变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2020-10-14 |
地址 | 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦941 | 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦1716 | 2020-10-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-13 | 2019-04-09 | 2020-10-14 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦1716 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路438号宝利工业区5栋508号 | 2019-04-12 |
章程备案 | 2019-04-09 | 2019-03-06 | 2019-04-12 |
总经理 | 陈凯滨(总经理) [新增] | 陈卓兵(总经理) [退出] | 2019-03-13 |
指定联系人 | 彭玟仪(监事),
陈凯滨(总经理),
陈凯滨(执行董事) | 陈卓兵(执行董事),
陈卓兵(总经理),
陈海斌(监事) | 2019-03-13 |
董事长或执行董事成员 | 陈凯滨(执行董事) [新增] | 陈卓兵(执行董事) [退出] | 2019-03-13 |
指定联系人 | 陈凯滨 50(万元)50% 彭玟仪 50(万元)50% | 陈卓兵 80(万元)80% 陈海斌 20(万元)20% | 2019-03-13 |
监事信息 | 彭玟仪(监事) [新增] | 陈海斌(监事) [退出] | 2019-03-13 |
投资人 | 名称:彭玟仪,出资额:50,出资比例:50名称:陈凯滨,出资额:50,出资比例:50 | 名称:陈海斌,出资额:20,出资比例:20名称:陈卓兵,出资额:80,出资比例:80 | 2019-03-13 |
指定联系人 | 陈凯滨 | 陈卓兵 | 2019-03-13 |
成员 | 彭玟仪(监事),陈凯滨(总经理),陈凯滨(执行董事) | 陈卓兵(执行董事),陈卓兵(总经理),陈海斌(监事) | 2019-03-13 |
投资人 | 彭玟仪 50(万元)50% 陈凯滨 50(万元)50% | 陈海斌 20(万元)20% 陈卓兵 80(万元)80% | 2019-03-13 |
负责人 | 陈凯滨 | 陈卓兵 | 2019-03-13 |
负责人变更 | 监事:彭玟仪;
法定代表人:陈凯滨;
总经理:陈凯滨;
工商联络员:陈凯滨;
股东:;
股东:;
董事长:陈凯滨; | 董事长:陈卓兵;
工商联络员:陈卓兵;
股东:陈海斌;
总经理:陈卓兵;
股东:陈卓兵;
法定代表人:陈卓兵;
监事:陈海斌; | 2019-03-13 |
投资人变更 | 股东名称:彭玟仪、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:陈凯滨、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:陈海斌、出资额:20、出资比例:20; [退出]
股东名称:陈卓兵、出资额:80、出资比例:80; [退出] | 2019-03-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈凯滨 [新增]
监事:彭玟仪 [新增]
执行董事:陈凯滨 [新增] | 总经理:陈卓兵 [退出]
执行董事:陈卓兵 [退出]
监事:陈海斌 [退出] | 2019-03-13 |
章程备案 | 2019-03-06 | 2018-10-31 | 2019-03-13 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路438号宝利工业区5栋508号 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联花园坪小区A区七巷三号401 | 2018-11-02 |
章程备案 | 2018-10-31 | 2018-08-27 | 2018-11-02 |
指定联系人 | 陈卓兵 | 李玉旗 | 2018-08-29 |
投资人 | 名称:陈卓兵,出资额:80,出资比例:80名称:陈海斌,出资额:20,出资比例:20 | 名称:李玉旗,出资额:100,出资比例:100 | 2018-08-29 |
指定联系人 | 陈卓兵 80(万元)80% 陈海斌 20(万元)20% | 李玉旗 100(万元)100% | 2018-08-29 |
指定联系人 | 陈卓兵(总经理),
陈海斌(监事),
陈卓兵(执行董事) | 李玉旗(总经理),
李玉旗(执行董事),
张静静(监事) | 2018-08-29 |
成员 | 陈卓兵(总经理),陈海斌(监事),陈卓兵(执行董事) | 李玉旗(总经理),李玉旗(执行董事),张静静(监事) | 2018-08-29 |
投资人 | 陈卓兵 80(万元)80% 陈海斌 20(万元)20% | 李玉旗 100(万元)100% | 2018-08-29 |
负责人 | 陈卓兵 | 李玉旗 | 2018-08-29 |
投资人变更 | 股东名称:陈卓兵、出资额:80、出资比例:80; [新增]
股东名称:陈海斌、出资额:20、出资比例:20; [新增] | 股东名称:李玉旗、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-08-29 |
负责人变更 | 法定代表人:陈卓兵;
股东:;
监事:陈海斌;
股东:;
工商联络员:陈卓兵;
董事长:陈卓兵;
总经理:陈卓兵; | 总经理:李玉旗;
工商联络员:肖建红;
股东:李玉旗;
董事长:李玉旗;
监事:张静静;
法定代表人:李玉旗; | 2018-08-29 |
高级管理人员备案 | 监事:陈海斌 [新增]
总经理:陈卓兵 [新增]
执行董事:陈卓兵 [新增] | 总经理:李玉旗 [退出]
执行董事:李玉旗 [退出]
监事:张静静 [退出] | 2018-08-29 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-08-29 |
