变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平朗路8号左右云创谷1栋A座1010 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道九号A区九楼A902 | 2022-10-26 |
许可信息 | 验资报告(),验资报告(),《道路运输经营许可证》(),《建设工程消防验收意见书》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《道路运输经营许可证》(),《建设工程消防验收意见书》(),验资报告(),《建设项目环境影响审查批复》(),验资报告() | 2022-10-26 |
章程修正案 | - | - | 2022-10-26 |
升级换照 | *****0 | *****0 | 2022-10-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-10-24 | 2020-01-16 | 2022-10-26 |
投资人 | 蔡锦城 100(万元)50%张妙玲 100(万元)50% | 张锐涛 100(万元)50%张妙玲 100(万元)50% | 2020-04-27 |
成员 | 蔡锦城
100(万元)50%
张妙玲
100(万元)50% | 张锐涛
100(万元)50%
张妙玲
100(万元)50% | 2020-04-27 |
成员 | 蔡锦城(监事) | 张锐涛(监事) | 2020-04-27 |
监事信息 | 蔡锦城(监事) [新增] | 张锐涛(监事) [退出] | 2020-04-27 |
投资人 | 蔡锦城 100(万元)50% [新增]
张妙玲 100(万元)50% | 张锐涛 100(万元)50% [退出]
张妙玲 100(万元)50% | 2020-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-01-16 | 2017-08-09 | 2020-04-27 |
一照一码升级 | *****0 | - | 2017-08-11 |
负责人变更 | 张惜英 | 张妙玲 | 2017-08-11 |
负责人变更 | 总经理:张惜英;法定代表人:张惜英;董事长:张惜英; | 董事长:张妙玲;法定代表人:张妙玲;总经理:张妙玲; | 2017-08-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张惜英;总经理:张惜英; | 执行董事:张妙玲;总经理:张妙玲; | 2017-08-11 |
许可信息 | 张惜英 | 张妙玲 | 2017-08-11 |
许可信息 | 张惜英(总经理),张惜英(执行董事) | 张妙玲(执行董事),张妙玲(总经理) | 2017-08-11 |
许可经营 | 仓储服务;普通货运。 | - | 2017-08-11 |
许可信息 | 验资报告(),《道路运输经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》(),《建设工程消防验收意见书》() | 验资报告() | 2017-08-11 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2017-08-11 |
成员 | 张惜英(总经理),张惜英(执行董事) | 张妙玲(执行董事),张妙玲(总经理) | 2017-08-11 |
负责人 | 张惜英 | 张妙玲 | 2017-08-11 |
负责人变更 | 总经理:张惜英;
法定代表人:张惜英;
董事长:张惜英; | 董事长:张妙玲;
法定代表人:张妙玲;
总经理:张妙玲; | 2017-08-11 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:验资报告、审批文件号:;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《建设工程消防验收意见书》、审批文件号:; | 审批文件名称:验资报告、审批文件号:; | 2017-08-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:张惜英 [新增]
总经理:张惜英 [新增] | 执行董事:张妙玲 [退出]
总经理:张妙玲 [退出] | 2017-08-11 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2017-08-11 |
董事长或执行董事成员 | 张惜英(执行董事) [新增] | 张妙玲(执行董事) [退出] | 2017-08-11 |
许可经营项目 | 仓储服务;普通货运。 | - | 2017-08-11 |
总经理 | 张惜英(总经理) [新增] | 张妙玲(总经理) [退出] | 2017-08-11 |
前置许可信息 | 验资报告《建设工程消防验收意见书》《建设项目环境影响审查批复》《道路运输经营许可证》 | 验资报告 | 2017-08-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-09 | 2014-09-12 | 2017-08-11 |
一般经营项目 | 陆路国际货运代理;搬运、装卸服务;国际航空运输、海路运输;投资兴办实业;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。 | 陆路国际货运代理;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。 | 2017-08-11 |
章程备案 | 2017-08-09 | 2014-09-12 | 2017-08-10 |
- | 陆路国际货运代理;搬运、装卸服务;国际航空运输、海路运输;投资兴办实业;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。 | 陆路国际货运代理;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。 | 2017-08-10 |
负责人变更 | 张妙玲 | 张锐涛 | 2014-09-12 |
