变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 朱孔良(监事),王晓兵(总经理),王晓兵(执行董事) | 马汉东(执行董事),马汉东(总经理),张帆(监事) | 2021-12-27 |
章程 | - | - | 2021-12-27 |
指定联系人 | 王晓兵 | 马汉东 | 2021-12-27 |
总经理 | 朱孔良(监事), [新增]
王晓兵(总经理), [新增]
王晓兵(执行董事) [新增] | 马汉东(执行董事), [退出]
马汉东(总经理), [退出]
张帆(监事) [退出] | 2021-12-27 |
升级换照 | - | - | 2021-12-27 |
投资人 | 王晓兵 300(万元)60%朱孔良 200(万元)40% | 张帆 200(万元)40%马汉东 300(万元)60% | 2021-12-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-13 | 2018-04-18 | 2021-12-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-27 |
监事信息 | 朱孔良(监事), [新增]
王晓兵(总经理), [新增]
王晓兵(执行董事) [新增] | 马汉东(执行董事), [退出]
马汉东(总经理), [退出]
张帆(监事) [退出] | 2021-12-27 |
董事长或执行董事成员 | 朱孔良(监事), [新增]
王晓兵(总经理), [新增]
王晓兵(执行董事) [新增] | 马汉东(执行董事), [退出]
马汉东(总经理), [退出]
张帆(监事) [退出] | 2021-12-27 |
负责人 | 王晓兵 | 马汉东 | 2021-12-27 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道正中时代广场1007室 | 深圳市南山区铜鼓路新世界豪园三期七栋7b-8 | 2018-04-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-18 | 2018-03-07 | 2018-04-25 |
指定联系人 | 张帆 200(万元)40% 马汉东 300(万元)60% | 黄坤锋 50(万元)10% 王浦江 50(万元)10% 孟茜 300(万元)60% 孙赛霞 50(万元)10% 杨丽萍 50(万元)10% | 2018-03-15 |
指定联系人 | 马汉东(执行董事),
马汉东(总经理),
张帆(监事) | 孟茜(执行董事),
孙赛霞(监事),
孟茜(总经理) | 2018-03-15 |
成员 | 马汉东(执行董事),马汉东(总经理),张帆(监事) | 孟茜(执行董事),孙赛霞(监事),孟茜(总经理) | 2018-03-15 |
投资人 | 张帆 200(万元)40% 马汉东 300(万元)60% | 黄坤锋 50(万元)10% 王浦江 50(万元)10% 孟茜 300(万元)60% 孙赛霞 50(万元)10% 杨丽萍 50(万元)10% | 2018-03-15 |
负责人 | 马汉东 | 孟茜 | 2018-03-15 |
负责人变更 | 工商联络员:马汉东;
总经理:马汉东;
股东:;
法定代表人:马汉东;
监事:张帆;
股东:;
董事长:马汉东; | 股东:王浦江;
股东:孟茜;
监事:孙赛霞;
总经理:孟茜;
股东:黄坤锋;
法定代表人:孟茜;
工商联络员:孟茜;
股东:杨丽萍;
股东:孙赛霞;
董事长:孟茜; | 2018-03-15 |
投资人变更 | 股东名称:张帆、出资额:200、出资比例:40; [新增]
股东名称:马汉东、出资额:300、出资比例:60; [新增] | 股东名称:黄坤锋、出资额:50、出资比例:10; [退出]
股东名称:杨丽萍、出资额:50、出资比例:10; [退出]
股东名称:孙赛霞、出资额:50、出资比例:10; [退出]
股东名称:孟茜、出资额:300、出资比例:60; [退出]
股东名称:王浦江、出资额:50、出资比例:10; [退出] | 2018-03-15 |
高级管理人员备案 | 监事:张帆 [新增]
执行董事:马汉东 [新增]
总经理:马汉东 [新增] | 执行董事:孟茜 [退出]
监事:孙赛霞 [退出]
总经理:孟茜 [退出] | 2018-03-15 |
指定联系人 | 马汉东 | 孟茜 | 2018-03-15 |
监事信息 | 张帆(监事) [新增] | 孙赛霞(监事) [退出] | 2018-03-15 |
董事长或执行董事成员 | 马汉东(执行董事) [新增] | 孟茜(执行董事) [退出] | 2018-03-15 |
总经理 | 马汉东(总经理) [新增] | 孟茜(总经理) [退出] | 2018-03-15 |
投资人变更 | 名称:张帆,出资额:200,出资比例:40 [新增]
名称:马汉东,出资额:300,出资比例:60 [新增] | 名称:黄坤锋,出资额:50,出资比例:10 [退出]
名称:王浦江,出资额:50,出资比例:10 [退出]
名称:孟茜,出资额:300,出资比例:60 [退出]
名称:孙赛霞,出资额:50,出资比例:10 [退出]
名称:杨丽萍,出资额:50,出资比例:10 [退出] | 2018-03-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-07 | 1900-01-01 | 2018-03-15 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2017-04-17 |
其他事项备案 | *****F | - | 2017-04-17 |
一照一码换照 | - | - | 2017-04-17 |