||
注册资本 | 人民币958.3500 万元 | 人民币500 万元 | 2015-12-24 |
注册资本变更 | 958.35 | 500 | 2015-12-24 |
注册资本 | 958.35( + 91.67% ) | 500 | 2015-12-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-24 |
注册资本变更 | 958.35( + 91.67% ) | 500 | 2015-12-24 |
注册资本 | 人民币958.3500 万元( + 91.67% ) | 人民币500 万元 | 2015-12-24 |
章程 | - | - | 2015-12-24 |
高级管理人员备案 | 董事长:张晓云;副总经理:史予萍;董事:张春兰;总经理:张晓云;董事:李朋阁;董事:蒋平;监事:周明霞;副总经理:张晓宇;董事:王铁辰;监事:林洁纯;监事:王美艳; | 监事:史予萍;副总经理:张晓宇;董事:张春兰;总经理:张晓云;监事:王美艳;董事:蒋平;监事:周明霞;董事:李朋阁;董事:王铁辰;董事长:张晓云; | 2014-09-26 |
成员 | 王铁辰(董事),张晓云(董事长),史予萍(副总经理),李朋阁(董事),张晓宇(副总经理),张晓云(总经理),周明霞(监事),蒋平(董事),林洁纯(监事),张春兰(董事),王美艳(监事) | 史予萍(监事),张晓云(总经理),王美艳(监事),王铁辰(董事),周明霞(监事),张春兰(董事),张晓宇(副总经理),蒋平(董事),张晓云(董事长),李朋阁(董事) | 2014-09-26 |
高管人员 | 张晓宇(副总经理) 张晓云(总经理) 史予萍(副总经理) [新增] | 张晓宇(副总经理) 张晓云(总经理) | 2014-09-26 |
监事信息 | 林洁纯(监事) [新增] 周明霞(监事) 王美艳(监事) | 史予萍(监事) [退出] 王美艳(监事) 周明霞(监事) | 2014-09-26 |
高管人员 | 张晓宇(副总经理) 王铁辰(董事) 张晓云(董事长) 林洁纯(监事) [新增] 王美艳(监事) 张晓云(总经理) 李朋阁(董事) 张春兰(董事) 周明霞(监事) 史予萍(副总经理) 蒋平(董事) | 张晓云(董事长) 王美艳(监事) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) 史予萍(监事) 王铁辰(董事) | 2014-09-26 |
监事成员 | 张晓宇(副总经理) 王铁辰(董事) 张晓云(董事长) 林洁纯(监事) [新增] 王美艳(监事) 张晓云(总经理) 李朋阁(董事) 张春兰(董事) 周明霞(监事) 史予萍(副总经理) 蒋平(董事) | 张晓云(董事长) 王美艳(监事) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) 史予萍(监事) 王铁辰(董事) | 2014-09-26 |
监事成员 | 张晓宇(副总经理) 王铁辰(董事) 张晓云(董事长) 林洁纯(监事) 王美艳(监事) 李朋阁(董事) 张晓云(总经理) 史予萍(副总经理) 蒋平(董事) 张春兰(董事) 周明霞(监事) | 张晓云(总经理) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 王铁辰(董事) 史予萍(监事) 张晓宇(副总经理) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 王美艳(监事) 张晓云(董事长) | 2014-09-26 |
高管人员 | 张晓宇(副总经理) 王铁辰(董事) 张晓云(董事长) 林洁纯(监事) 王美艳(监事) 李朋阁(董事) 张晓云(总经理) 史予萍(副总经理) 蒋平(董事) 张春兰(董事) 周明霞(监事) | 张晓云(总经理) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 王铁辰(董事) 史予萍(监事) 张晓宇(副总经理) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 王美艳(监事) 张晓云(董事长) | 2014-09-26 |
章程 | 2014-06-24 | ||
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-06-24 |
高管人员 | 张晓云(总经理) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 王铁辰(董事) 史予萍(监事) 张晓宇(副总经理) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 王美艳(监事) 张晓云(董事长) | 李朋阁(监事) 张晓云(执行(常务)董事) 张晓云(总经理) | 2014-06-24 |
董事成员 | 张晓云(总经理) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 王铁辰(董事) 史予萍(监事) 张晓宇(副总经理) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 王美艳(监事) 张晓云(董事长) | 李朋阁(监事) 张晓云(执行(常务)董事) 张晓云(总经理) | 2014-06-24 |
商事登记换照 | 2014-06-24 | ||
企业类型 | 非上市股份有限公司 | 有限责任公司 | 2014-06-24 |
监事成员 | 张晓云(总经理) 周明霞(监事) 张春兰(董事) 王铁辰(董事) 史予萍(监事) 张晓宇(副总经理) 李朋阁(董事) 蒋平(董事) 王美艳(监事) 张晓云(董事长) | 李朋阁(监事) 张晓云(执行(常务)董事) 张晓云(总经理) | 2014-06-24 |
