变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-26 | 2018-12-07 | 2022-08-30 |
期限 | 永续经营 | 自1992-09-04至2022-09-04 | 2022-08-30 |
成员 | 中国建筑股份有限公司
265000(万元)100% | 中国建筑股份有限公司
195000(万元)100% | 2018-12-17 |
成员 | 陈晓峰(总经理) | 靳新中(总经理) | 2018-12-17 |
注册资本 | 265000 人民币( + 35.89744% ) | 195000 人民币 | 2018-12-17 |
投资人 | 中国建筑股份有限公司 265000(万元)100% | 中国建筑股份有限公司 195000(万元)100% | 2018-12-17 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈晓峰 [新增] | 总经理:靳新中 [退出] | 2018-12-17 |
投资人变更 | 股东名称:中国建筑股份有限公司、出资额:265000( + 35.89744% )、出资比例:100; | 股东名称:中国建筑股份有限公司、出资额:195000、出资比例:100; | 2018-12-17 |
章程备案 | 2018-12-07 | 2017-06-07 | 2018-12-17 |
注册资本变更 | 265000( + 35.89744% ) | 195000 | 2018-12-17 |
成员 | 陈晓峰 | 孔庆平 | 2017-06-07 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2017-06-07 |
成员 | 李静(监事),陈晓峰(董事长),庞金营(董事),巢刚(董事) | 周清虎(监事),肖喜学(董事),周宇騉(董事),薛克庆(董事),郝建民(董事),孔庆平(董事长),郭成林(监事),李静(监事),周勇(董事) | 2017-06-07 |
负责人 | 陈晓峰 | 孔庆平 | 2017-06-07 |
负责人变更 | 监事:李静;
董事长:陈晓峰;
其他董事:庞金营;
法定代表人:陈晓峰;
其他董事:巢刚; | 法定代表人:孔庆平;
其他:肖喜学;
其他:周宇騉;
其他:薛克庆;
其他:郝建民;
董事长:孔庆平;
监事:郭成林;
监事:李静;
其他:周勇;
监事:周清虎; | 2017-06-07 |
高级管理人员备案 | 董事:庞金营 [新增]
监事:李静
董事长:陈晓峰 [新增]
董事:巢刚 [新增] | 监事:周清虎 [退出]
董事:肖喜学 [退出]
董事:周宇騉 [退出]
董事:薛克庆 [退出]
董事:郝建民 [退出]
董事长:孔庆平 [退出]
监事:郭成林 [退出]
监事:李静
董事:周勇 [退出] | 2017-06-07 |
其他事项备案 | *****W | - | 2017-06-07 |
其他董事信息 | 巢刚(董事) [新增]
庞金营(董事) [新增] | 周勇(董事) [退出]
郝建民(董事) [退出]
薛克庆(董事) [退出]
周宇騉(董事) [退出]
肖喜学(董事) [退出] | 2017-06-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-07 | 2014-12-22 | 2017-06-07 |
监事信息 | 李静(监事) | 周清虎(监事) [退出]
李静(监事)
郭成林(监事) [退出] | 2017-06-07 |
董事长或执行董事成员 | 陈晓峰(董事长) [新增] | 孔庆平(董事长) [退出] | 2017-06-07 |
成员 | 郝建民(董事),周清虎(监事),薛克庆(董事),肖喜学(董事),周勇(董事),李静(监事),周宇騉(董事),郭成林(监事),孔庆平(董事长),靳新中(总经理) | 朱毅坚(监事),郝建民(董事),周宇騉(董事),周勇(董事),孔庆平(董事长),靳新中(总经理),靳新中(董事),郭成林(监事),李静(监事),薛克庆(董事),吴建斌(董事) | 2015-01-16 |
高级管理人员备案 | 董事:郝建民
董事:周勇
董事:周宇騉
董事:薛克庆
董事长:孔庆平
监事:李静
监事:郭成林
监事:周清虎 [新增]
董事:肖喜学 [新增]
总经理:靳新中 | 监事:郭成林
总经理:靳新中
监事:李静
董事:薛克庆
董事:周宇騉
董事:郝建民
董事:周勇
董事:吴建斌 [退出]
监事:朱毅坚 [退出]
董事:靳新中 [退出]
董事长:孔庆平 | 2015-01-16 |
监事信息 | 周清虎(监事) [新增]
李静(监事)
郭成林(监事) | 郭成林(监事)
朱毅坚(监事) [退出]
李静(监事) | 2015-01-16 |
董事长或执行董事成员 | 孔庆平(董事长) | 孔庆平(董事长) | 2015-01-16 |
董事成员 | 冯景茂(董事) [新增]
张一平(董事) [新增]
陈锡琪(监事) [新增]
王连印(董事) [新增]
李代保(董事) [新增]
厉复友(董事长) [新增]
吕庆鑫(监事) [新增]
