深圳市力照能源有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第五层A区,我公司主要提供国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。电池及配件、锂离子动力电芯、电子产品、五金产品、塑胶产品、光伏设备、机电设备的技术开发、生产及销售。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 134****0969 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市力照能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈晓然 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市力照能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2019-04-15 |
投资人 | 陈晓然 100(万元)100% | 陈晓然 50(万元)100% | 2019-04-15 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2019-04-15 |
投资人变更 | 股东名称:陈晓然、出资额:100( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:陈晓然、出资额:50、出资比例:100; | 2019-04-15 |
章程备案 | 2019-04-11 | 2019-03-05 | 2019-04-15 |
许可经营 | 无 | 电池及配件、锂离子动力电芯、电子产品、五金产品、塑胶产品、光伏设备、机电设备的技术开发、生产及销售。 | 2019-03-14 |
一般经营项目 | 五金产品、数码电子产品、工艺礼品、化妆品、家居用品、日用百货、塑胶制品、包装材料、服装鞋帽的销售;国内贸易;经营电子商务。 | 国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。 | 2019-03-14 |
指定联系人 | 陈晓然 | 李发军 | 2019-03-14 |
期限 | 永续经营 | 自2010-03-31至2020-03-31 | 2019-03-14 |
成员 | 陈晓然(执行董事),陈晓然(总经理) | 李发军(执行董事),李发军(总经理) | 2019-03-14 |
投资人 | 陈晓然 50(万元)100% | 李伟军 50(万元)100% | 2019-03-14 |
负责人 | 陈晓然 | 李发军 | 2019-03-14 |
负责人变更 | 法定代表人:陈晓然; 总经理:陈晓然; 股东:; 董事长:陈晓然; 工商联络员:陈晓然; | 工商联络员:李发军; 总经理:李发军; 股东:李伟军; 法定代表人:李发军; 董事长:李发军; | 2019-03-14 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈晓然 [新增] 总经理:陈晓然 [新增] | 总经理:李发军 [退出] 执行董事:李发军 [退出] | 2019-03-14 |
投资人变更 | 股东名称:陈晓然、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李伟军、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2019-03-14 |
期限变更 | 2010-03-31,, | 2010-03-31,2020-03-31,10 | 2019-03-14 |
- | 无 | 电池及配件、锂离子动力电芯、电子产品、五金产品、塑胶产品、光伏设备、机电设备的技术开发、生产及销售。 | 2019-03-14 |
名称变更 | 深圳市力照贸易有限公司 | 深圳市力照能源有限公司 | 2019-03-14 |
章程备案 | 2019-03-05 | 2017-11-15 | 2019-03-14 |
- | 五金产品、数码电子产品、工艺礼品、化妆品、家居用品、日用百货、塑胶制品、包装材料、服装鞋帽的销售;国内贸易;经营电子商务。 | 国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。 | 2019-03-14 |
地址变更 | 深圳市光明区公明街道公明社区建设东路78号D栋306 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第五层A区 | 2019-03-14 |
指定联系人 | 李发军 | 李发军 | 2017-11-20 |
投资人 | 李伟军 50(万元)100% | 李昭军 50(万元)100% | 2017-11-20 |
其他事项备案 | 股东:;工商联络员:李发军; | 工商联络员:李发军;股东:李昭军; | 2017-11-20 |
投资人变更 | 股东名称:李伟军、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李昭军、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2017-11-20 |
章程备案 | 2017-11-15 | 2014-10-22 | 2017-11-20 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-06-29 |
指定联系人 | 李发军 | 李昭军 | 2016-06-29 |
成员 | 李发军(执行董事),李发军(总经理),陈建洋(监事) | 李昭军(总经理),李昭军(执行董事),陈建洋(监事) | 2016-06-29 |
负责人 | 李发军 | 李昭军 | 2016-06-29 |
负责人变更 | 监事:陈建洋; 法定代表人:李发军; 工商联络员:李发军; 董事长:李发军; 总经理:李发军; | 董事长:李昭军; 总经理:李昭军; 监事:陈建洋; 法定代表人:李昭军; 工商联络员:李昭军; | 2016-06-29 |
高级管理人员备案 | 监事:陈建洋 总经理:李发军 [新增] 执行董事:李发军 [新增] | 监事:陈建洋 执行董事:李昭军 [退出] 总经理:李昭军 [退出] | 2016-06-29 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-06-29 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第五层A区 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第二层A区 | 2016-06-29 |
一照一码升级 | 2016-06-29 | ||
法定代表人(负责人) | 李发军 | 李昭军 | 2016-06-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-06-29 |