名称变更 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | 深圳市海斯迪电子有限公司 | 2014-06-24 |
高级管理人员备案 | 监事:王美艳;董事:蒋平;董事:李朋阁;监事:史予萍;监事:周明霞;董事:王铁辰;董事:张春兰;总经理:张晓云;副总经理:张晓宇;董事长:张晓云; | 总经理:张晓云;执行董事:张晓云;监事:李朋阁; | 2014-06-24 |
指定联系人 | 史予萍(监事), 张晓云(总经理), 王美艳(监事), 王铁辰(董事), 周明霞(监事), 张春兰(董事), 张晓宇(副总经理), 蒋平(董事), 张晓云(董事长), 李朋阁(董事) | 张晓云(总经理), 李朋阁(监事), 张晓云(执行董事) | 2014-06-24 |
市场主体类型 | 非上市股份有限公司 | 有限责任公司 | 2014-06-24 |
期限 | 自2008-01-23至5000-01-01 | 自2008-01-23至2018-01-23 | 2014-06-24 |
成员 | 史予萍(监事),张晓云(总经理),王美艳(监事),王铁辰(董事),周明霞(监事),张春兰(董事),张晓宇(副总经理),蒋平(董事),张晓云(董事长),李朋阁(董事) | 张晓云(总经理),李朋阁(监事),张晓云(执行董事) | 2014-06-24 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市) | 有限责任公司 | 2014-06-24 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-24 |
高级管理人员备案 | 监事:王美艳 [新增] 董事:蒋平 [新增] 董事:李朋阁 [新增] 监事:史予萍 [新增] 监事:周明霞 [新增] 董事:王铁辰 [新增] 董事:张春兰 [新增] 总经理:张晓云 副总经理:张晓宇 [新增] 董事长:张晓云 | 总经理:张晓云 执行董事:张晓云 监事:李朋阁 [退出] | 2014-06-24 |
其他事项备案 | 其他董事:李朋阁;工商联络员:林新红;其他董事:张春兰;监事:周明霞;总经理:张晓云;董事长:张晓云;监事:史予萍;监事:王美艳;总经理:张晓宇;其他董事:蒋平;其他董事:王铁辰; | 总经理:张晓云;董事长:张晓云;监事:李朋阁; | 2014-06-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-06-24 |
指定联系人 | 林新红 | - | 2014-06-24 |
期限变更 | 永续经营 | 从2008-01-23至2018-01-23 | 2014-06-24 |
高管人员 | 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) [新增] | 张晓云(总经理) | 2014-06-24 |
监事信息 | 王美艳(监事) [新增] 史予萍(监事) [新增] 周明霞(监事) [新增] | 李朋阁(监事) [退出] | 2014-06-24 |
董事长或执行董事成员 | 张晓云(董事长) | 张晓云(执行董事) | 2014-06-24 |
期限变更 | 2008-01-23,5000-01-01 | 2008-01-23,2018-01-23 | 2014-06-24 |
市场主体类型变更 | 1220 | 1100 | 2014-06-24 |
监事成员 | 张晓云(董事长) 王美艳(监事) [新增] 李朋阁(董事) 蒋平(董事) [新增] 周明霞(监事) [新增] 张春兰(董事) [新增] 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) [新增] 史予萍(监事) [新增] 王铁辰(董事) [新增] | 张晓云(总经理) 张晓云(执行(常务)董事) 李朋阁(监事) | 2014-06-24 |
董事成员 | 张晓云(董事长) 王美艳(监事) [新增] 李朋阁(董事) 蒋平(董事) [新增] 周明霞(监事) [新增] 张春兰(董事) [新增] 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) [新增] 史予萍(监事) [新增] 王铁辰(董事) [新增] | 张晓云(总经理) 张晓云(执行(常务)董事) 李朋阁(监事) | 2014-06-24 |
高管人员 | 张晓云(董事长) 王美艳(监事) [新增] 李朋阁(董事) 蒋平(董事) [新增] 周明霞(监事) [新增] 张春兰(董事) [新增] 张晓云(总经理) 张晓宇(副总经理) [新增] 史予萍(监事) [新增] 王铁辰(董事) [新增] | 张晓云(总经理) 张晓云(执行(常务)董事) 李朋阁(监事) | 2014-06-24 |
经营期限 | 永续经营 | 自2008年1月23日起至2018年1月23日止 | 2014-06-24 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-24 |
名称 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | 深圳市海斯迪电子有限公司 | 2014-06-24 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-06-24 |
章程 | - | - | 2014-06-24 |
期限变更 | 2008-01-23,5000-01-01 | 2008-01-23,2018-01-23 | 2014-06-23 |
