变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-16 | 2020-09-18 | 2020-12-14 |
指定联系人 | 吕向东 | 张亚宾 | 2020-12-14 |
成员 | 吕向东(执行董事),吕向东(总经理) | 张亚宾(总经理),张亚宾(董事长),陈思辰(董事),吴芳(董事) | 2020-12-14 |
投资人 | 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281% 张亚宾 1000(万元)81.5254% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465% | 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355% 张亚宾 950.5(万元)77.4899% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465% | 2020-12-14 |
负责人 | 吕向东 | 张亚宾 | 2020-12-14 |
指定联系人 | 张亚宾 | 李天佐 | 2020-09-27 |
指定联系人 | 陈思辰(董事),
张亚宾(董事长),
董彩吉(监事),
吴芳(董事),
张亚宾(总经理) | 李天星(监事),
吴芳(董事),
李天佐(董事长),
李天佐(总经理),
郑勇(董事) | 2020-09-27 |
指定联系人 | 张亚宾 950.5(万元)77.4899% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465% | 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355% 李天佐 830.5(万元)67.7068% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.783% | 2020-09-27 |
成员 | 陈思辰(董事),张亚宾(董事长),董彩吉(监事),吴芳(董事),张亚宾(总经理) | 李天星(监事),吴芳(董事),李天佐(董事长),李天佐(总经理),郑勇(董事) | 2020-09-27 |
其他董事信息 | 陈思辰(董事), [新增]
张亚宾(董事长), [新增]
董彩吉(监事), [新增]
吴芳(董事),
张亚宾(总经理) [新增] | 李天星(监事), [退出]
吴芳(董事),
李天佐(董事长), [退出]
李天佐(总经理), [退出]
郑勇(董事) [退出] | 2020-09-27 |
升级换照 | *****H | *****H | 2020-09-27 |
负责人 | 张亚宾 [新增] | 李天佐 [退出] | 2020-09-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-18 | 2015-03-18 | 2020-09-27 |
总经理 | 陈思辰(董事), [新增]
张亚宾(董事长), [新增]
董彩吉(监事), [新增]
吴芳(董事),
张亚宾(总经理) [新增] | 李天星(监事), [退出]
吴芳(董事),
李天佐(董事长), [退出]
李天佐(总经理), [退出]
郑勇(董事) [退出] | 2020-09-27 |
指定联系人 | 张亚宾 | 李天星 | 2020-09-27 |
投资人 | 张亚宾 950.5(万元)77.4899% [新增]
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355% | 李天佐 830.5(万元)67.7068% [退出]
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355%
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.783% [退出] | 2020-09-27 |
监事信息 | 陈思辰(董事), [新增]
张亚宾(董事长), [新增]
董彩吉(监事), [新增]
吴芳(董事),
张亚宾(总经理) [新增] | 李天星(监事), [退出]
吴芳(董事),
李天佐(董事长), [退出]
李天佐(总经理), [退出]
郑勇(董事) [退出] | 2020-09-27 |
指定联系人 | 李天佐 830.5(万元)67.7068% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.783% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.1281% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.3465% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4355% | 李天佐 610.5(万元)49.77% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.78% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.35% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.13% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)43% 苏光耀 220(万元)17.94% | 2016-06-22 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:49.500000、出资比例:435500;股东名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:120、出资比例:9.783000;股东名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙)、出资额:13.837700、出资比例:1.128100;股东名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、出资额:212.774900、出资比例:17.346500;股东名称:李天佐、出资额:830.500000、出资比例:67.706800; | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:49.500000、出资比例:430000;股东名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:120、出资比例:9.780000;股东名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、出资额:212.774900、出资比例:17.350000;股东名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙)、出资额:13.837700、出资比例:1.130000;股东名称:苏光耀、出资额:220、出资比例:17.940000;股东名称:李天佐、出资额:610.500000、出资比例:49.770000; | 2016-06-22 |
其他事项备案 | 工商联络员:李天星;股东:李天佐; | 股东:苏光耀;股东:李天佐; | 2016-06-22 |
指定联系人 | 李天星 | - | 2016-06-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-06-22 |
股权 | 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1281%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元) 17.3465%
李天佐 830.5000( + 363604% )(万元) 67.7068%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4355%