王连印(总经理) [新增]
臧世胜(监事) [新增] | 郝建民(董事) [退出]
周宇騉(董事) [退出]
朱毅坚(监事) [退出]
吴建斌(董事) [退出]
周勇(董事) [退出]
薛克庆(董事) [退出]
李静(监事) [退出]
靳新中(总经理) [退出]
靳新中(董事) [退出]
郭成林(监事) [退出]
孔庆平(董事长) [退出] | 2015-01-16 |
监事成员 | 冯景茂(董事) [新增]
张一平(董事) [新增]
陈锡琪(监事) [新增]
王连印(董事) [新增]
李代保(董事) [新增]
厉复友(董事长) [新增]
吕庆鑫(监事) [新增]
王连印(总经理) [新增]
臧世胜(监事) [新增] | 郝建民(董事) [退出]
周宇騉(董事) [退出]
朱毅坚(监事) [退出]
吴建斌(董事) [退出]
周勇(董事) [退出]
薛克庆(董事) [退出]
李静(监事) [退出]
靳新中(总经理) [退出]
靳新中(董事) [退出]
郭成林(监事) [退出]
孔庆平(董事长) [退出] | 2015-01-16 |
董事成员 | 李静(监事)
郝建民(董事)
郭成林(监事)
周清虎(监事) [新增]
周宇騉(董事)
靳新中(总经理)
孔庆平(董事长)
周勇(董事)
薛克庆(董事)
肖喜学(董事) [新增] | 郭成林(监事)
孔庆平(董事长)
靳新中(董事)
靳新中(总经理)
李静(监事)
周勇(董事)
薛克庆(董事)
周宇騉(董事)
吴建斌(董事) [退出]
朱毅坚(监事) [退出]
郝建民(董事) | 2015-01-16 |
监事成员 | 李静(监事)
郝建民(董事)
郭成林(监事)
周清虎(监事) [新增]
周宇騉(董事)
靳新中(总经理)
孔庆平(董事长)
周勇(董事)
薛克庆(董事)
肖喜学(董事) [新增] | 郭成林(监事)
孔庆平(董事长)
靳新中(董事)
靳新中(总经理)
李静(监事)
周勇(董事)
薛克庆(董事)
周宇騉(董事)
吴建斌(董事) [退出]
朱毅坚(监事) [退出]
郝建民(董事) | 2015-01-16 |
监事成员 | 李静(监事) 郝建民(董事) 郭成林(监事) 周清虎(监事) 周宇騉(董事) 靳新中(总经理) 孔庆平(董事长) 周勇(董事) 薛克庆(董事) 肖喜学(董事) | 郭成林(监事) 孔庆平(董事长) 靳新中(董事) 靳新中(总经理) 李静(监事) 周勇(董事) 薛克庆(董事) 周宇騉(董事) 吴建斌(董事) 朱毅坚(监事) 郝建民(董事) | 2015-01-16 |
董事成员 | 李静(监事) 郝建民(董事) 郭成林(监事) 周清虎(监事) 周宇騉(董事) 靳新中(总经理) 孔庆平(董事长) 周勇(董事) 薛克庆(董事) 肖喜学(董事) | 郭成林(监事) 孔庆平(董事长) 靳新中(董事) 靳新中(总经理) 李静(监事) 周勇(董事) 薛克庆(董事) 周宇騉(董事) 吴建斌(董事) 朱毅坚(监事) 郝建民(董事) | 2015-01-16 |
住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2058号旭飞华达园裙楼3楼309-3A | 深圳市福田区海滨广场福星、福安阁裙楼三层302A | 2014-09-26 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-01 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1120 | 2010-07-29 |
成员 | 孔庆平 | 孙文杰 | 2010-07-29 |
负责人变更 | - | - | 2010-07-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-07-29 |
成员 | 中国建筑股份有限公司
195000(万元)100% | 中国建筑工程总公司
195000(万元)100% | 2010-07-29 |
成员 | 朱毅坚(监事),郝建民(董事),周宇騉(董事),周勇(董事),孔庆平(董事长),靳新中(总经理),靳新中(董事),郭成林(监事),李静(监事),薛克庆(董事),吴建斌(董事) | 孔庆平(董事),姚沛福(总经理),靳新中(董事),孙文杰(董事长),滕书温(监事) | 2010-07-29 |
投资人 | 中国建筑股份有限公司 195000(万元)100% | 中国建筑工程总公司 195000(万元)100% | 2010-07-29 |
负责人 | 孔庆平 | 孙文杰 | 2010-07-29 |
经营范围变更 | 股权投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询、信息咨询(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);承担对中外资企业在深圳市内各种建筑、投资项目的咨询、建筑工程监理业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 承担对中外资企业在深圳市内各种建筑、投资项目的咨询、建筑工程监理业务;在深圳市区范围内开展单项土地开发、房地产经营业务;开展房地产物业管理业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2010-07-29 |
