深圳市成器房地产经纪有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区贝丽南路金丽豪苑鹏祺阁1011号,我公司主要提供房地产经纪、信息咨询;从事广告业务。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区贝丽南路金丽豪苑鹏祺阁1011号
- 经理:
- 黄何
- 经理手机:
- 137****1821 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- henghaoam@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****5084 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市成器房地产经纪有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
姜永香 | 60% | 人民币30万元 |
黄何 | 40% | 人民币20万元 |
深圳市成器房地产经纪有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | *****P | - | 2018-11-21 |
负责人变更 | 董事长:黄何; 法定代表人:黄何; 工商联络员:姜永香; 监事:姜永香; 总经理:黄何; | 总经理:姜永香; 监事:黄何; 法定代表人:姜永香; 董事长:姜永香; | 2014-06-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄何 [新增] 总经理:黄何 [新增] 监事:姜永香 [新增] | 执行董事:姜永香 [退出] 监事:黄何 [退出] 总经理:姜永香 [退出] | 2014-06-17 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-17 |
高管人员 | 黄何(总经理) [新增] | 姜永香(总经理) [退出] | 2014-06-17 |
董事长或执行董事成员 | 黄何(执行董事) [新增] | 姜永香(执行董事) [退出] | 2014-06-17 |
监事信息 | 姜永香(监事) [新增] | 黄何(监事) [退出] | 2014-06-17 |
指定联系人 | 姜永香 | - | 2014-06-17 |
法定代表人 | 黄何 | 姜永香 | 2014-06-17 |
高管人员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-17 |
董事成员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
监事成员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-06-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-06-17 |
监事成员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
董事成员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
商事登记换照 | 2014-06-17 | ||
高管人员 | 黄何(总经理) 姜永香(监事) 黄何(执行(常务)董事) | 姜永香(总经理) 黄何(监事) 姜永香(执行(常务)董事) | 2014-06-17 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****84 | 2012-03-08 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2012-03-08 | 2012-03-08 |
期限变更 | 从2002-03-08至2022-03-08 | 从2002-03-08至2012-03-08 | 2012-03-08 |
经营范围变更 | 房地产经纪、信息咨询(不含限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营)。 | 纺织品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2006-03-20 |
名称变更 | 深圳市成器房地产经纪有限公司 | 深圳市利运纺织品有限公司 | 2006-03-20 |
高管人员 | 姜永香(总经理) [新增] | 肖衡娟(总经理) [退出] | 2006-03-20 |
董事长或执行董事成员 | 姜永香(执行董事) [新增] | 肖衡娟(执行董事) [退出] | 2006-03-20 |
监事信息 | 黄何(监事) [新增] | 郭幼慧(监事) [退出] | 2006-03-20 |
深圳市成器房地产经纪有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
姜永香 | 监事 |
黄何 | 执行(常务)董事 |
黄何 | 总经理 |
深圳市成器房地产经纪有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
深圳市成器房地产经纪有限公司潍坊分公司 | 山东省潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马国际商务大厦B1307房间 | 2006-07-04 00:00:00.000 |
本页是 [深圳市成器房地产经纪有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。