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7830% | 李天佐 610.5000(万元) 49.7700%
苏光耀 220(万元) 17.9400% [退出]
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4300%
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7800%
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1300%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元) 17.3500% | 2016-06-22 |
股权 | 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1281% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元) 17.3465% 李天佐 830.5000(万元) 67.7068% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4355% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7830% | 李天佐 610.5000(万元) 49.7700% 苏光耀 220(万元) 17.9400% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4300% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7800% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1300% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元) 17.3500% | 2016-06-22 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-06-22 |
一照一码升级 | | | 2016-05-31 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2016-05-31 |
其他事项备案 | *****H | - | 2016-05-31 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-31 |
住所 | 深圳市南山区大冲新城花园2栋2C座3111房 | 深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦2层202房 | 2016-05-31 |
注册资本 | 1226.6126( + 1.7191% ) | 1205.8823 | 2015-03-26 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1982002304-c1660273263" target = "_blank">李天佐 610.5(万元)49.77% 352272187" target="_blank">深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.78% 4566934" target="_blank">拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元)1.13% 2426496" target="_blank">北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元)17.35% ="https://www.tianyancha.com/company/2320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)43% 苏光耀 220(万元)17.94% | ="https://www.tianyancha.com/company/2352272187" target="_blank">深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.95% 4566934" target="_blank">拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元)0.98% 2426496" target="_blank">北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元)16.10% 320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4.10% = "https://www.tianyancha.com/human/1982002304-c1660273263" target = "_blank">李天佐 610.5(万元)50.63% 苏光耀 220(万元)18.24% | 2015-03-26 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:49.500000、出资比例:430000;
股东名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:120、出资比例:9.780000;
股东名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙)、出资额:13.837700、出资比例:1.130000; [新增]
股东名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、出资额:212.774900( + 9.61134% )、出资比例:17.350000;
股东名称:苏光耀、出资额:220、出资比例:17.940000;
股东名称:李天佐、出资额:610.500000、出资比例:49.770000; | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:49.500000、出资比例:4.100000;
股东名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:120、出资比例:9.950000;
股东名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙)、出资额:11.764700、出资比例:.980000; [退出]
股东名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、出资额:194.117600、出资比例:16.100000;
股东名称:李天佐、出资额:610.500000、出资比例:50.630000;
股东名称:苏光耀、出资额:220、出资比例:18.240000; | 2015-03-26 |
注册资本变更 | 1226.6126( + 1.7191% ) | 1205.8823 | 2015-03-26 |
投资人变更 | 名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙),出资额:120,出资比例:9.78
名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙),出资额:13.8377,出资比例:1.13 [新增]
名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:212.7749( + 9.61134% ),出资比例:17.35
名称:苏光耀,出资额:220,出资比例:17.94
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:49.5,出资比例:43
名称:李天佐,出资额:610.5,出资比例:49.77 | 名称:苏光耀,出资额:220,出资比例:18.24