董事长或执行董事成员 | 孔庆平(董事长) [新增] | 孙文杰(董事长) [退出] | 2010-07-29 |
名称变更 | 深圳中海投资管理有限公司 | 深圳市中海投资管理有限公司 | 2010-07-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2010-07-29 |
投资人变更 | 名称:中国建筑股份有限公司,出资额:195000,出资比例:100 [新增] | 名称:中国建筑工程总公司,出资额:195000,出资比例:100 [退出] | 2010-07-29 |
高管人员 | 靳新中(总经理) [新增] | 姚沛福(总经理) [退出] | 2010-07-29 |
监事信息 | 李静(监事) [新增]
郭成林(监事) [新增]
朱毅坚(监事) [新增] | 滕书温(监事) [退出] | 2010-07-29 |
其他事项备案 | ***** | *****09 | 2008-07-15 |
实收资本 | 195000( + 7042424% ) | 24253 | 2008-07-15 |
注册资本 | 195000( + 7042424% ) | 24253 | 2008-07-15 |
投资人 | 中国建筑工程总公司 195000(万元)100% | 中国建筑工程总公司 24253(万元)100% | 2008-07-15 |
投资人变更 | 名称:中国建筑工程总公司,出资额:195000( + 7042424% ),出资比例:100 | 名称:中国建筑工程总公司,出资额:24253,出资比例:100 | 2008-07-15 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****09 | 2008-07-15 |
注册资本变更 | 195000( + 7042424% ) | 24253 | 2008-07-15 |
经营范围变更 | 承担对中外资企业在深圳市内各种建筑、投资项目的咨询、建筑工程监理业务;在深圳市区范围内开展单项土地开发、房地产经营业务;开展房地产物业管理业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 承担对中外资企业在深圳市内各种建筑、投资项目的咨询、建筑工程监理业务;在深圳市区范围内开展单项土地开发、房地产经营业务;开展房地产物业管理业务。 | 2007-05-23 |
期限变更 | 1992-09-04,2022-09-04 | 1992-09-04,2007-09-04 | 2007-03-27 |
其他事项备案 | 2022-09-04 | 2007-09-04 | 2007-03-27 |
期限 | 自1992-09-04至2022-09-04 | 自1992-09-04至2007-09-04 | 2007-03-27 |
证照有效期限 | 2022-09-04 | 2007-09-04 | 2007-03-27 |
期限变更 | 从1992-09-04至2022-09-04 | 从1992-09-04至2007-09-04 | 2007-03-27 |
投资人 | 中国建筑工程总公司 24253(万元)100% | 中国建筑工程总公司 23040(万元)94.9985% 李代保 1213(万元)514% | 2006-05-31 |
投资人变更 | 名称:中国建筑工程总公司,出资额:24253( + 5.26476% ),出资比例:100 | 名称:李代保,出资额:1213,出资比例:514 [退出]
名称:中国建筑工程总公司,出资额:23040,出资比例:94.9985 | 2006-05-31 |
高级管理人员备案 | - | - | 2004-08-30 |
成员 | 孔庆平(董事),姚沛福(总经理),靳新中(董事),孙文杰(董事长),滕书温(监事) | 滕书温(监事),姚沛福(董事),董大平(董事),郝建民(董事),姚沛福(总经理),李静(监事),孙文杰(董事长),孔庆平(董事),肖肖(董事),吴建斌(董事) | 2004-08-30 |
董事长或执行董事成员 | 孙文杰(董事长) | 孙文杰(董事长) | 2004-08-30 |
地址变更 | 深圳市福田区海滨广场福星、福安阁裙楼三层302A | 深圳市福田区福华路399号中海大厦15层 | 2004-07-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2002-12-25 |
实收资本 | 24253 | 0 | 2002-12-25 |
成员 | 董大平(董事),滕书温(监事),姚沛福(总经理),李静(监事),吴建斌(董事),郝建民(董事),孔庆平(董事),孙文杰(董事长),姚沛福(董事),肖肖(董事) | 郝建民(董事),姚沛福(董事),吕庆鑫(监事),罗伟康(董事),孙文杰(董事长),杨小平(董事),臧世胜(监事),陈锡琪(监事),朱国宪(董事),滕书温(董事),李立新(董事),王连印(董事),姚沛福(总经理) | 2002-12-25 |
