深圳市博之昂电子有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭世纪工业区2栋3楼,我公司主要提供五金产品、电子产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市博之昂电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李照军 | 100% | 人民币10万元 |
深圳市博之昂电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-22 | 2014-05-05 | 2017-03-30 |
章程 | - | - | 2017-03-30 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭世纪工业区2栋3楼 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭信鹅工业区29栋三楼 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-30 | ||
章程 | 2017-03-30 | ||
高管人员 | 李照军(总经理) 李照军(执行(常务)董事) 汪炜博(监事) | 段宏(执行(常务)董事) 杨明(监事) 段宏(总经理) | 2016-09-29 |
一照一码升级 | 2016-09-29 | ||
股东(投资人) | 李照军 10(万元) 100% | 段宏 9(万元) 90% 杨明 1(万元) 10% | 2016-09-29 |
监事成员 | 李照军(总经理) 李照军(执行(常务)董事) 汪炜博(监事) | 段宏(执行(常务)董事) 杨明(监事) 段宏(总经理) | 2016-09-29 |
章程 | 2016-09-29 | ||
法定代表人(负责人) | 李照军 | 段宏 | 2016-09-29 |
董事成员 | 李照军(总经理) 李照军(执行(常务)董事) 汪炜博(监事) | 段宏(执行(常务)董事) 杨明(监事) 段宏(总经理) | 2016-09-29 |
章程 | - | - | 2016-09-29 |
监事成员 | 李照军(总经理) [新增] 李照军(执行(常务)董事) [新增] 汪炜博(监事) [新增] | 段宏(执行(常务)董事) [退出] 杨明(监事) [退出] 段宏(总经理) [退出] | 2016-09-29 |
股东 | 李照军 10(万元) 100% [新增] | 段宏 9(万元) 90% [退出] 杨明 1(万元) 10% [退出] | 2016-09-29 |
投资人变更 | 股东名称:李照军、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杨明、出资额:1、出资比例:10; [退出] 股东名称:段宏、出资额:9、出资比例:90; [退出] | 2016-09-29 |
负责人变更 | 监事:汪炜博; 法定代表人:李照军; 股东:李照军; 总经理:李照军; 董事长:李照军; | 总经理:段宏; 法定代表人:段宏; 股东:杨明; 董事长:段宏; 监事:杨明; 股东:段宏; | 2016-09-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李照军 [新增] 总经理:李照军 [新增] 监事:汪炜博 [新增] | 监事:杨明 [退出] 总经理:段宏 [退出] 执行董事:段宏 [退出] | 2016-09-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-09-29 |
其他事项备案 | *****M | - | 2016-09-29 |
监事信息 | 汪炜博(监事) [新增] | 杨明(监事) [退出] | 2016-09-29 |
董事长或执行董事成员 | 李照军(执行董事) [新增] | 段宏(执行董事) [退出] | 2016-09-29 |
投资人变更 | 名称:李照军,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:段宏,出资额:9,出资比例:90 [退出] 名称:杨明,出资额:1,出资比例:10 [退出] | 2016-09-29 |
高管人员 | 李照军(总经理) [新增] | 段宏(总经理) [退出] | 2016-09-29 |
经营范围 | 五金产品、电子产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 电源变压器、电感、线圈、电子电器产品的技术开发和购销;国内贸易。^ | 2016-09-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-09-29 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-29 |
高管人员 | 李照军(总经理) [新增] 李照军(执行(常务)董事) [新增] 汪炜博(监事) [新增] | 段宏(执行(常务)董事) [退出] 杨明(监事) [退出] 段宏(总经理) [退出] | 2016-09-29 |
董事成员 | 李照军(总经理) [新增] 李照军(执行(常务)董事) [新增] 汪炜博(监事) [新增] | 段宏(执行(常务)董事) [退出] 杨明(监事) [退出] 段宏(总经理) [退出] | 2016-09-29 |
深圳市博之昂电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
汪炜博 | 监事 |
李照军 | 执行(常务)董事 |
李照军 | 总经理 |
本页是 [深圳市博之昂电子有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。