名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙),出资额:120,出资比例:9.95
名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙),出资额:11.7647,出资比例:.98 [退出]
名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:194.1176,出资比例:16.1
名称:李天佐,出资额:610.5,出资比例:50.63
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:49.5,出资比例:4.1 | 2015-03-26 |
股东 | 李天佐 610.5000(万元) 49.7700%
苏光耀 220(万元) 17.9400%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4300%
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7800%
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1300% [新增]
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749( + 9.61134% )(万元) 17.3500% | 苏光耀 220(万元) 18.2400%
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元) 0.9800% [退出]
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.9500%
李天佐 610.5000(万元) 50.6300%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元) 16.1000%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4.1000% | 2015-03-26 |
注册资本 | 人民币1226.6126 万元( + 1.7191% ) | 人民币1205.8823 万元 | 2015-03-26 |
注册资本 | 人民币1226.6126 万元 | 人民币1205.8823 万元 | 2015-03-26 |
股东(投资人) | 李天佐 610.5000(万元) 49.7700% 苏光耀 220(万元) 17.9400% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4300% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.7800% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 13.8377(万元) 1.1300% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 212.7749(万元) 17.3500% | 苏光耀 220(万元) 18.2400% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元) 0.9800% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.9500% 李天佐 610.5000(万元) 50.6300% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元) 16.1000% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4.1000% | 2015-03-26 |
注册资本 | 人民币1205.8823 万元 | 人民币1000 万元 | 2015-01-08 |
股东(投资人) | 苏光耀 220(万元) 18.2400% 拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元) 0.9800% 深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.9500% 李天佐 610.5000(万元) 50.6300% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元) 16.1000% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000(万元) 4.1000% | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 75(万元) 7.5000% 李天佐 925(万元) 92.5000% | 2015-01-08 |
注册资本 | 1205.8823( + 20.58823% ) | 1000 | 2015-01-08 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2352272187" target="_blank">深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元)9.95% 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元)16.10% " target="_blank">拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元)0.98% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5(万元)4.10% 李天佐 610.5(万元)50.63% 苏光耀 220(万元)18.24% | = "https://www.tianyancha.com/human/1982002304-c1660273263" target = "_blank">李天佐 925(万元)92.50% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 75(万元)7.50% | 2015-01-08 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:49.500000( - 34% )、出资比例:4.100000;
股东名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:120、出资比例:9.950000; [新增]
股东名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)、出资额:194.117600、出资比例:16.100000; [新增]
股东名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙)、出资额:11.764700、出资比例:.980000; [新增]
股东名称:李天佐、出资额:610.500000( - 34% )、出资比例:50.630000;
股东名称:苏光耀、出资额:220、出资比例:18.240000; [新增] | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:75、出资比例:7.500000;
股东名称:李天佐、出资额:925、出资比例:92.500000; | 2015-01-08 |
投资人变更 | 名称:苏光耀,出资额:220,出资比例:18.24 [新增]
名称:深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙),出资额:120,出资比例:9.95 [新增]
名称:北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙),出资额:194.1176,出资比例:16.1 [新增]
