变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 陈静(监事), [新增]
陈美萍(执行董事), [新增]
陈美萍(总经理) [新增] | 鲁欢(执行董事), [退出]
鲁欢(总经理), [退出]
蔡攀(监事) [退出] | 2022-05-13 |
监事信息 | 陈静(监事), [新增]
陈美萍(执行董事), [新增]
陈美萍(总经理) [新增] | 鲁欢(执行董事), [退出]
鲁欢(总经理), [退出]
蔡攀(监事) [退出] | 2022-05-13 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-13 |
总经理 | 陈静(监事), [新增]
陈美萍(执行董事), [新增]
陈美萍(总经理) [新增] | 鲁欢(执行董事), [退出]
鲁欢(总经理), [退出]
蔡攀(监事) [退出] | 2022-05-13 |
章程 | - | - | 2022-05-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-09 | 2021-12-02 | 2022-05-13 |
指定联系人 | 陈美萍 | 鲁欢 | 2022-05-13 |
成员 | 陈美萍(执行董事),陈美萍(总经理),陈静(监事) | 鲁欢(执行董事),鲁欢(总经理),蔡攀(监事) | 2022-05-13 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/4179898239" target="_blank">知壹(深圳)财税管理有限公司 400(万元)40% = "https://www.tianyancha.com/human/2257412859-c2321711242" target = "_blank">陈美萍 600(万元)60% | = "https://www.tianyancha.com/human/2291628074-c2321711242" target = "_blank">鲁欢 600(万元)60% ="https://www.tianyancha.com/company/4179898239" target="_blank">知壹(深圳)财税管理有限公司 400(万元)40% | 2022-05-13 |
负责人 | 陈美萍 | 鲁欢 | 2022-05-13 |
成员 | 蔡攀(监事) | 肖全钦(监事) | 2021-12-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-02 | 2019-04-28 | 2021-12-03 |
监事信息 | 蔡攀(监事) [新增] | 肖全钦(监事) [退出] | 2021-12-03 |
指定联系人 | 鲁欢 | 肖全钦 | 2021-12-03 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-03 |
投资人 | 鲁欢 600(万元)60%知壹(深圳)财税管理有限公司 400(万元)40% | 鲁欢 600(万元)60%肖全钦 400(万元)40% | 2021-12-03 |
法定代表人 | 鲁欢 | 肖全钦 | 2019-04-30 |
股东 | 鲁欢 600(万元)60%, [新增]
肖全钦 400(万元)40% | 陈琢 600(万元)60%, [退出]
肖全钦 400(万元)40% | 2019-04-30 |
成员 | 鲁欢(总经理),鲁欢(执行董事),肖全钦(监事) | 肖全钦(总经理),肖全钦(执行董事),蒋丽(监事) | 2019-04-30 |
投资人 | 鲁欢 600(万元)60% 肖全钦 400(万元)40% | 陈琢 600(万元)60% 肖全钦 400(万元)40% | 2019-04-30 |
负责人 | 鲁欢 | 肖全钦 | 2019-04-30 |
负责人变更 | 总经理:鲁欢;
董事长:鲁欢;
股东:;
法定代表人:鲁欢;
股东:;
监事:肖全钦; | 总经理:肖全钦;
董事长:肖全钦;
监事:蒋丽;
股东:陈琢;
股东:肖全钦;
法定代表人:肖全钦; | 2019-04-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:鲁欢 [新增]
监事:肖全钦 [新增]
执行董事:鲁欢 [新增] | 监事:蒋丽 [退出]
总经理:肖全钦 [退出]
执行董事:肖全钦 [退出] | 2019-04-30 |
投资人变更 | 股东名称:鲁欢、出资额:600、出资比例:60; [新增]
股东名称:肖全钦、出资额:400、出资比例:40; | 股东名称:陈琢、出资额:600、出资比例:60; [退出]
股东名称:肖全钦、出资额:400、出资比例:40; | 2019-04-30 |
章程备案 | 2019-04-28 | 2017-10-12 | 2019-04-30 |
其他事项备案 | - | - | 2019-04-30 |
股东 | 陈琢 600(万元)60%, [新增]
肖全钦 400(万元)40% [新增] | 肖全钦 700(万元)70%, [退出]
蒋丽 300(万元)30% [退出] | 2017-10-14 |
投资人 | 陈琢 600(万元)60% 肖全钦 400(万元)40% | 肖全钦 700(万元)70% 蒋丽 300(万元)30% | 2017-10-14 |
投资人变更 | 股东名称:陈琢、出资额:600、出资比例:60; [新增]
股东名称:肖全钦、出资额:400( - 42.85714% )、出资比例:40; | 股东名称:肖全钦、出资额:700、出资比例:70;
股东名称:蒋丽、出资额:300、出资比例:30; [退出] | 2017-10-14 |
投资人变更 | 名称:陈琢,出资额:600,出资比例:60 [新增]
名称:肖全钦,出资额:400( - 42.85714% ),出资比例:40 | 名称:肖全钦,出资额:700,出资比例:70
名称:蒋丽,出资额:300,出资比例:30 [退出] | 2017-10-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-12 | 1900-01-01 | 2017-10-14 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2017-10-10 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2017-10-10 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2014-07-24 |
实收资本 | 人民币1000万元 | 人民币0万元 | 2014-07-24 |