董事长或执行董事成员 | 孙文杰(董事长) | 孙文杰(董事长) | 2002-12-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-10-22 |
成员 | 郝建民(董事),姚沛福(董事),吕庆鑫(监事),罗伟康(董事),孙文杰(董事长),杨小平(董事),臧世胜(监事),陈锡琪(监事),朱国宪(董事),滕书温(董事),李立新(董事),王连印(董事),姚沛福(总经理) | 吕庆鑫(监事),姚沛福(总经理),李立新(董事),杨小平(董事),臧世胜(监事),陈锡琪(监事),郝建民(董事),孙文杰(董事长),罗伟康(董事),项文武(董事),王连印(董事),张一平(董事),姚沛福(董事),滕书温(董事),朱国宪(董事) | 2001-10-22 |
董事长或执行董事成员 | 孙文杰(董事长) | 孙文杰(董事长) | 2001-10-22 |
地址变更 | 深圳市福田区福华路399号中海大厦15层 | 深圳市罗湖区文锦中路东一号海丽大厦四层一 | 2001-03-27 |
注册资本 | 24253( + 657.90625% ) | 3200 | 2000-03-27 |
投资人 | 中国建筑工程总公司 23040(万元)94.9985% 李代保 1213(万元)514% | 中国建筑工程总公司 3040(万元)95% 李代保 160(万元)5% | 2000-03-27 |
投资人变更 | 名称:李代保,出资额:1213( + 658.125% ),出资比例:514
名称:中国建筑工程总公司,出资额:23040( + 657.89474% ),出资比例:94.9985 | 名称:李代保,出资额:160,出资比例:5
名称:中国建筑工程总公司,出资额:3040,出资比例:95 | 2000-03-27 |
注册资本变更 | 24253( + 657.90625% ) | 3200 | 2000-03-27 |
名称变更 | 深圳市中海投资管理有限公司 | 深圳市海富投资管理有限公司 | 2000-02-14 |
成员 | 李代保
160(万元)5%
中国建筑工程总公司
3040(万元)95% | 李代保
125(万元)5%
中国建筑工程总公司
2375(万元)95% | 1999-12-15 |
负责人变更 | - | - | 1999-12-15 |
成员 | 孙文杰 | 厉复友 | 1999-12-15 |
高级管理人员备案 | - | - | 1999-12-15 |
注册资本 | 3200( + 28% ) | 2500 | 1999-12-15 |
成员 | 臧世胜(监事),张一平(董事),李立新(董事),滕书温(董事),朱国宪(董事),杨小平(董事),郝建民(董事),孙文杰(董事长),陈锡琪(监事),项文武(董事),罗伟康(董事),姚沛福(总经理),姚沛福(董事),王连印(董事),吕庆鑫(监事) | 臧世胜(监事),王连印(董事),吕庆鑫(监事),冯景茂(董事),厉复友(董事长),张一平(董事),陈锡琪(监事),李代保(董事),王连印(总经理) | 1999-12-15 |
投资人 | 中国建筑工程总公司 3040(万元)95% 李代保 160(万元)5% | 中国建筑工程总公司 2375(万元)95% 李代保 125(万元)5% | 1999-12-15 |
负责人 | 孙文杰 | 厉复友 | 1999-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 孙文杰(董事长) [新增] | 厉复友(董事长) [退出] | 1999-12-15 |
投资人变更 | 名称:李代保,出资额:160( + 28% ),出资比例:5
名称:中国建筑工程总公司,出资额:3040( + 28% ),出资比例:95 | 名称:李代保,出资额:125,出资比例:5
名称:中国建筑工程总公司,出资额:2375,出资比例:95 | 1999-12-15 |
注册资本变更 | 3200( + 28% ) | 2500 | 1999-12-15 |
其他事项备案 | *****09 | 19220796-1 | 1998-09-21 |
注册号/注册号升级 | *****09 | 19220796-1 | 1998-09-21 |
市场主体类型变更 | 1120 | 3103 | 1998-03-27 |
期限变更 | 1992-09-04,2007-09-04 | 1992-09-04,1999-04-29 | 1998-03-27 |
负责人变更 | - | - | 1998-03-27 |
注册资本 | 2500( + 400% ) | 500 | 1998-03-27 |
期限 | 自1992-09-04至2007-09-04 | 自1992-09-04至1999-04-29 | 1998-03-27 |
负责人 | 厉复友 | 孙文杰 | 1998-03-27 |
期限变更 | 从1992-09-04至2007-09-04 | 从1992-09-04至1999-04-29 | 1998-03-27 |