名称:拉萨庆德投资中心(有限合伙),出资额:11.7647,出资比例:.98 [新增]
名称:李天佐,出资额:610.5( - 34% ),出资比例:50.63
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:49.5( - 34% ),出资比例:4.1 | 名称:李天佐,出资额:925,出资比例:92.5
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:75,出资比例:7.5 | 2015-01-08 |
注册资本变更 | 1205.8823( + 20.58823% ) | 1000 | 2015-01-08 |
股东 | 苏光耀 220(万元) 18.2400% [新增]
拉萨庆德投资中心(有限合伙) 11.7647(万元) 0.9800% [新增]
深圳市翔游天宇投资管理合伙企业(有限合伙) 120(万元) 9.9500% [新增]
李天佐 610.5000( - 34% )(万元) 50.6300%
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 194.1176(万元) 16.1000% [新增]
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 49.5000( - 34% )(万元) 4.1000% | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 75(万元) 7.5000%
李天佐 925(万元) 92.5000% | 2015-01-08 |
注册资本 | 人民币1205.8823 万元( + 20.58823% ) | 人民币1000 万元 | 2015-01-08 |
住所 | 深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦2层202房 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11楼A1-05 | 2014-07-25 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:75、出资比例:7.500000;股东名称:李天佐、出资额:925、出资比例:92.500000; | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:125、出资比例:12.500000;股东名称:李天佐、出资额:787.500000、出资比例:78.750000;股东名称:李天星、出资额:87.500000、出资比例:8.750000; | 2014-07-21 |
股权 | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 75( - 40% )(万元) 7.5000%
李天佐 925( + 17.46032% )(万元) 92.5000% | 李天星 87.5000(万元) 8.7500% [退出]
李天佐 787.5000(万元) 78.7500%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 2014-07-21 |
股权 | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 75(万元) 7.5000% 李天佐 925(万元) 92.5000% | 李天星 87.5000(万元) 8.7500% 李天佐 787.5000(万元) 78.7500% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 2014-07-21 |
监事成员 | 李天星(监事) 李天佐(董事长) 郑勇(董事) 吴芳(董事) 李天佐(总经理) | 李天佐(董事长) 郑勇(董事) 吴芳(董事) 李天佐(总经理) 尚秋月(监事) | 2014-05-09 |
股东(投资人) | 李天星 87.5000(万元) 8.7500% 李天佐 787.5000(万元) 78.7500% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 李天佐 787.5000(万元) 78.7500% 尚秋月 87.5000(万元) 8.7500% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 2014-05-09 |
投资人 | 李天星 87.5(万元)8.75% = "https://www.tianyancha.com/human/1982002304-c1660273263" target = "_blank">李天佐 787.5(万元)78.75% ="https://www.tianyancha.com/company/2320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元)12.50% | 尚秋月 87.5(万元)8.75% ="https://www.tianyancha.com/company/2320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元)12.50% = "https://www.tianyancha.com/human/1982002304-c1660273263" target = "_blank">李天佐 787.5(万元)78.75% | 2014-05-09 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:125、出资比例:12.500000;
股东名称:李天佐、出资额:787.500000、出资比例:78.750000;
股东名称:李天星、出资额:87.500000、出资比例:8.750000; [新增] | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:125、出资比例:12.500000;
股东名称:李天佐、出资额:787.500000、出资比例:78.750000;
股东名称:尚秋月、出资额:87.500000、出资比例:8.750000; [退出] | 2014-05-09 |
高级管理人员备案 | 监事:李天星 [新增]
董事:郑勇
董事长:李天佐
总经理:李天佐
董事:吴芳 | 监事:尚秋月 [退出]
总经理:李天佐
董事长:李天佐
董事:吴芳
董事:郑勇 | 2014-05-09 |
投资人变更 | 名称:李天佐,出资额:787.5,出资比例:78.75
名称:李天星,出资额:87.5,出资比例:8.75 [新增]
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:125,出资比例:12.5 | 名称:李天佐,出资额:787.5,出资比例:78.75
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:125,出资比例:12.5
名称:尚秋月,出资额:87.5,出资比例:8.75 [退出] | 2014-05-09 |
监事信息 | 李天星(监事) [新增] | 尚秋月(监事) [退出] | 2014-05-09 |
股东 | 李天星 87.5000(万元) 8.7500% [新增]
李天佐 787.5000(万元) 78.7500%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 李天佐 787.5000(万元) 78.7500%
尚秋月 87.5000(万元) 8.7500% [退出]
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 2014-05-09 |
监事成员 | 李天星(监事) [新增]
李天佐(董事长)
郑勇(董事)
吴芳(董事)
李天佐(总经理) | 李天佐(董事长)
郑勇(董事)
吴芳(董事)
李天佐(总经理)
尚秋月(监事) [退出] | 2014-05-09 |
成员 | 李天星
87.5(万元)8.75%
李天佐