高级管理人员备案 | 监事:张锐涛;执行董事:张妙玲;总经理:张妙玲; | 执行董事:张锐涛;监事:张妙玲;总经理:张锐涛; | 2014-09-12 |
负责人变更 | 法定代表人:张妙玲;工商联络员:张妙玲;监事:张锐涛;总经理:张妙玲;董事长:张妙玲; | 法定代表人:张锐涛;工商联络员:杨红;总经理:张锐涛;监事:张妙玲;董事长:张锐涛; | 2014-09-12 |
指定联系人 | 张妙玲(总经理),
张锐涛(监事),
张妙玲(执行董事) | 张锐涛(总经理),
张妙玲(监事),
张锐涛(执行董事) | 2014-09-12 |
指定联系人 | 张妙玲 | 张锐涛 | 2014-09-12 |
成员 | 张妙玲(总经理),张锐涛(监事),张妙玲(执行董事) | 张锐涛(总经理),张妙玲(监事),张锐涛(执行董事) | 2014-09-12 |
负责人 | 张妙玲 | 张锐涛 | 2014-09-12 |
高级管理人员备案 | 监事:张锐涛 [新增]
执行董事:张妙玲 [新增]
总经理:张妙玲 [新增] | 执行董事:张锐涛 [退出]
监事:张妙玲 [退出]
总经理:张锐涛 [退出] | 2014-09-12 |
负责人变更 | 法定代表人:张妙玲;
工商联络员:张妙玲;
监事:张锐涛;
总经理:张妙玲;
董事长:张妙玲; | 法定代表人:张锐涛;
工商联络员:杨红;
总经理:张锐涛;
监事:张妙玲;
董事长:张锐涛; | 2014-09-12 |
监事信息 | 张锐涛(监事) [新增] | 张妙玲(监事) [退出] | 2014-09-12 |
董事长或执行董事成员 | 张妙玲(执行董事) [新增] | 张锐涛(执行董事) [退出] | 2014-09-12 |
高管人员 | 张妙玲(总经理) [新增] | 张锐涛(总经理) [退出] | 2014-09-12 |
指定联系人 | 张妙玲 | 杨红 | 2014-09-12 |
高管人员 | 江炎昌(执行(常务)董事) [新增]
江炎昌(总经理) [新增]
吴晓玲(监事) [新增] | 张妙玲(监事) [退出]
张锐涛(执行(常务)董事) [退出]
张锐涛(总经理) [退出] | 2014-09-12 |
董事成员 | 江炎昌(执行(常务)董事) [新增]
江炎昌(总经理) [新增]
吴晓玲(监事) [新增] | 张妙玲(监事) [退出]
张锐涛(执行(常务)董事) [退出]
张锐涛(总经理) [退出] | 2014-09-12 |
法定代表人 | 张惜英 | 张锐涛 | 2014-09-12 |
监事成员 | 江炎昌(执行(常务)董事) [新增]
江炎昌(总经理) [新增]
吴晓玲(监事) [新增] | 张妙玲(监事) [退出]
张锐涛(执行(常务)董事) [退出]
张锐涛(总经理) [退出] | 2014-09-12 |
高管人员 | 张锐涛(监事)
张妙玲(总经理)
张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事)
张锐涛(执行(常务)董事)
张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
董事成员 | 张锐涛(监事)
张妙玲(总经理)
张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事)
张锐涛(执行(常务)董事)
张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
法定代表人 | 张妙玲 | 张锐涛 | 2014-09-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-09-12 |
监事成员 | 张锐涛(监事)
张妙玲(总经理)
张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事)
张锐涛(执行(常务)董事)
张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
监事成员 | 张锐涛(监事) 张妙玲(总经理) 张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事) 张锐涛(执行(常务)董事) 张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-09-12 |
董事成员 | 张锐涛(监事) 张妙玲(总经理) 张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事) 张锐涛(执行(常务)董事) 张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
高管人员 | 张锐涛(监事) 张妙玲(总经理) 张妙玲(执行(常务)董事) | 张妙玲(监事) 张锐涛(执行(常务)董事) 张锐涛(总经理) | 2014-09-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道九号A区九楼A902 | 深圳市龙岗区布吉百合星城D栋银都大厦12H | 2014-08-19 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道九号A区九楼A902 | 深圳市龙岗区布吉百合星城D栋银都大厦12H | 2014-08-19 |
地址变更 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区平吉大道九号A区九楼A902 | 深圳市龙岗区布吉百合星城D栋银都大厦12H | 2014-08-18 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉百合星城D栋银都大厦12H | 深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦805B | 2013-05-28 |
商事登记换照 | - | - | 2013-05-28 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-28 |
指定联系人 | 潘锦元 | - | 2013-05-28 |
