变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 10800 人民币( + 89900% ) | 12 人民币 | 2021-02-20 |
成员 | 林立熙(执行董事) | 林武标(执行董事) | 2021-02-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-02-19 | 2021-01-20 | 2021-02-20 |
投资人 | 林武标 7128(万元)66%林立熙 3672(万元)34% | 林武标 11.88(万元)99%林立熙 0.12(万元)1% | 2021-02-20 |
负责人 | 林立熙 | 林武标 | 2021-02-20 |
董事长或执行董事成员 | 林立熙(执行董事) [新增] | 林武标(执行董事) [退出] | 2021-02-20 |
升级换照 | - | - | 2021-02-20 |
投资人 | 林武标 11.88(万元)99%林立熙 0.12(万元)1% | 林武标 11.88(万元)99%傅和意 0.12(万元)1% | 2021-02-08 |
股权和公证书 | - | - | 2021-02-08 |
章程修正案 | - | - | 2021-02-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-20 | 2020-10-23 | 2021-02-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-23 | 2013-12-26 | 2020-10-27 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);钢材、钢板、铁矿产品、金属材料,贵金属制品、煤炭、天然橡胶及橡胶制品、塑料原料及制品、化工产品、建筑建材、纺织品、针织品、酒类等批发及销售;国内货物运输代理;装卸搬运;仓储服务;供应链管理;供应链信息咨询;供应链管理系统技术开发;国内贸易,进货物及技术进出口;受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);受托管理股权投资基金;投资咨询、财务咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);股权投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);受托管理股权投资基金;投资咨询、财务咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);股权投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2020-10-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-27 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2017-12-25 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2017-12-25 |
负责人变更 | - | - | 2014-01-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-01-14 |
成员 | 刘火根(监事),林武标(总经理),林武标(执行董事) | 白婧(总经理),白婧(执行董事),刘火根(监事) | 2014-01-14 |
投资人 | 林武标 11.88(万元)99% 傅和意 0.12(万元)1% | 颜聪华 4.2(万元)35% 罗映源 1.8(万元)15% 黄伟斌 3(万元)25% 傅和意 0.6(万元)5% 林逸云 1.8(万元)15% 白婧 0.6(万元)5% | 2014-01-14 |
负责人 | 林武标 | 白婧 | 2014-01-14 |
高管人员 | 林武标(总经理) [新增] | 白婧(总经理) [退出] | 2014-01-14 |
经营范围变更 | 受托资产管理(不含保险、证券和银行业务及其他限制项目);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);受托管理股权投资基金;投资咨询、财务咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);股权投资、投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 中餐制售(熟肉制品、生食海产品、点心制售、不含其他须特别申报的许可项目;凭有效的餐饮服务许可证经营)。^ | 2014-01-14 |
董事长或执行董事成员 | 林武标(执行董事) [新增] | 白婧(执行董事) [退出] | 2014-01-14 |
名称变更 | 深圳市迪爱茜资产管理有限公司 | 深圳市喜来荟酒楼管理有限公司 | 2014-01-14 |
投资人变更 | 名称:林武标,出资额:11.88,出资比例:99 [新增]
名称:傅和意,出资额:.12( + 100% ),出资比例:1 | 名称:颜聪华,出资额:4.2,出资比例:35 [退出]
名称:林逸云,出资额:1.8,出资比例:15 [退出]
名称:白婧,出资额:.6,出资比例:5 [退出]
名称:傅和意,出资额:.6,出资比例:5
名称:黄伟斌,出资额:3,出资比例:25 [退出]
名称:罗映源,出资额:1.8,出资比例:15 [退出] | 2014-01-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-11-18 |
成员 | 白婧(总经理),白婧(执行董事),刘火根(监事) | 林逸云(监事),白婧(总经理),白婧(执行董事) | 2013-11-18 |
监事信息 | 刘火根(监事) [新增] | 林逸云(监事) [退出] | 2013-11-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-12 |
负责人变更 | - | - | 2013-07-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-12 |
成员 | 林逸云(监事),白婧(总经理),白婧(执行董事) | 林文锐(总经理),林文锐(执行董事),刘火根(监事) | 2013-07-12 |
投资人 | 黄伟斌 3(万元)25% 罗映源 1.8(万元)15% 白婧 0.6(万元)5% 颜聪华 4.2(万元)35% 傅和意 0.6(万元)5% 林逸云 1.8(万元)15% | 傅和意 10(万元)83.333% 林文锐 2(万元)16.666% | 2013-07-12 |
负责人 | 白婧 | 林文锐 | 2013-07-12 |
高管人员 | 白婧(总经理) [新增] | 林文锐(总经理) [退出] | 2013-07-12 |
监事信息 | 林逸云(监事) [新增] | 刘火根(监事) [退出] | 2013-07-12 |
董事长或执行董事成员 | 白婧(执行董事) [新增] | 林文锐(执行董事) [退出] | 2013-07-12 |
名称变更 | 深圳市喜来荟酒楼管理有限公司 | 深圳市大鼻柏丽花园酒家有限公司 | 2013-07-12 |
投资人变更 | 名称:颜聪华,出资额:4.2,出资比例:35 [新增]
名称:黄伟斌,出资额:3,出资比例:25 [新增]
名称:白婧,出资额:.6,出资比例:5 [新增]
名称:傅和意,出资额:.6( - 40% ),出资比例:5
名称:罗映源,出资额:1.8,出资比例:15 [新增]
名称:林逸云,出资额:1.8,出资比例:15 [新增] | 名称:傅和意,出资额:10,出资比例:83.333
名称:林文锐,出资额:2,出资比例:16.666 [退出] | 2013-07-12 |
指定联系人 | 白婧 | - | 2013-07-12 |
其他事项备案 | - | - | 2012-07-18 |
负责人变更 | - | - | 2012-07-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-07-18 |
股权 | 傅和意 10(万元)83.333%
林文锐 2(万元)16.666% [新增] | 郭伟当 2(万元)16.666% [退出]
傅和意 10(万元)83.333% | 2012-07-18 |
成员 | 林文锐(总经理),林文锐(执行董事),刘火根(监事) | 郭伟当(执行董事),刘火根(监事),郭伟当(总经理) | 2012-07-18 |
负责人 | 林文锐 | 郭伟当 | 2012-07-18 |
经营范围变更 | 中餐制售(熟肉制品、生食海产品、点心制售、不含其他须特别申报的许可项目;凭有效的餐饮服务许可证经营)。 | 中餐制售(不含须特别申报的许可项目)。 | 2012-07-18 |
董事长或执行董事成员 | 林文锐(执行董事) [新增] | 郭伟当(执行董事) [退出] | 2012-07-18 |
高管人员 | 林文锐(总经理) [新增] | 郭伟当(总经理) [退出] | 2012-07-18 |