变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2020-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-24 | 1900-01-01 | 2020-07-27 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦3层327 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦1606-E9 | 2020-07-27 |
成员 | 林丽 | 章为想 | 2020-07-08 |
成员 | 林丽(执行董事) | 章为想(执行董事) | 2020-07-08 |
升级换照 | *****8X6 | *****8X6 | 2020-07-08 |
负责人 | 林丽 [新增] | 章为想 [退出] | 2020-07-08 |
董事长或执行董事成员 | 林丽(执行董事) [新增] | 章为想(执行董事) [退出] | 2020-07-08 |
地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹六道3号联泰大厦1606-E9 | 深圳市龙华新区油松路天汇大厦B栋3楼327 | 2020-07-08 |
统一社会信用代码 | *****8X6 | - | 2017-06-02 |
其他事项备案 | *****8X6 | - | 2017-06-02 |
一照一码换照 | - | - | 2017-06-02 |
股权 | 黄足恩(监事), [新增]
章为想(执行董事),
林全德(总经理) [新增] | 林丽(监事), [退出]
章为想(执行董事),
黄作宏(总经理) [退出] | 2016-09-20 |
监事成员 | 林全德(总经理) 黄足恩(监事) 章为想(执行(常务)董事) | 黄作宏(总经理) 章为想(执行(常务)董事) 林丽(监事) | 2016-09-20 |
高管人员 | 林全德(总经理) 黄足恩(监事) 章为想(执行(常务)董事) | 黄作宏(总经理) 章为想(执行(常务)董事) 林丽(监事) | 2016-09-20 |
股权 | 林全德 50(万元) 50% 黄足恩 50(万元) 50% | 黄作宏 10(万元) 10% 林丽 90(万元) 90% | 2016-09-20 |
成员 | 黄足恩(监事),章为想(执行董事),林全德(总经理) | 林丽(监事),章为想(执行董事),黄作宏(总经理) | 2016-09-20 |
高级管理人员备案 | 监事:黄足恩 [新增]
执行董事:章为想
总经理:林全德 [新增] | 执行董事:章为想
监事:林丽 [退出]
总经理:黄作宏 [退出] | 2016-09-20 |
其他事项备案 | 股东名称:林全德、出资额:50、出资比例:50;股东名称:黄足恩、出资额:50、出资比例:50; | 股东名称:林丽、出资额:90、出资比例:90;股东名称:黄作宏、出资额:10、出资比例:10; | 2016-09-20 |
高管人员 | 林全德(总经理) [新增] | 黄作宏(总经理) [退出] | 2016-09-20 |
监事信息 | 黄足恩(监事) [新增] | 林丽(监事) [退出] | 2016-09-20 |
股权 | 林全德 50(万元) 50% [新增]
黄足恩 50(万元) 50% [新增] | 黄作宏 10(万元) 10% [退出]
林丽 90(万元) 90% [退出] | 2016-09-20 |
高管人员 | 林全德(总经理) [新增]
黄足恩(监事) [新增]
章为想(执行(常务)董事) | 黄作宏(总经理) [退出]
章为想(执行(常务)董事)
林丽(监事) [退出] | 2016-09-20 |
监事成员 | 林全德(总经理) [新增]
黄足恩(监事) [新增]
章为想(执行(常务)董事) | 黄作宏(总经理) [退出]
章为想(执行(常务)董事)
林丽(监事) [退出] | 2016-09-20 |
成员 | 章为想 | 黄作宏 | 2014-08-04 |
成员 | 林丽(监事),章为想(执行董事),黄作宏(总经理) | 林丽(监事),黄作宏(总经理),黄作宏(执行董事) | 2014-08-04 |
负责人 | 章为想 | 黄作宏 | 2014-08-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:章为想 [新增]
总经理:黄作宏
监事:林丽 | 执行董事:黄作宏 [退出]
总经理:黄作宏
监事:林丽 | 2014-08-04 |
负责人变更 | 董事长:章为想;
总经理:黄作宏;
法定代表人:章为想;
监事:林丽; | 监事:林丽;
法定代表人:黄作宏;
总经理:黄作宏;
董事长:黄作宏; | 2014-08-04 |
董事长或执行董事成员 | 章为想(执行董事) [新增] | 黄作宏(执行董事) [退出] | 2014-08-04 |
董事成员 | 黄作宏(总经理)
章为想(执行(常务)董事) [新增]
林丽(监事) | 林丽(监事)
黄作宏(执行(常务)董事)
黄作宏(总经理) | 2014-08-04 |
住所 | 深圳市龙华新区油松路天汇大厦B栋3楼327 | 深圳市宝安区龙华油松路天汇大厦B栋3楼327(办公场所) | 2014-08-04 |
法定代表人 | 章为想 | 黄作宏 | 2014-08-04 |
董事成员 | 黄作宏(总经理) 章为想(执行(常务)董事) 林丽(监事) | 林丽(监事) 黄作宏(执行(常务)董事) 黄作宏(总经理) | 2014-08-04 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区龙华油松路天汇大厦B栋3楼327(办公场所) | 深圳市龙华新区龙华办事处景龙社区人民中路087号506(办公场所) | 2012-09-28 |
经营范围变更 | 劳务派遣(不含职业介绍及人才中介业务),建筑劳务分包(须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务),物业管理。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 劳务派遣(不含职业介绍及人才中介业务),建筑劳务分包(须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可从事建筑劳务分包业务),物业管理,园林绿化工程、室内外装饰工程的设计与施工,投资咨询,投资管理(以上均不含证券、期货、保险及其它金融业务),服装、首饰、文化用品及家具的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2012-09-28 |