深圳艾奥斯能源管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区南湾街道布澜路3号阅景花园4栋1单元1401,我公司主要提供蓄能和节能工程设计、技术研发、咨询与销售;工程建设与运维服务;能源站投资、建设及管理咨询;合同能源管理;新能源、再生能源、低碳能源的技术开发与推广;相关能源技术产品代理与销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳艾奥斯能源管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄晓彬 | 99% | 人民币495万元 |
陈阮阳 | 1% | 人民币5万元 |
深圳艾奥斯能源管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
一般经营项目 | 家具的设计及销售,木材的销售,国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 服饰鞋帽的设计及销售,珠宝首饰的设计及销售,国内贸易。 | 2019-04-09 |
指定联系人 | 黄晓彬 | 熊安安 | 2019-04-09 |
注册资本 | 500 人民币( + 400% ) | 100 人民币 | 2019-04-09 |
成员 | 黄晓彬(总经理),陈阮阳(监事),黄晓彬(执行董事) | 陈建振(执行董事),陈建振(总经理),林平雄(监事) | 2019-04-09 |
投资人 | 黄晓彬 495(万元)99% 陈阮阳 5(万元)1% | 陈建振 50(万元)50% 林平雄 50(万元)50% | 2019-04-09 |
负责人 | 黄晓彬 | 陈建振 | 2019-04-09 |
负责人变更 | 股东:; 法定代表人:黄晓彬; 监事:陈阮阳; 工商联络员:黄晓彬; 董事长:黄晓彬; 总经理:黄晓彬; 股东:; | 工商联络员:熊安安; 总经理:陈建振; 监事:林平雄; 股东:林平雄; 股东:陈建振; 董事长:陈建振; 法定代表人:陈建振; | 2019-04-09 |
投资人变更 | 股东名称:黄晓彬、出资额:495、出资比例:99; [新增] 股东名称:陈阮阳、出资额:5、出资比例:1; [新增] | 股东名称:陈建振、出资额:50、出资比例:50; [退出] 股东名称:林平雄、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2019-04-09 |
高级管理人员备案 | 监事:陈阮阳 [新增] 总经理:黄晓彬 [新增] 执行董事:黄晓彬 [新增] | 监事:林平雄 [退出] 总经理:陈建振 [退出] 执行董事:陈建振 [退出] | 2019-04-09 |
章程备案 | 2019-03-28 | 2017-06-07 | 2019-04-09 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2019-04-09 |
- | 家具的设计及销售,木材的销售,国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 服饰鞋帽的设计及销售,珠宝首饰的设计及销售,国内贸易。 | 2019-04-09 |
成员 | 陈建振(总经理),林平雄(监事),陈建振(执行董事) | 古新军(执行董事),古新军(总经理),秦国乾(监事) | 2017-06-08 |
投资人 | 陈建振 50(万元)50% 林平雄 50(万元)50% | 秦国乾 30(万元)30% 古新军 70(万元)70% | 2017-06-08 |
负责人 | 陈建振 | 古新军 | 2017-06-08 |
投资人变更 | 股东名称:陈建振、出资额:50、出资比例:50; [新增] 股东名称:林平雄、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:秦国乾、出资额:30、出资比例:30; [退出] 股东名称:古新军、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2017-06-08 |
负责人变更 | 股东:; 股东:; 监事:林平雄; 法定代表人:陈建振; 董事长:陈建振; 工商联络员:熊安安; 总经理:陈建振; | 董事长:古新军; 总经理:古新军; 股东:秦国乾; 监事:秦国乾; 工商联络员:古新军; 法定代表人:古新军; 股东:古新军; | 2017-06-08 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈建振 [新增] 监事:林平雄 [新增] 执行董事:陈建振 [新增] | 总经理:古新军 [退出] 执行董事:古新军 [退出] 监事:秦国乾 [退出] | 2017-06-08 |
监事信息 | 林平雄(监事) [新增] | 秦国乾(监事) [退出] | 2017-06-08 |
董事长或执行董事成员 | 陈建振(执行董事) [新增] | 古新军(执行董事) [退出] | 2017-06-08 |
指定联系人 | 熊安安 | 古新军 | 2017-06-08 |
总经理 | 陈建振(总经理) [新增] | 古新军(总经理) [退出] | 2017-06-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-07 | 1900-01-01 | 2017-06-08 |
投资人变更 | 名称:陈建振,出资额:50,出资比例:50 [新增] 名称:林平雄,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:秦国乾,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:古新军,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2017-06-08 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-08 |
高管人员 | 陈建振(执行(常务)董事) [新增] 林平雄(监事) [新增] 陈建振(总经理) [新增] | 古新军(总经理) [退出] 古新军(执行(常务)董事) [退出] 秦国乾(监事) [退出] | 2017-06-08 |
监事成员 | 陈建振(执行(常务)董事) [新增] 林平雄(监事) [新增] 陈建振(总经理) [新增] | 古新军(总经理) [退出] 古新军(执行(常务)董事) [退出] 秦国乾(监事) [退出] | 2017-06-08 |
董事成员 | 陈建振(执行(常务)董事) [新增] 林平雄(监事) [新增] 陈建振(总经理) [新增] | 古新军(总经理) [退出] 古新军(执行(常务)董事) [退出] 秦国乾(监事) [退出] | 2017-06-08 |
股东 | 陈建振 50(万元) 50% [新增] 林平雄 50(万元) 50% [新增] | 古新军 70(万元) 70% [退出] 秦国乾 30(万元) 30% [退出] | 2017-06-08 |
法定代表人 | 陈建振 | 古新军 | 2017-06-08 |
经营范围 | 服饰鞋帽的设计及销售,珠宝首饰的设计及销售,国内贸易。^ | 蓄能和节能工程设计、技术研发、咨询与销售;工程建设与运维服务;能源站投资(具体项目另行申报)、建设及管理咨询;合同能源管理;新能源、再生能源、低碳能源的技术开发与推广;相关能源技术产品代理与销售。^ | 2017-06-08 |
名称 | 深圳市艾奥斯贸易有限公司 | 深圳艾奥斯能源管理有限公司 | 2017-06-08 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2017-01-12 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2017-01-12 |
一照一码升级 | - | - | 2017-01-12 |
住所 | 深圳市龙岗区南湾街道布澜路3号阅景花园4栋1单元1401 | 深圳市宝安区新安街道荣超滨海大厦B座703A | 2017-01-12 |
一照一码升级 | 2017-01-12 |
深圳艾奥斯能源管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
秦国乾 | 监事 |
古新军 | 执行(常务)董事 |
古新军 | 总经理 |
秦国乾 | 监事 |
古新军 | 执行(常务)董事 |
古新军 | 总经理 |
本页是 [深圳艾奥斯能源管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。