787.5(万元)78.75%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)
125(万元)12.50% | 尚秋月
87.5(万元)8.75%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)
125(万元)12.50%
李天佐
787.5(万元)78.75% | 2014-05-09 |
成员 | 李天佐(总经理),吴芳(董事),李天星(监事),郑勇(董事),李天佐(董事长) | 尚秋月(监事),吴芳(董事),李天佐(总经理),李天佐(董事长),郑勇(董事) | 2014-05-09 |
股权 | 李天佐 [新增] | 李汉 [退出] | 2014-03-13 |
股权 | 尚秋月(监事),
吴芳(董事),
李天佐(总经理), [新增]
李天佐(董事长),
郑勇(董事) | 李汉(总经理), [退出]
吴芳(董事),
郑勇(董事),
尚秋月(监事),
李天佐(董事长) | 2014-03-13 |
成员 | 尚秋月(监事),吴芳(董事),李天佐(总经理),李天佐(董事长),郑勇(董事) | 李汉(总经理),吴芳(董事),郑勇(董事),尚秋月(监事),李天佐(董事长) | 2014-03-13 |
负责人 | 李天佐 | 李汉 | 2014-03-13 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:125、出资比例:12.500000;股东名称:李天佐、出资额:787.500000、出资比例:78.750000;股东名称:尚秋月、出资额:87.500000、出资比例:8.750000; | 股东名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)、出资额:125、出资比例:12.500000;股东名称:尚秋月、出资额:87.500000、出资比例:8.750000;股东名称:李汉、出资额:787.500000、出资比例:78.750000; | 2014-03-13 |
负责人变更 | 监事:尚秋月;
总经理:李天佐;
其他董事:吴芳;
股东:李天佐;
法定代表人:李天佐;
股东:尚秋月;
其他董事:郑勇;
董事长:李天佐; | 总经理:李汉;
其他董事:吴芳;
法定代表人:李汉;
股东:李汉;
其他董事:郑勇;
监事:尚秋月;
股东:尚秋月;
董事长:李天佐; | 2014-03-13 |
高管人员 | 李天佐(总经理) [新增] | 李汉(总经理) [退出] | 2014-03-13 |
股权 | 李天佐 787.5000(万元) 78.7500% [新增]
尚秋月 87.5000(万元) 8.7500%
深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000%
李汉 787.5000(万元) 78.7500% [退出]
尚秋月 87.5000(万元) 8.7500% | 2014-03-13 |
法定代表人 | 李天佐 | 李汉 | 2014-03-13 |
高管人员 | 李天佐(董事长)
郑勇(董事)
吴芳(董事)
李天佐(总经理)
尚秋月(监事) | 郑勇(董事)
李汉(总经理) [退出]
李天佐(董事长)
吴芳(董事)
尚秋月(监事) | 2014-03-13 |
高管人员 | 李天佐(董事长) 郑勇(董事) 吴芳(董事) 李天佐(总经理) 尚秋月(监事) | 郑勇(董事) 李汉(总经理) 李天佐(董事长) 吴芳(董事) 尚秋月(监事) | 2014-03-13 |
股权 | 李天佐 787.5000(万元) 78.7500% 尚秋月 87.5000(万元) 8.7500% 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元) 12.5000% 李汉 787.5000(万元) 78.7500% 尚秋月 87.5000(万元) 8.7500% | 2014-03-13 |
实收资本 | 230( + 1912.49497% ) | 11.4286 | 2013-12-19 |
注册资本 | 1000( + 8649.97813% ) | 11.4286 | 2013-12-19 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1987092890-c1660273263" target = "_blank">李汉 787.5(万元)78.75% 尚秋月 87.5(万元)8.75% ="https://www.tianyancha.com/company/2320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 125(万元)12.50% | ="https://www.tianyancha.com/company/2320296597" target="_blank">深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 1.4286(万元)12.50% 尚秋月 1(万元)8.75% = "https://www.tianyancha.com/human/1987092890-c1660273263" target = "_blank">李汉 9(万元)78.75% | 2013-12-19 |
注册资本变更 | 1000( + 8649.97813% ) | 11.4286 | 2013-12-19 |
投资人变更 | 名称:尚秋月,出资额:87.5( + 8650% ),出资比例:8.75
名称:李汉,出资额:787.5( + 8650% ),出资比例:78.75
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:125( + 8649.825% ),出资比例:12.5 | 名称:李汉,出资额:9,出资比例:78.75
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:1.4286,出资比例:12.5
名称:尚秋月,出资额:1,出资比例:8.75 | 2013-12-19 |
投资人 | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 1.4286(万元)12.50% 尚秋月 1(万元)8.75% 李汉 9(万元)78.75% | 尚秋月 1(万元)10% 李汉 9(万元)90% | 2013-12-05 |
注册资本变更 | 11.4286( + 14.286% ) | 10 | 2013-12-05 |
投资人变更 | 名称:李汉,出资额:9,出资比例:78.75
名称:深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙),出资额:1.4286,出资比例:12.5 [新增]
名称:尚秋月,出资额:1,出资比例:8.75 | 名称:尚秋月,出资额:1,出资比例:10
名称:李汉,出资额:9,出资比例:90 | 2013-12-05 |
董事长或执行董事成员 | 李天佐(董事长) [新增] | 李汉(执行董事) [退出] | 2013-12-05 |
成员 | 深圳市点石叁号创业投资合伙企业(有限合伙)
1.4286(万元)12.50%
尚秋月
1(万元)8.75%
李汉
9(万元)78.75% | 尚秋月
1(万元)10%
李汉
9(万元)90% | 2013-12-05 |
实收资本 | 11.4286( + 14.286% ) | 10 | 2013-12-05 |
注册资本 | 11.4286( + 14.286% ) | 10 | 2013-12-05 |
成员 | 尚秋月(监事),吴芳(董事),李天佐(董事长),郑勇(董事),李汉(总经理) | 李汉(总经理),李汉(执行董事),尚秋月(监事) | 2013-12-05 |
实收资本 | 10 | 0 | 2013-07-12 |
地址变更 | 深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11楼A1-05 | 深圳市福田区梅林街道梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109 | 2013-07-12 |