深圳指盟网络科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研基地808室,我公司主要提供网络技术开发;计算机软硬件、电子产品、通信产品、通讯设备的技术开发及相关技术服务、销售及其他国内贸易,从事货物及技术的进出口业务;信息咨询。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研基地808室
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘剑刚
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳指盟网络科技有限公司 |
简称: | 指盟网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络技术开发;计算机软硬件、电子产品、通信产品、通讯设备的技术开发及相关技术服务、销售及其他国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)。^ |
营业执照号码: | 914403000711203760 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2016-08-01 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年08月01日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | » 宝安区 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区大浪 |
顺企编码: | 39472619 |
深圳指盟网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李旭 | 60% | 人民币600.0万元 |
横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) | 40% | 人民币400.0000万元 |
深圳指盟网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 名称:李旭,出资额:600,出资比例:60名称:横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙),出资额:400,出资比例:40 | 名称:横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙),出资额:400,出资比例:40名称:刘剑刚,出资额:500,出资比例:50名称:赵峻,出资额:100,出资比例:10 | 2019-08-15 |
股权和公证书 | - | - | 2019-08-15 |
总经理 | 李旭(总经理) [新增] | 巩红伟(总经理) [退出] | 2019-08-15 |
股权变更和公证书 | 李旭 | 巩红伟 | 2019-08-15 |
董事长或执行董事成员 | 李旭(执行董事) [新增] | 巩红伟(执行董事) [退出] | 2019-08-15 |
股权变更和公证书 | 李旭(执行董事),李旭(总经理) | 巩红伟(总经理),巩红伟(执行董事) | 2019-08-15 |
股权变更和公证书 | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元)40% 李旭 600(万元)60% | 赵峻 100(万元)10% 刘剑刚 500(万元)50% 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元)40% | 2019-08-15 |
成员 | 李旭(执行董事),李旭(总经理) | 巩红伟(执行董事),巩红伟(总经理) | 2019-08-15 |
投资人 | 李旭 600(万元)60% 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元)40% | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元)40% 刘剑刚 500(万元)50% 赵峻 100(万元)10% | 2019-08-15 |
负责人 | 李旭 | 巩红伟 | 2019-08-15 |
章程备案 | 2019-08-06 | 2019-07-18 | 2019-08-15 |
其他事项备案 | - | - | 2019-08-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-15 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-15 |
负责人变更 | - | - | 2019-08-15 |
其他董事信息 | - | 徐斐(董事) 宋佳静(董事) 赵峻(董事) 刘泽超(董事) | 2019-07-29 |
监事信息 | 曹广利(监事) [新增] | 林浩鸿(监事会主席) [退出] 林志炯(监事) [退出] 陈施颖(监事) [退出] | 2019-07-29 |
董事长或执行董事成员 | 巩红伟(执行董事) [新增] | 刘剑刚(董事长) [退出] | 2019-07-29 |
总经理 | 巩红伟(总经理) [新增] | 赵峻(总经理) [退出] | 2019-07-29 |
成员 | 巩红伟 | 刘剑刚 | 2019-07-29 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 非上市股份有限公司 | 2019-07-29 |
成员 | 曹广利(监事),巩红伟(执行董事),巩红伟(总经理) | 宋佳静(董事),刘剑刚(董事长),林浩鸿(监事会主席),徐斐(董事),赵峻(总经理),陈施颖(监事),刘泽超(董事),赵峻(董事),林志炯(监事) | 2019-07-29 |
负责人 | 巩红伟 | 刘剑刚 | 2019-07-29 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-29 |
章程备案 | 2019-07-18 | 2016-11-21 | 2019-07-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-29 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1220 | 2019-07-29 |