负责人变更 | 张锐涛 | 邱建中 | 2011-06-21 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)张妙玲,100,50张锐涛,100,50 | 名称,出资额,出资比例(%)梁曦文,.15,1深圳市迈酷科技有限公司,14.85,99 | 2011-06-21 |
取消证照有效期限 | - | - | 2011-06-21 |
注册资本变更 | 200 | 15 | 2011-06-21 |
证照有效期限 | - | 2028-04-24 | 2011-06-21 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)张妙玲,100,50张锐涛,100,50 | 名称,出资额,出资比例(%)梁曦文,.15,1深圳市迈酷科技有限公司,14.85,99 | 2011-06-21 |
经营范围变更 | 陆路国际货运代理;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。 | 照明产品、电子产品、LED应用产品、皮具、工艺礼品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物及技术进出口的业务(国家明令禁止及特种许可的除外);光电产品的设计;室内外装饰工程设计与施工(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营)。 | 2011-06-21 |
投资人变更 | 名称:张妙玲,出资额:100,出资比例:50名称:张锐涛,出资额:100,出资比例:50 | 名称:梁曦文,出资额:.15,出资比例:1名称:深圳市迈酷科技有限公司,出资额:14.85,出资比例:99 | 2011-06-21 |
负责人变更 | - | - | 2011-06-21 |
股权 | 张锐涛 [新增] | 邱建中 [退出] | 2011-06-21 |
期限变更 | - | - | 2011-06-21 |
股权 | 张锐涛(总经理), [新增]
张妙玲(监事), [新增]
张锐涛(执行董事) [新增] | 邱建中(总经理), [退出]
吴晓玲(监事), [退出]
邱建中(执行董事) [退出] | 2011-06-21 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2028-04-24 | 2011-06-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-06-21 |
股权 | 张妙玲 100(万元)50% [新增]
张锐涛 100(万元)50% [新增] | 梁曦文 0.15(万元)1% [退出]
深圳市迈酷科技有限公司 14.85(万元)99% [退出] | 2011-06-21 |
注册资本 | 200( + 1233.33333% ) | 15 | 2011-06-21 |
成员 | 张锐涛(总经理),张妙玲(监事),张锐涛(执行董事) | 邱建中(总经理),吴晓玲(监事),邱建中(执行董事) | 2011-06-21 |
投资人 | 张妙玲 100(万元)50% = "https://www.tianyancha.com/human/1933540880-c1390044161" target = "_blank">张锐涛 100(万元)50% | 梁曦文 0.15(万元)1% ="https://www.tianyancha.com/company/1603764918" target="_blank">深圳市迈酷科技有限公司 14.85(万元)99% | 2011-06-21 |
负责人 | 张锐涛 | 邱建中 | 2011-06-21 |
董事长或执行董事成员 | 张锐涛(执行董事) [新增] | 邱建中(执行董事) [退出] | 2011-06-21 |
监事信息 | 张妙玲(监事) [新增] | 吴晓玲(监事) [退出] | 2011-06-21 |
投资人变更 | 名称:张妙玲,出资额:100,出资比例:50 [新增]
名称:张锐涛,出资额:100,出资比例:50 [新增] | 名称:梁曦文,出资额:.15,出资比例:1 [退出]
名称:深圳市迈酷科技有限公司,出资额:14.85,出资比例:99 [退出] | 2011-06-21 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2028-04-24 | 2011-06-21 |
注册资本变更 | 200( + 1233.33333% ) | 15 | 2011-06-21 |
名称变更 | 深圳市国联运国际货运代理有限公司 | 深圳市晶迪光电有限公司 | 2011-06-21 |
高管人员 | 张锐涛(总经理) [新增] | 邱建中(总经理) [退出] | 2011-06-21 |
注册资本变更 | 15 | 50 | 2010-11-11 |
负责人变更 | 邱建中 | 江炎昌 | 2010-11-11 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)梁曦文,.15,1深圳市迈酷科技有限公司,14.85,99 | 名称,出资额,出资比例(%)江炎昌,49.5,99江丽娜,.5,1 | 2010-11-11 |
投资人变更 | 名称:梁曦文,出资额:.15,出资比例:1名称:深圳市迈酷科技有限公司,出资额:14.85,出资比例:99 | 名称:江炎昌,出资额:49.5,出资比例:99名称:江丽娜,出资额:.5,出资比例:1 | 2010-11-11 |
地址变更 | 深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦805B | 深圳市福田区八卦岭工业区厂房第526栋第2层232室 | 2010-11-11 |
成员 | 邱建中 | 江炎昌 | 2010-11-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-11-11 |
成员 | 梁曦文
0.15(万元)1%
深圳市迈酷科技有限公司
14.85(万元)99% | 江丽娜
0.5(万元)1%
江炎昌
49.5(万元)99% | 2010-11-11 |