董事成员 | 李发军(执行(常务)董事) 李发军(总经理) 陈建洋(监事) | 陈建洋(监事) 李昭军(总经理) 李昭军(执行(常务)董事) | 2016-06-29 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第五层A区 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第二层A区 | 2016-06-29 |
高管人员 | 李发军(执行(常务)董事) 李发军(总经理) 陈建洋(监事) | 陈建洋(监事) 李昭军(总经理) 李昭军(执行(常务)董事) | 2016-06-29 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第二层A区 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区英泰工业区英泰路5号1栋1楼1号 | 2014-11-24 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2014-11-24 |
经营范围 | 国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。^电池及配件、锂离子动力电芯、电子产品、五金产品、塑胶产品、光伏设备、机电设备的技术开发、生产及销售。 | 锂离子电池的技术开发与销售;聚合物锂离子电池、锂离子动力电芯、电池原材料、电池设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2014-11-24 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2014-11-24 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2014-11-24 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第三工业区第33栋第二层A区 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区英泰工业区英泰路5号1栋1楼1号 | 2014-11-24 |
经营范围变更 | 国内贸易;从事货物及技术的进出口业务。^电池及配件、锂离子动力电芯、电子产品、五金产品、塑胶产品、光伏设备、机电设备的技术开发、生产及销售。 | 锂离子电池的技术开发与销售;聚合物锂离子电池、锂离子动力电芯、电池原材料、电池设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2014-11-24 |
地址变更 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区英泰工业区英泰路5号1栋1楼1号 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区高峰路佳利科技大厦五楼615(办公场所) | 2014-10-22 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区英泰工业区英泰路5号1栋1楼1号 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区高峰路佳利科技大厦五楼615(办公场所) | 2014-10-22 |
董事成员 | 陈建洋(监事) 李昭军(总经理) 李昭军(执行(常务)董事) | 陈芳兰(总经理) 陈建洋(监事) 陈芳兰(执行(常务)董事) | 2014-03-20 |
股权 | 李昭军 50(万元) 100% | 陈芳兰 50(万元) 100% | 2014-03-20 |
高管人员 | 陈建洋(监事) 李昭军(总经理) 李昭军(执行(常务)董事) | 陈芳兰(总经理) 陈建洋(监事) 陈芳兰(执行(常务)董事) | 2014-03-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-03-20 |
商事登记换照 | 2014-03-20 | ||
名称 | 深圳市力照能源有限公司 | 深圳市希勒尔科技有限公司 | 2014-03-20 |
法定代表人(负责人) | 李昭军 | 陈芳兰 | 2014-03-20 |
经营范围 | 锂离子电池的技术开发与销售;聚合物锂离子电池、锂离子动力电芯、电池原材料、电池设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 铭牌滴胶、印刷产品、包装产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-03-20 |
指定联系人 | 李昭军 | - | 2014-03-20 |
股权 | 李昭军 50(万元)100% [新增] | 陈芳兰 50(万元)100% [退出] | 2014-03-20 |
成员 | 李昭军(总经理),李昭军(执行董事),陈建洋(监事) | 陈建洋(监事),陈芳兰(执行董事),陈芳兰(总经理) | 2014-03-20 |
负责人 | 李昭军 | 陈芳兰 | 2014-03-20 |
其他事项备案 | 股东名称:李昭军、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:陈芳兰、出资额:50、出资比例:100; | 2014-03-20 |
负责人变更 | 股东:李昭军; 董事长:李昭军; 总经理:李昭军; 监事:陈建洋; 法定代表人:李昭军; 工商联络员:李昭军; | 监事:陈建洋; 股东:陈芳兰; 总经理:陈芳兰; 董事长:陈芳兰; 法定代表人:陈芳兰; | 2014-03-20 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李昭军 [新增] 总经理:李昭军 [新增] 监事:陈建洋 | 执行董事:陈芳兰 [退出] 监事:陈建洋 总经理:陈芳兰 [退出] | 2014-03-20 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-03-20 |
经营范围变更 | 锂离子电池的技术开发与销售;聚合物锂离子电池、锂离子动力电芯、电池原材料、电池设备的销售;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 铭牌滴胶、印刷产品、包装产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-03-20 |
名称变更 | 深圳市力照能源有限公司 | 深圳市希勒尔科技有限公司 | 2014-03-20 |
深圳市力照能源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈建洋 | 监事 |
李发军 | 执行(常务)董事 |
李发军 | 总经理 |
本页是 [深圳市力照能源有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关能源公司