名称变更 | 深圳指盟网络科技有限公司 | 深圳指盟网络科技股份有限公司 | 2019-07-29 |
监事信息 | 陈施颖(监事) [新增] 林浩鸿(监事会主席) [新增] 林志炯(监事) [新增] | 李娴(监事) [退出] | 2016-11-22 |
高管人员 | 林浩鸿(职工监事) [新增] 陈施颖(监事) [新增] 赵峻(董事) [新增] 徐斐(董事) [新增] 刘剑刚(董事长) 赵峻(总经理) [新增] 刘泽超(董事) [新增] 林志炯(监事) [新增] 宋佳静(董事) [新增] | 刘剑刚(执行(常务)董事) 刘剑刚(总经理) 李娴(监事) [退出] | 2016-11-22 |
期限变更 | 永续经营 | 从2013-06-14至2023-06-14 | 2016-11-22 |
期限 | 永续经营 | 从2013-06-14至2023-06-14 | 2016-11-22 |
市场主体类型变更 | 1220 | 1120 | 2016-11-22 |
经营期限 | 自2013-06-14至5000-01-01 | 自2013-06-14至2023-06-14 | 2016-11-22 |
章程备案 | - | - | 2016-11-22 |
经营期限 | 永续经营 | 自2013年6月14日起至2023年6月14日止 | 2016-11-22 |
董事长或执行董事成员 | 刘剑刚(董事长) | 刘剑刚(执行董事) | 2016-11-22 |
监事成员 | 林浩鸿(职工监事) [新增] 陈施颖(监事) [新增] 赵峻(董事) [新增] 徐斐(董事) [新增] 刘剑刚(董事长) 赵峻(总经理) [新增] 刘泽超(董事) [新增] 林志炯(监事) [新增] 宋佳静(董事) [新增] | 刘剑刚(执行(常务)董事) 刘剑刚(总经理) 李娴(监事) [退出] | 2016-11-22 |
董事成员 | 林浩鸿(职工监事) [新增] 陈施颖(监事) [新增] 赵峻(董事) [新增] 徐斐(董事) [新增] 刘剑刚(董事长) 赵峻(总经理) [新增] 刘泽超(董事) [新增] 林志炯(监事) [新增] 宋佳静(董事) [新增] | 刘剑刚(执行(常务)董事) 刘剑刚(总经理) 李娴(监事) [退出] | 2016-11-22 |
高管人员 | 赵峻(总经理) [新增] | 刘剑刚(总经理) [退出] | 2016-11-22 |
市场主体类型 | 非上市股份有限公司 | 有限责任公司 | 2016-11-22 |
期限 | 自2013-06-14至5000-01-01 | 自2013-06-14至2023-06-14 | 2016-11-22 |
成员 | 林浩鸿(监事会主席),陈施颖(监事),赵峻(董事),刘泽超(董事),刘剑刚(董事长),赵峻(总经理),林志炯(监事),宋佳静(董事),徐斐(董事) | 李娴(监事),刘剑刚(总经理),刘剑刚(执行董事) | 2016-11-22 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市) | 有限责任公司 | 2016-11-22 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-22 |
高级管理人员备案 | 董事:刘泽超 [新增] 董事:宋佳静 [新增] 监事:林志炯 [新增] 总经理:赵峻 [新增] 董事:徐斐 [新增] 监事:陈施颖 [新增] 董事:赵峻 [新增] 职工监事:林浩鸿 [新增] 董事长:刘剑刚 | 总经理:刘剑刚 [退出] 执行董事:刘剑刚 监事:李娴 [退出] | 2016-11-22 |
名称变更 | 深圳指盟网络科技股份有限公司 | 深圳指盟网络科技有限公司 | 2016-11-22 |
期限变更 | 2013-06-14,5000-01-01 | 2013-06-14,2023-06-14 | 2016-11-22 |
股权 | 赵峻 100(万元)10% [新增] 刘剑刚 500(万元)50% | 刘剑刚 500(万元)50% | 2016-08-01 |
章程备案 | - | - | 2016-08-01 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-01 |
其他事项备案 | 股东名称:横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙)、出资额:400、出资比例:40;股东名称:赵峻、出资额:100、出资比例:10;股东名称:刘剑刚、出资额:500、出资比例:50; | 股东名称:横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙)、出资额:400、出资比例:40;股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:100、出资比例:10;股东名称:刘剑刚、出资额:500、出资比例:50; | 2016-08-01 |
股权 | 刘剑刚 500(万元) 50% 赵峻 100(万元) 10% [新增] 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% 刘剑刚 500(万元) 50% 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 100(万元) 10% [退出] | 2016-08-01 |
股权 | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% 刘剑刚 500(万元) 50% 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 100(万元) 10% | 刘剑刚 500(万元) 50% 赵峻 100(万元) 10% 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% | 2016-08-01 |
章程 | 2016-08-01 | ||
一照一码升级 | 2016-07-21 | ||
股权 | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 1000(万元) 100% | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% 刘剑刚 500(万元) 50% 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 100(万元) 10% | 2016-07-21 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2016-07-21 |
