变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 江恒泉(总经理),郭晓莉(执行董事),黄振(监事) | 江恒泉(总经理),黄振(监事),江恒泉(执行董事) | 2014-10-27 |
负责人 | 郭晓莉 | 江恒泉 | 2014-10-27 |
负责人变更 | 法定代表人:郭晓莉;
监事:黄振;
总经理:江恒泉;
董事长:郭晓莉; | 法定代表人:江恒泉;
总经理:江恒泉;
董事长:江恒泉;
监事:黄振; | 2014-10-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:江恒泉
监事:黄振
执行董事:郭晓莉 [新增] | 总经理:江恒泉
执行董事:江恒泉 [退出]
监事:黄振 | 2014-10-27 |
董事长或执行董事成员 | 郭晓莉(执行董事) [新增] | 江恒泉(执行董事) [退出] | 2014-10-27 |
法定代表人 | 郭晓莉 | 江恒泉 | 2014-10-27 |
董事成员 | 江恒泉(总经理)
黄振(监事)
郭晓莉(执行(常务)董事) [新增] | 江恒泉(执行(常务)董事)
江恒泉(总经理)
黄振(监事) | 2014-10-27 |
董事成员 | 江恒泉(总经理) 黄振(监事) 郭晓莉(执行(常务)董事) | 江恒泉(执行(常务)董事) 江恒泉(总经理) 黄振(监事) | 2014-10-27 |
住所 | 深圳市宝安区福永街道白石厦东区新开发区一栋 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区天福路富桥一区华丽工业园A9栋第三层308 | 2014-10-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2014-10-08 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2014-10-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2014-10-08 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2014-10-08 |
成员 | 江恒泉(总经理),黄振(监事),江恒泉(执行董事) | 李建国(执行董事),李建国(总经理),黄振(监事) | 2014-07-21 |
投资人 | 江恒泉 50(万元)100% | 史新章 40(万元)80% 李建国 10(万元)20% | 2014-07-21 |
负责人 | 江恒泉 | 李建国 | 2014-07-21 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:环保局批文、审批文件号:深宝环水批【2011】660478号; | 2014-07-21 |
投资人变更 | 股东名称:江恒泉、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:史新章、出资额:40、出资比例:80; [退出]
股东名称:李建国、出资额:10、出资比例:20; [退出] | 2014-07-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:江恒泉 [新增]
监事:黄振
总经理:江恒泉 [新增] | 监事:黄振
执行董事:李建国 [退出]
总经理:李建国 [退出] | 2014-07-21 |
负责人变更 | 法定代表人:江恒泉;
工商联络员:江恒泉;
总经理:江恒泉;
股东:江恒泉;
监事:黄振;
董事长:江恒泉; | 法定代表人:李建国;
董事长:李建国;
总经理:李建国;
股东:史新章;
股东:李建国;
监事:黄振; | 2014-07-21 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-07-21 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-07-21 |
董事长或执行董事成员 | 江恒泉(执行董事) [新增] | 李建国(执行董事) [退出] | 2014-07-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 环保局批文 | 2014-07-21 |
投资人变更 | 名称:江恒泉,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:史新章,出资额:40,出资比例:80 [退出]
名称:李建国,出资额:10,出资比例:20 [退出] | 2014-07-21 |
高管人员 | 江恒泉(总经理) [新增] | 李建国(总经理) [退出] | 2014-07-21 |
指定联系人 | 江恒泉 | - | 2014-07-21 |
高管人员 | 江恒泉(执行(常务)董事) [新增]
江恒泉(总经理) [新增]
黄振(监事) | 黄振(监事)
李建国(执行(常务)董事) [退出]
李建国(总经理) [退出] | 2014-07-21 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-07-21 |
股权 | 江恒泉 50(万元) 100% [新增] | 李建国 10(万元) 20% [退出]
史新章 40(万元) 80% [退出] | 2014-07-21 |
商事登记换照 | - | - | 2014-07-21 |
董事成员 | 江恒泉(执行(常务)董事) [新增]
江恒泉(总经理) [新增]
黄振(监事) | 黄振(监事)
李建国(执行(常务)董事) [退出]
李建国(总经理) [退出] | 2014-07-21 |
股东 | 江恒泉 50(万元) 100% [新增] | 李建国 10(万元) 20% [退出]
史新章 40(万元) 80% [退出] | 2014-07-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 环保局批文 深宝环水批【2011】660478号 | 2014-07-21 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 环保局批文 深宝环水批【2011】660478号 | 2014-07-21 |
法定代表人(负责人) | 江恒泉 | 李建国 | 2014-07-21 |
股东(投资人) | 江恒泉 50(万元) 100% | 李建国 10(万元) 20% 史新章 40(万元) 80% | 2014-07-21 |
董事成员 | 江恒泉(执行(常务)董事) 江恒泉(总经理) 黄振(监事) | 黄振(监事) 李建国(执行(常务)董事) 李建国(总经理) | 2014-07-21 |
商事登记换照 | | | 2014-07-21 |
经营范围 | 服装的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^服装的生产。 | 服装的技术开发、生产(环保批文有效期至2012年10月19日)与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-07-21 |
股权 | 江恒泉 50(万元) 100% | 李建国 10(万元) 20% 史新章 40(万元) 80% | 2014-07-21 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-07-21 |
高管人员 | 江恒泉(执行(常务)董事) 江恒泉(总经理) 黄振(监事) | 黄振(监事) 李建国(执行(常务)董事) 李建国(总经理) | 2014-07-21 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-07-21 |
负责人 | 李建国 | 黄振 | 2012-05-22 |
董事长或执行董事成员 | 李建国(执行董事) [新增] | 黄振(执行董事) [退出] | 2012-05-22 |
投资人变更 | 名称:史新章,出资额:40,出资比例:80 [新增]
名称:李建国,出资额:10,出资比例:20 [新增] | 名称:黄振,出资额:17,出资比例:34 [退出]
名称:杨浩,出资额:16.5,出资比例:33 [退出]
名称:黄志,出资额:16.5,出资比例:33 [退出] | 2012-05-22 |
监事信息 | 黄振(监事) [新增] | 杨浩(监事) [退出] | 2012-05-22 |
高管人员 | 李建国(总经理) [新增] | 黄振(总经理) [退出] | 2012-05-22 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-05-22 |
其他事项备案 | - | - | 2012-05-22 |
负责人变更 | - | - | 2012-05-22 |
股权 | 史新章 40(万元)80% [新增]
李建国 10(万元)20% [新增] | 黄志 16.5(万元)33% [退出]
杨浩 16.5(万元)33% [退出]
黄振 17(万元)34% [退出] | 2012-05-22 |
成员 | 李建国(执行董事),李建国(总经理),黄振(监事) | 黄振(总经理),杨浩(监事),黄振(执行董事) | 2012-05-22 |
投资人 | 史新章 40(万元)80% 李建国 10(万元)20% | 黄志 16.5(万元)33% 杨浩 16.5(万元)33% 黄振 17(万元)34% | 2012-05-22 |