变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2022-08-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-14 | 2021-08-10 | 2022-08-09 |
地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼14D | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2022-08-09 |
投资人 | 一村资本有限公司 3733.2(万元)40%深圳市永汇盛赢咨询合伙企业(有限合伙) 4946.49(万元)53%无锡致久企业管理合伙企业(有限合伙) 186.66(万元)2%南风(慈溪)股权投资有限公司 466.65(万元)5% | 刘涛 50(万元)0.535733%一村资本有限公司 9283(万元)99.464266% | 2021-12-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-10 | 2019-09-24 | 2021-12-17 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-17 |
一般经营项目 | 创业投资业务;项目投资、股权投资;受托资产管理、企业管理;投资咨询、企业管理咨询。 | 项目投资、股权投资;受托资产管理、企业管理;投资咨询、企业管理咨询。 | 2019-09-27 |
成员 | 胡璞(监事) | 陈丹雯(监事) | 2019-09-27 |
章程备案 | 2019-09-24 | 2018-06-01 | 2019-09-27 |
- | 创业投资业务;项目投资、股权投资;受托资产管理、企业管理;投资咨询、企业管理咨询。 | 项目投资、股权投资;受托资产管理、企业管理;投资咨询、企业管理咨询。 | 2019-09-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-27 |
成员 | 于彤(董事),刘晶(董事),刘涛(董事),王伟(董事) | 吴茂(董事),韩涛(董事),刘涛(董事),曾远帆(董事) | 2019-04-16 |
高级管理人员备案 | 董事:于彤 [新增]
董事:刘晶 [新增]
董事:刘涛
董事:王伟 [新增] | 董事:吴茂 [退出]
董事:韩涛 [退出]
董事:刘涛
董事:曾远帆 [退出] | 2019-04-16 |
投资人 | 一村资本有限公司 9283(万元)99.464266% 刘涛 50(万元)0.535733% | 一村资本有限公司 8833(万元)94.64% 刘涛 50(万元)0.54% 韩涛 450(万元)4.82% | 2018-06-05 |
投资人变更 | 股东名称:一村资本有限公司、出资额:9283( + 59453% )、出资比例:99.464266;
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:.535733; | 股东名称:一村资本有限公司、出资额:8833、出资比例:94.640000;
股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:4.820000; [退出]
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:.540000; | 2018-06-05 |
投资人变更 | 名称:一村资本有限公司,出资额:9283( + 59453% ),出资比例:99.464266
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:.535733 | 名称:一村资本有限公司,出资额:8833,出资比例:94.64
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:.54
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:4.82 [退出] | 2018-06-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-01 | 2015-10-08 | 2018-06-05 |
统一社会信用代码 | *****6X3 | - | 2016-07-29 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-29 |
其他事项备案 | *****6X3 | - | 2016-07-29 |
一照一码换照 | - | - | 2016-07-29 |
一照一码换照 | | | 2016-07-29 |
一照一码升级 | | | 2016-07-29 |
章程 | | | 2015-10-08 |
注册资本 | 人民币9333 万元 | 人民币1000 万元 | 2015-10-08 |
股东(投资人) | 一村资本有限公司 8833(万元) 94.6400% 韩涛 450(万元) 4.8200% 刘涛 50(万元) 0.5400% | 韩涛 450(万元) 45% 刘涛 50(万元) 5% 江苏华西集团公司 500(万元) 50% | 2015-10-08 |
注册资本 | 9333( + 833.3% ) | 1000 | 2015-10-08 |
投资人 | 韩涛 450(万元)4.82% 刘涛 50(万元)0.54% 一村资本有限公司 8833(万元)94.64% | 江苏华西集团公司 500(万元)50% 刘涛 50(万元)5% 韩涛 450(万元)45% | 2015-10-08 |
负责人 | 汤维清 | 汤维清 | 2015-10-08 |
负责人变更 | 股东:韩涛;
股东:刘涛;
法定代表人:汤维清; | 股东:刘涛;
股东:韩涛;
法定代表人:汤维清; | 2015-10-08 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-08 |
投资人变更 | 股东名称:一村资本有限公司、出资额:8833、出资比例:94.640000; [新增]
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:.540000;
股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:4.820000; | 股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:5;
股东名称:江苏华西集团公司、出资额:500、出资比例:50; [退出]
股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:45; | 2015-10-08 |
投资人变更 | 名称:一村资本有限公司,出资额:8833,出资比例:94.64 [新增]
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:.54
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:4.82 | 名称:江苏华西集团公司,出资额:500,出资比例:50 [退出]
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:45
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:5 | 2015-10-08 |
注册资本变更 | 9333( + 833.3% ) | 1000 | 2015-10-08 |
股东 | 一村资本有限公司 8833(万元) 94.6400% [新增]
韩涛 450(万元) 4.8200%