高管人员 | 刘泽超(执行(常务)董事) 刘泽超(总经理) 李娴(监事) | 李娴(监事) 刘剑刚(总经理) 刘剑刚(执行(常务)董事) | 2016-07-21 |
董事成员 | 刘泽超(执行(常务)董事) 刘泽超(总经理) 李娴(监事) | 李娴(监事) 刘剑刚(总经理) 刘剑刚(执行(常务)董事) | 2016-07-21 |
法定代表人(负责人) | 刘泽超 | 刘剑刚 | 2016-07-21 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦1028 | 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研基地808室 | 2016-07-21 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-21 |
股权 | 刘剑刚 [新增] | 刘泽超 [退出] | 2016-07-21 |
股权 | 李娴(监事), 刘剑刚(总经理), [新增] 刘剑刚(执行董事) [新增] | 李娴(监事), 刘泽超(执行董事), [退出] 刘泽超(总经理) [退出] | 2016-07-21 |
股权 | 刘剑刚 500(万元)50% [新增] | - | 2016-07-21 |
高管人员 | 刘剑刚(总经理) [新增] | 刘泽超(总经理) [退出] | 2016-07-21 |
董事长或执行董事成员 | 刘剑刚(执行董事) [新增] | 刘泽超(执行董事) [退出] | 2016-07-21 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1152 | 2016-07-21 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2016-07-21 |
成员 | 李娴(监事),刘剑刚(总经理),刘剑刚(执行董事) | 李娴(监事),刘泽超(执行董事),刘泽超(总经理) | 2016-07-21 |
负责人 | 刘剑刚 | 刘泽超 | 2016-07-21 |
其他事项备案 | 股东名称:横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙)、出资额:400、出资比例:40;股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:100、出资比例:10;股东名称:刘剑刚、出资额:500、出资比例:50; | 股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:1000、出资比例:100; | 2016-07-21 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2016-07-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-07-21 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘剑刚 [新增] 监事:李娴 执行董事:刘剑刚 [新增] | 总经理:刘泽超 [退出] 执行董事:刘泽超 [退出] 监事:李娴 | 2016-07-21 |
负责人变更 | 董事长:刘剑刚; 股东:刘剑刚; 总经理:刘剑刚; 监事:李娴; 法定代表人:刘剑刚; | 法定代表人:刘泽超; 监事:李娴; 董事长:刘泽超; 总经理:刘泽超; | 2016-07-21 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研基地808室 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦1028 | 2016-07-21 |
法定代表人 | 刘剑刚 | 刘泽超 | 2016-07-21 |
董事成员 | 李娴(监事) 刘剑刚(总经理) [新增] 刘剑刚(执行(常务)董事) [新增] | 刘泽超(执行(常务)董事) [退出] 刘泽超(总经理) [退出] 李娴(监事) | 2016-07-21 |
高管人员 | 李娴(监事) 刘剑刚(总经理) [新增] 刘剑刚(执行(常务)董事) [新增] | 刘泽超(执行(常务)董事) [退出] 刘泽超(总经理) [退出] 李娴(监事) | 2016-07-21 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-07-21 |
股权 | 横琴昊天汇富资产管理中心(有限合伙) 400(万元) 40% [新增] 刘剑刚 500(万元) 50% [新增] 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 100( - 90% )(万元) 10% | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 1000(万元) 100% | 2016-07-21 |
投资人 | 名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙),出资额:1000,出资比例:100 | 名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙),出资额:50,出资比例:100 | 2015-01-12 |
投资人变更 | 名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙),出资额:1000( + 1900% ),出资比例:100 | 名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙),出资额:50,出资比例:100 | 2015-01-12 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2015-01-12 |
注册资本 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2015-01-12 |
投资人 | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 1000(万元)100% | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 50(万元)100% | 2015-01-12 |