董事长或执行董事成员 | 陈卓兵(执行董事) [新增] | 李玉旗(执行董事) [退出] | 2018-08-29 |
监事信息 | 陈海斌(监事) [新增] | 张静静(监事) [退出] | 2018-08-29 |
总经理 | 陈卓兵(总经理) [新增] | 李玉旗(总经理) [退出] | 2018-08-29 |
投资人变更 | 名称:陈卓兵,出资额:80,出资比例:80 [新增]
名称:陈海斌,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:李玉旗,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2018-08-29 |
指定联系人 | 陈卓兵 | 肖建红 | 2018-08-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-27 | 2018-08-22 | 2018-08-29 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联花园坪小区A区七巷三号401 | 深圳市龙岗区中心城尚景花园3栋1楼 | 2018-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-22 | 2014-06-26 | 2018-08-24 |
股权 | 李玉旗(执行董事), [新增]
李玉旗(总经理), [新增]
张静静(监事) [新增] | 宋娟娟(监事), [退出]
钟小兰(总经理), [退出]
钟小兰(执行董事) [退出] | 2016-11-11 |
股权 | 李玉旗 [新增] | 钟小兰 [退出] | 2016-11-11 |
成员 | 李玉旗(执行董事),李玉旗(总经理),张静静(监事) | 宋娟娟(监事),钟小兰(总经理),钟小兰(执行董事) | 2016-11-11 |
负责人 | 李玉旗 | 钟小兰 | 2016-11-11 |
其他事项备案 | 股东名称:李玉旗、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:深圳踩宝网络科技有限公司、出资额:50、出资比例:50;股东名称:深圳市志卓越科技有限公司、出资额:50、出资比例:50; | 2016-11-11 |
负责人变更 | 董事长:李玉旗;
股东:李玉旗;
监事:张静静;
法定代表人:李玉旗;
总经理:李玉旗; | 董事长:钟小兰;
监事:宋娟娟;
总经理:钟小兰;
法定代表人:钟小兰; | 2016-11-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李玉旗 [新增]
总经理:李玉旗 [新增]
监事:张静静 [新增] | 执行董事:钟小兰 [退出]
总经理:钟小兰 [退出]
监事:宋娟娟 [退出] | 2016-11-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-11 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-11-11 |
监事信息 | 张静静(监事) [新增] | 宋娟娟(监事) [退出] | 2016-11-11 |
高管人员 | 李玉旗(总经理) [新增] | 钟小兰(总经理) [退出] | 2016-11-11 |
董事长或执行董事成员 | 李玉旗(执行董事) [新增] | 钟小兰(执行董事) [退出] | 2016-11-11 |
股权 | 李玉旗 100(万元) 100% [新增] | 深圳市志卓越科技有限公司 50(万元) 50% [退出]
深圳踩宝网络科技有限公司 50(万元) 50% [退出] | 2016-11-11 |
章程 | - | - | 2016-11-11 |
监事成员 | 张静静(监事) [新增]
李玉旗(执行(常务)董事) [新增]
李玉旗(总经理) [新增] | 钟小兰(总经理) [退出]
宋娟娟(监事) [退出]
钟小兰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-11 |
高管人员 | 张静静(监事) [新增]
李玉旗(执行(常务)董事) [新增]
李玉旗(总经理) [新增] | 钟小兰(总经理) [退出]
宋娟娟(监事) [退出]
钟小兰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-11 |
董事成员 | 张静静(监事) [新增]
李玉旗(执行(常务)董事) [新增]
李玉旗(总经理) [新增] | 钟小兰(总经理) [退出]
宋娟娟(监事) [退出]
钟小兰(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-11 |
法定代表人(负责人) | 李玉旗 | 钟小兰 | 2016-11-11 |
董事成员 | 张静静(监事) 李玉旗(执行(常务)董事) 李玉旗(总经理) | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 2016-11-11 |
高管人员 | 张静静(监事) 李玉旗(执行(常务)董事) 李玉旗(总经理) | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 2016-11-11 |
监事成员 | 张静静(监事) 李玉旗(执行(常务)董事) 李玉旗(总经理) | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 2016-11-11 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-11-11 |
章程 | | | 2016-11-11 |
股权 | 李玉旗 100(万元) 100% | 深圳市志卓越科技有限公司 50(万元) 50% 深圳踩宝网络科技有限公司 50(万元) 50% | 2016-11-11 |
