变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-26 | 2017-04-07 | 2018-05-30 |
一般经营项目 | 电子产品、数码产品的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 电子产品、数码产品的技术开发与销售;投资咨询;投资管理;投资兴办实业;国内贸易;经营进出口业务。 | 2018-05-30 |
许可经营项目 | - | - | 2018-05-30 |
投资人 | 名称:侯建兵,出资额:9,出资比例:90名称:魏刚,出资额:1,出资比例:10 | 名称:汤正芬,出资额:4.9,出资比例:49名称:钟玉林,出资额:5.1,出资比例:51 | 2017-04-07 |
成员 | 侯建兵 | 钟玉林 | 2017-04-07 |
成员 | 侯建兵
9(万元)90%
魏刚
1(万元)10% | 钟玉林
5.1(万元)51%
汤正芬
4.9(万元)49% | 2017-04-07 |
统一社会信用代码 | *****9 | - | 2017-04-07 |
成员 | 侯建兵(总经理),侯建兵(执行董事),魏刚(监事) | 钟玉林(执行董事),钟玉林(总经理),汤正芬(监事) | 2017-04-07 |
投资人 | 侯建兵 9(万元)90% 魏刚 1(万元)10% | 汤正芬 4.9(万元)49% 钟玉林 5.1(万元)51% | 2017-04-07 |
负责人 | 侯建兵 | 钟玉林 | 2017-04-07 |
投资人变更 | 股东名称:侯建兵、出资额:9、出资比例:90; [新增]
股东名称:魏刚、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:汤正芬、出资额:4.900000、出资比例:49; [退出]
股东名称:钟玉林、出资额:5.100000、出资比例:51; [退出] | 2017-04-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:侯建兵 [新增]
执行董事:侯建兵 [新增]
监事:魏刚 [新增] | 监事:汤正芬 [退出]
执行董事:钟玉林 [退出]
总经理:钟玉林 [退出] | 2017-04-07 |
负责人变更 | 总经理:侯建兵;
股东:;
董事长:侯建兵;
监事:魏刚;
股东:;
法定代表人:侯建兵; | 股东:汤正芬;
股东:钟玉林;
总经理:钟玉林;
监事:汤正芬;
法定代表人:钟玉林;
董事长:钟玉林; | 2017-04-07 |
其他事项备案 | *****9 | - | 2017-04-07 |
董事长或执行董事成员 | 侯建兵(执行董事) [新增] | 钟玉林(执行董事) [退出] | 2017-04-07 |
监事信息 | 魏刚(监事) [新增] | 汤正芬(监事) [退出] | 2017-04-07 |
总经理 | 侯建兵(总经理) [新增] | 钟玉林(总经理) [退出] | 2017-04-07 |
投资人变更 | 名称:侯建兵,出资额:9,出资比例:90 [新增]
名称:魏刚,出资额:1,出资比例:10 [新增] | 名称:汤正芬,出资额:4.9,出资比例:49 [退出]
名称:钟玉林,出资额:5.1,出资比例:51 [退出] | 2017-04-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-07 | 1900-01-01 | 2017-04-07 |
高管人员 | 侯建兵(执行(常务)董事) [新增]
侯建兵(总经理) [新增]
魏刚(监事) [新增] | 钟玉林(总经理) [退出]
汤正芬(监事) [退出]
钟玉林(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-07 |
监事成员 | 侯建兵(执行(常务)董事) [新增]
侯建兵(总经理) [新增]
魏刚(监事) [新增] | 钟玉林(总经理) [退出]
汤正芬(监事) [退出]
钟玉林(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-07 |
董事成员 | 侯建兵(执行(常务)董事) [新增]
侯建兵(总经理) [新增]
魏刚(监事) [新增] | 钟玉林(总经理) [退出]
汤正芬(监事) [退出]
钟玉林(执行(常务)董事) [退出] | 2017-04-07 |
股东 | 侯建兵 9(万元) 90% [新增]
魏刚 1(万元) 10% [新增] | 钟玉林 5.1000(万元) 51% [退出]
汤正芬 4.9000(万元) 49% [退出] | 2017-04-07 |
法定代表人 | 侯建兵 | 钟玉林 | 2017-04-07 |
一照一码升级 | | | 2017-04-07 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-07 |
股东(投资人) | 侯建兵 9(万元) 90% 魏刚 1(万元) 10% | 钟玉林 5.1000(万元) 51% 汤正芬 4.9000(万元) 49% | 2017-04-07 |
董事成员 | 侯建兵(执行(常务)董事) 侯建兵(总经理) 魏刚(监事) | 钟玉林(总经理) 汤正芬(监事) 钟玉林(执行(常务)董事) | 2017-04-07 |
监事成员 | 侯建兵(执行(常务)董事) 侯建兵(总经理) 魏刚(监事) | 钟玉林(总经理) 汤正芬(监事) 钟玉林(执行(常务)董事) | 2017-04-07 |
高管人员 | 侯建兵(执行(常务)董事) 侯建兵(总经理) 魏刚(监事) | 钟玉林(总经理) 汤正芬(监事) 钟玉林(执行(常务)董事) | 2017-04-07 |
一照一码升级 | - | - | 2017-04-07 |