投资人变更 | 股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:1000( + 1900% )、出资比例:100; | 股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:50、出资比例:100; | 2015-01-12 |
实收资本 | 人民币0万元 | 人民币1000万元 | 2015-01-12 |
注册资本 | 人民币50 万元 | 人民币1000 万元 | 2015-01-12 |
股东(投资人) | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 50(万元) 100% | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 1000(万元) 100% | 2015-01-12 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2015-01-12 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2015-01-12 |
股东 | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 1000( + 1900% )(万元) 100% | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 50(万元) 100% | 2015-01-12 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 1900% ) | 人民币50 万元 | 2015-01-12 |
实收资本 | 人民币1000万元 | 人民币0万元 | 2015-01-12 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2014-12-10 |
股权 | - | 李娴 20(万元)40% [退出] | 2014-12-10 |
章程备案 | - | - | 2014-12-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2014-12-10 |
其他事项备案 | 股东名称:新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙)、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:李娴、出资额:20、出资比例:40;股东名称:深圳市自游天成科技有限公司、出资额:30、出资比例:60; | 2014-12-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-10 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2014-12-10 |
股权 | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 50(万元) 100% [新增] | 深圳市自游天成科技有限公司 30(万元) 60% [退出] 李娴 20(万元) 40% [退出] | 2014-12-10 |
股权 | 深圳市自游天成科技有限公司 30(万元) 60% 李娴 20(万元) 40% | 新余高新区凯曼摩通投资管理中心(有限合伙) 50(万元) 100% | 2014-12-10 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2014-12-10 |
章程 | 2014-12-10 | ||
住所 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路莲塘工业区一小区104栋A801 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦1028 | 2014-08-22 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3002号万通大厦1028 | 深圳市罗湖区莲塘街道国威路莲塘工业区一小区104栋A801 | 2014-08-22 |
投资人变更 | 名称:李娴,出资额:20,出资比例:40 [新增] 名称:深圳市自游天成科技有限公司,出资额:30,出资比例:60 [新增] | 名称:宋宇鹏,出资额:40,出资比例:80 [退出] 名称:曾琦,出资额:10,出资比例:20 [退出] | 2014-07-04 |
高管人员 | 刘泽超(总经理) [新增] | 曾琦(总经理) [退出] | 2014-07-04 |
指定联系人 | 李娴(监事), 刘泽超(执行董事), 刘泽超(总经理) | 曾琦(总经理), 曾琦(执行董事), 宋宇鹏(监事) | 2014-07-04 |
监事信息 | 李娴(监事) [新增] | 宋宇鹏(监事) [退出] | 2014-07-04 |
指定联系人 | 刘泽超 | 曾琦 | 2014-07-04 |
投资人 | 名称:深圳市自游天成科技有限公司,出资额:30,出资比例:60名称:李娴,出资额:20,出资比例:40 | 名称:宋宇鹏,出资额:40,出资比例:80名称:曾琦,出资额:10,出资比例:20 | 2014-07-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-07-04 |
监事成员 | 宋宇鹏(监事) 曾琦(总经理) 曾琦(执行(常务)董事) | 刘泽超(执行(常务)董事) 刘泽超(总经理) 李娴(监事) | 2014-07-04 |
高管人员 | 宋宇鹏(监事) 曾琦(总经理) 曾琦(执行(常务)董事) | 刘泽超(执行(常务)董事) 刘泽超(总经理) 李娴(监事) | 2014-07-04 |
董事成员 | 宋宇鹏(监事) 曾琦(总经理) 曾琦(执行(常务)董事) | 刘泽超(执行(常务)董事) 刘泽超(总经理) 李娴(监事) | 2014-07-04 |
股东(投资人) | 曾琦 10(万元) 20% 宋宇鹏 40(万元) 80% | 深圳市自游天成科技有限公司 30(万元) 60% 李娴 20(万元) 40% | 2014-07-04 |
法定代表人(负责人) | 曾琦 | 刘泽超 | 2014-07-04 |
本页是 [深圳指盟网络科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。