变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | D | - | 2017-06-27 |
其他事项备案 | D | - | 2017-06-27 |
一照一码换照 | - | - | 2017-06-27 |
成员 | 李致远(总经理),李致远(执行董事),李杏亭(监事) | 连大豪(总经理),连大豪(执行董事),李宴群(监事) | 2014-08-04 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李杏亭 5(万元)10% 李致远 45(万元)90% | 李宴群 25(万元)50% 连大豪 25(万元)50% | 2014-08-04 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 李致远 | 连大豪 | 2014-08-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李致远;
工商联络员:李致远;
总经理:李致远;
股东:李致远;
股东:李杏亭;
监事:李杏亭;
董事长:李致远; | 法定代表人:连大豪;
监事:李宴群;
股东:连大豪;
总经理:连大豪;
股东:李宴群;
董事长:连大豪; | 2014-08-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李致远 [新增]
执行董事:李致远 [新增]
监事:李杏亭 [新增] | 执行董事:连大豪 [退出]
总经理:连大豪 [退出]
监事:李宴群 [退出] | 2014-08-04 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-08-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:李杏亭、出资额:5、出资比例:10; [新增]
股东名称:李致远、出资额:45、出资比例:90; [新增] | 股东名称:李宴群、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:连大豪、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2014-08-04 |
指定联系人 | 李致远 | - | 2014-08-04 |
董事长或执行董事成员 | 李致远(执行董事) [新增] | 连大豪(执行董事) [退出] | 2014-08-04 |
监事信息 | 李杏亭(监事) [新增] | 李宴群(监事) [退出] | 2014-08-04 |
高管人员 | 李致远(总经理) [新增] | 连大豪(总经理) [退出] | 2014-08-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:李致远,出资额:45,出资比例:90 [新增]
名称:李杏亭,出资额:5,出资比例:10 [新增] | 名称:李宴群,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:连大豪,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2014-08-04 |
高管人员 | 李杏亭(监事) [新增]
李致远(总经理) [新增]
李致远(执行(常务)董事) [新增] | 连大豪(总经理) [退出]
连大豪(执行(常务)董事) [退出]
李宴群(监事) [退出] | 2014-08-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-08-04 |
股权 | 李致远 45(万元) 90% [新增]
李杏亭 5(万元) 10% [新增] | 李宴群 25(万元) 50% [退出]
连大豪 25(万元) 50% [退出] | 2014-08-04 |
商事登记换照 | - | - | 2014-08-04 |
董事成员 | 李杏亭(监事) [新增]
李致远(总经理) [新增]
李致远(执行(常务)董事) [新增] | 连大豪(总经理) [退出]
连大豪(执行(常务)董事) [退出]
李宴群(监事) [退出] | 2014-08-04 |
股东(投资人) | 李致远 45(万元) 90% [新增]
李杏亭 5(万元) 10% [新增] | 李宴群 25(万元) 50% [退出]
连大豪 25(万元) 50% [退出] | 2014-08-04 |
监事成员 | 李杏亭(监事) [新增]
李致远(总经理) [新增]
李致远(执行(常务)董事) [新增] | 连大豪(总经理) [退出]
连大豪(执行(常务)董事) [退出]
李宴群(监事) [退出] | 2014-08-04 |
监事成员 | 李杏亭(监事) 李致远(总经理) 李致远(执行(常务)董事) | 连大豪(总经理) 连大豪(执行(常务)董事) 李宴群(监事) | 2014-08-04 |
股东(投资人) | 李致远 45(万元) 90% 李杏亭 5(万元) 10% | 李宴群 25(万元) 50% 连大豪 25(万元) 50% | 2014-08-04 |
董事成员 | 李杏亭(监事) 李致远(总经理) 李致远(执行(常务)董事) | 连大豪(总经理) 连大豪(执行(常务)董事) 李宴群(监事) | 2014-08-04 |
法定代表人(负责人) | 李致远 | 连大豪 | 2014-08-04 |
商事登记换照 | | | 2014-08-04 |
住所 | 深圳市南山区现代城华庭5栋19A号 | 深圳市宝安区西乡街道固戍南昌路2栋1楼(办公场所) | 2014-08-04 |
股权 | 李致远 45(万元) 90% 李杏亭 5(万元) 10% | 李宴群 25(万元) 50% 连大豪 25(万元) 50% | 2014-08-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-08-04 |
名称 | 深圳市曦悦山投资有限公司 | 深圳市金聚盈投资有限公司 | 2014-08-04 |
高管人员 | 李杏亭(监事) 李致远(总经理) 李致远(执行(常务)董事) | 连大豪(总经理) 连大豪(执行(常务)董事) 李宴群(监事) | 2014-08-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | - | - | 2011-12-30 |
其他事项备案 | | 24 | 2011-12-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2011-12-30 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2016-02-28 | 2011-12-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2011-12-30 |
股权 | 李宴群 25(万元)50% [新增]
连大豪 25(万元)50% [新增] | 王林 10(万元)20% [退出]
王孝武 40(万元)80% [退出] | 2011-12-30 |
成员 | 连大豪(总经理),连大豪(执行董事),李宴群(监事) | 王孝武(总经理),王孝武(执行董事),王林(监事) | 2011-12-30 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 连大豪 | 王林 | 2011-12-30 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2016-02-28 | 2011-12-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资管理,投资咨询(以上不含证券、期货、保险及其它金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 电子产品、数码产品、电子元器件、通信产品的技术开发(以上均不含生产、加工)和销售,国内商业、物资供销业。(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目) | 2011-12-30 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市金聚盈投资有限公司 | 深圳市富盛威电子有限公司 | 2011-12-30 |
监事信息 | 李宴群(监事) [新增] | 王林(监事) [退出] | 2011-12-30 |
董事长或执行董事成员 | 连大豪(执行董事) [新增] | 王孝武(执行董事) [退出] | 2011-12-30 |
注册号/注册号升级 | | 24 | 2011-12-30 |
高管人员 | 连大豪(总经理) [新增] | 王孝武(总经理) [退出] | 2011-12-30 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市富盛威电子有限公司 | 深圳市汇云湖电子有限公司 | 2007-05-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2006-03-14 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 王林 | 王孝武 | 2006-03-14 |