刘涛 50(万元) 0.5400% | 韩涛 450(万元) 45%
刘涛 50(万元) 5%
江苏华西集团公司 500(万元) 50% [退出] | 2015-10-08 |
注册资本 | 人民币9333 万元( + 833.3% ) | 人民币1000 万元 | 2015-10-08 |
法定代表人 | 汤维清 | 汤维清 | 2015-10-08 |
章程 | - | - | 2015-10-08 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2014-12-12 |
实收资本 | 人民币1000万元 | 人民币0万元 | 2014-12-12 |
注册资本 | 1000( + 100% ) | 500 | 2014-12-03 |
成员 | 吴茂(董事),陈丹雯(监事),刘涛(总经理),曾远帆(董事),汤维清(董事长),刘涛(董事),韩涛(董事) | 刘涛(总经理),汪姜维(董事),韩涛(董事长),刘涛(董事),蔡欣(监事) | 2014-12-03 |
投资人 | 江苏华西集团公司 500(万元)50% 刘涛 50(万元)5% 韩涛 450(万元)45% | 刘涛 50(万元)10% 韩涛 450(万元)90% | 2014-12-03 |
负责人 | 汤维清 | 韩涛 | 2014-12-03 |
投资人变更 | 股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:5;
股东名称:江苏华西集团公司、出资额:500、出资比例:50; [新增]
股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:45; | 股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:90;
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:10; | 2014-12-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-03 |
负责人变更 | 其他董事:刘涛;
监事:陈丹雯;
董事长:汤维清;
股东:刘涛;
其他董事:曾远帆;
总经理:刘涛;
股东:韩涛;
法定代表人:汤维清;
其他董事:吴茂;
其他董事:韩涛; | 其他董事:刘涛;
董事长:韩涛;
股东:刘涛;
监事:蔡欣;
总经理:刘涛;
其他董事:汪姜维;
股东:韩涛;
法定代表人:韩涛; | 2014-12-03 |
高级管理人员备案 | 董事:曾远帆 [新增]
监事:陈丹雯 [新增]
董事长:汤维清 [新增]
总经理:刘涛
董事:吴茂 [新增]
董事:韩涛
董事:刘涛 | 董事长:韩涛
董事:刘涛
监事:蔡欣 [退出]
总经理:刘涛
董事:汪姜维 [退出] | 2014-12-03 |
监事信息 | 陈丹雯(监事) [新增] | 蔡欣(监事) [退出] | 2014-12-03 |
注册资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2014-12-03 |
董事长或执行董事成员 | 汤维清(董事长) [新增] | 韩涛(董事长) [退出] | 2014-12-03 |
投资人变更 | 名称:江苏华西集团公司,出资额:500,出资比例:50 [新增]
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:45
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:5 | 名称:刘涛,出资额:50,出资比例:10
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:90 | 2014-12-03 |
股东 | 韩涛 450(万元) 45%
刘涛 50(万元) 5%
江苏华西集团公司 500(万元) 50% [新增] | 刘涛 50(万元) 10%
韩涛 450(万元) 90% | 2014-12-03 |
监事成员 | 刘涛(总经理)
吴茂(董事) [新增]
陈丹雯(监事) [新增]
刘涛(董事)
韩涛(董事)
汤维清(董事长) [新增]
曾远帆(董事) [新增] | 刘涛(总经理)
蔡欣(监事) [退出]
韩涛(董事长)
汪姜维(董事) [退出]
刘涛(董事) | 2014-12-03 |
董事成员 | 刘涛(总经理)
吴茂(董事) [新增]
陈丹雯(监事) [新增]
刘涛(董事)
韩涛(董事)
汤维清(董事长) [新增]
曾远帆(董事) [新增] | 刘涛(总经理)
蔡欣(监事) [退出]
韩涛(董事长)
汪姜维(董事) [退出]
刘涛(董事) | 2014-12-03 |
章程 | - | - | 2014-12-03 |
法定代表人 | 汤维清 | 韩涛 | 2014-12-03 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 100% ) | 人民币500 万元 | 2014-12-03 |
注册资本 | 人民币1000 万元 | 人民币500 万元 | 2014-12-03 |
章程 | | | 2014-12-03 |
董事成员 | 刘涛(总经理) 吴茂(董事) 陈丹雯(监事) 刘涛(董事) 韩涛(董事) 汤维清(董事长) 曾远帆(董事) | 刘涛(总经理) 蔡欣(监事) 韩涛(董事长) 汪姜维(董事) 刘涛(董事) | 2014-12-03 |
监事成员 | 刘涛(总经理) 吴茂(董事) 陈丹雯(监事) 刘涛(董事) 韩涛(董事) 汤维清(董事长) 曾远帆(董事) | 刘涛(总经理) 蔡欣(监事) 韩涛(董事长) 汪姜维(董事) 刘涛(董事) | 2014-12-03 |
股东(投资人) | 韩涛 450(万元) 45% 刘涛 50(万元) 5% 江苏华西集团公司 500(万元) 50% | 刘涛 50(万元) 10% 韩涛 450(万元) 90% | 2014-12-03 |
章程 | | | 2014-09-05 |
出资期限 | | | 2014-09-05 |
股东(投资人) | 刘涛 50(万元) 10% 韩涛 450(万元) 90% | 刘涛 50(万元) 10% 深圳市同威创业投资有限公司 450(万元) 90% | 2014-09-05 |
出资期限 | 3 | 3 | 2014-09-05 |
投资人 | 刘涛 50(万元)10% 韩涛 450(万元)90% | 刘涛 50(万元)10% 深圳市同威创业投资有限公司 450(万元)90% | 2014-09-05 |
投资人变更 | 股东名称:韩涛、出资额:450、出资比例:90; [新增]
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:10; | 股东名称:深圳市同威创业投资有限公司、出资额:450、出资比例:90; [退出]
股东名称:刘涛、出资额:50、出资比例:10; | 2014-09-05 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-09-05 |
期限变更 | 3 | 3 | 2014-09-05 |
投资人变更 | 名称:刘涛,出资额:50,出资比例:10
名称:韩涛,出资额:450,出资比例:90 [新增] | 名称:深圳市同威创业投资有限公司,出资额:450,出资比例:90 [退出]
名称:刘涛,出资额:50,出资比例:10 | 2014-09-05 |
股东 | 刘涛 50(万元) 10%
韩涛 450(万元) 90% [新增] | 刘涛 50(万元) 10%
深圳市同威创业投资有限公司 450(万元) 90% [退出] | 2014-09-05 |
章程 | - | - | 2014-09-05 |
住所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司) | 2014-09-04 |