市场主体类型变更 | 1220 | 1100 | 2014-06-23 |
名称变更 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | 深圳市海斯迪电子有限公司 | 2014-06-23 |
投资人变更 | 名称:张晓云,出资额:255,出资比例:51名称:李朋阁,出资额:245,出资比例:49 | 名称:李朋阁,出资额:24.5,出资比例:49名称:张晓云,出资额:25.5,出资比例:51 | 2010-01-13 |
股东 | 张晓云 255( + 900% )(万元)51% 李朋阁 245( + 900% )(万元)49% | 李朋阁 24.5(万元)49% 张晓云 25.5(万元)51% | 2010-01-13 |
实收资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-01-13 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-01-13 |
投资人 | 张晓云 255(万元)51% 李朋阁 245(万元)49% | 李朋阁 24.5(万元)49% 张晓云 25.5(万元)51% | 2010-01-13 |
投资人变更 | 名称:李朋阁,出资额:245( + 900% ),出资比例:49 名称:张晓云,出资额:255( + 900% ),出资比例:51 | 名称:张晓云,出资额:25.5,出资比例:51 名称:李朋阁,出资额:24.5,出资比例:49 | 2010-01-13 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2010-01-13 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王美艳 | 监事 |
林洁纯 | 监事 |
周明霞 | 监事 |
张晓云 | 董事长 |
王铁辰 | 董事 |
李朋阁 | 董事 |
张春兰 | 董事 |
蒋平 | 董事 |
张晓云 | 总经理 |
张晓宇 | 副总经理 |
史予萍 | 副总经理 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
10278021 | 图形 | 科学仪器 | 9 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-12-07 | |
10278056 | HSDPA | 科学仪器 | 9 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-12-07 | |
10278028 | 海斯迪 | 科学仪器 | 9 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-12-07 | |
10278007 | 中正 | 科学仪器 | 9 | 商标无效 | 2011-12-07 | |
10171310 | 葵花宝电 | 科学仪器 | 9 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-11-10 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司的专利证书
CN103779573A | 发明公布 | 2014-05-07 | 双电层聚合物电池浆料及其制造方法 | 基本电气元件 | 张晓云;武新记 |
CN205335396U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种动力电池 | 基本电气元件 | 张晓云 |
CN205326829U | 实用新型 | 2016-06-22 | 一种智能充电桩设备 | 一般车辆 | 张晓云 |
CN205335397U | 实用新型 | 2016-06-22 | 动力电池模组 | 基本电气元件 | 张晓云 |
CN203678635U | 实用新型 | 2014-07-02 | 涂布机加料装置 | 一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法 | 张晓云;武新记 |
CN103317552B | 发明授权 | 2016-01-27 | 铝塑膜切片机及铝塑膜片的加工方法 | 手动切割工具;切割;切断 | 张晓云;罗通 |
CN205334613U | 实用新型 | 2016-06-22 | 易支付充电桩设备 | 张晓云 | |
CN105488910A | 发明公布 | 2016-04-13 | 易支付充电桩设备及该设备与电动汽车互联的充电方法 | 张晓云 | |
CN105489968A | 发明公布 | 2016-04-13 | 动力电池模组及该模组的拼装方法 | 基本电气元件 | 张晓云 |
CN204136136U | 实用新型 | 2015-02-04 | 带定位装置的极耳分切机 | 手动切割工具;切割;切断 | 张晓云;罗通 |
CN202479584U | 实用新型 | 2012-10-10 | 极耳分切机 | 张晓云;罗通 |
深圳海斯迪能源科技股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
浙江中纵能源有限公司 | 华一剑 | 杭州市江干区凯旋路195号2幢二层209室 | 51.00% |
洛阳特斯拉能源科技有限公司 | 张晓云 | 洛阳市宜阳县产业集聚区 | 100% |
本页是 [深圳海斯迪能源科技股份有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。