董事成员 | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 肖建红(总经理) 刘青霞(监事) 肖建红(执行(常务)董事) | 2016-10-24 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-10-24 |
股东(投资人) | 深圳市志卓越科技有限公司 50(万元) 50% 深圳踩宝网络科技有限公司 50(万元) 50% | 肖建红 100(万元) 100% | 2016-10-24 |
高管人员 | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 肖建红(总经理) 刘青霞(监事) 肖建红(执行(常务)董事) | 2016-10-24 |
法定代表人(负责人) | 钟小兰 | 肖建红 | 2016-10-24 |
监事成员 | 钟小兰(总经理) 宋娟娟(监事) 钟小兰(执行(常务)董事) | 肖建红(总经理) 刘青霞(监事) 肖建红(执行(常务)董事) | 2016-10-24 |
章程 | | | 2016-10-24 |
一照一码升级 | | | 2016-10-24 |
成员 | 钟小兰 | 肖建红 | 2016-10-24 |
成员 | 深圳踩宝网络科技有限公司
50(万元)50%
深圳市志卓越科技有限公司
50(万元)50% | 肖建红
100(万元)100% | 2016-10-24 |
投资人 | 名称:深圳踩宝网络科技有限公司,出资额:50,出资比例:50名称:深圳市志卓越科技有限公司,出资额:50,出资比例:50 | 名称:肖建红,出资额:100,出资比例:100 | 2016-10-24 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-10-24 |
成员 | 宋娟娟(监事),钟小兰(总经理),钟小兰(执行董事) | 肖建红(总经理),刘青霞(监事),肖建红(执行董事) | 2016-10-24 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2944489178" target="_blank">深圳踩宝网络科技有限公司 50(万元)50% " target="_blank">深圳市志卓越科技有限公司 50(万元)50% | = "https://www.tianyancha.com/human/2121493761-c2854533858" target = "_blank">肖建红 100(万元)100% | 2016-10-24 |
负责人 | 钟小兰 | 肖建红 | 2016-10-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-10-24 |
投资人变更 | 股东名称:深圳踩宝网络科技有限公司、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:深圳市志卓越科技有限公司、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:肖建红、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-10-24 |
高级管理人员备案 | 总经理:钟小兰 [新增]
监事:宋娟娟 [新增]
执行董事:钟小兰 [新增] | 执行董事:肖建红 [退出]
总经理:肖建红 [退出]
监事:刘青霞 [退出] | 2016-10-24 |
负责人变更 | 董事长:钟小兰;
监事:宋娟娟;
总经理:钟小兰;
法定代表人:钟小兰; | 董事长:肖建红;
监事:刘青霞;
股东:肖建红;
总经理:肖建红;
法定代表人:肖建红; | 2016-10-24 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-10-24 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-10-24 |
监事信息 | 宋娟娟(监事) [新增] | 刘青霞(监事) [退出] | 2016-10-24 |
投资人变更 | 名称:深圳市志卓越科技有限公司,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:深圳踩宝网络科技有限公司,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:肖建红,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-10-24 |
董事长或执行董事成员 | 钟小兰(执行董事) [新增] | 肖建红(执行董事) [退出] | 2016-10-24 |
高管人员 | 钟小兰(总经理) [新增] | 肖建红(总经理) [退出] | 2016-10-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-10-24 |
章程 | - | - | 2016-10-24 |
监事成员 | 钟小兰(总经理) [新增]
宋娟娟(监事) [新增]
钟小兰(执行(常务)董事) [新增] | 肖建红(总经理) [退出]
刘青霞(监事) [退出]
肖建红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-24 |
高管人员 | 钟小兰(总经理) [新增]
宋娟娟(监事) [新增]
钟小兰(执行(常务)董事) [新增] | 肖建红(总经理) [退出]
刘青霞(监事) [退出]
肖建红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-24 |
股东 | 深圳市志卓越科技有限公司 50(万元) 50% [新增]
深圳踩宝网络科技有限公司 50(万元) 50% [新增] | 肖建红 100(万元) 100% [退出] | 2016-10-24 |
董事成员 | 钟小兰(总经理) [新增]
宋娟娟(监事) [新增]
钟小兰(执行(常务)董事) [新增] | 肖建红(总经理) [退出]
刘青霞(监事) [退出]
肖建红(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-24 |