变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区弓村三巷九号302(办公场所) | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区第130号第3栋第三层 | 2017-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-24 | 2017-07-13 | 2017-07-27 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区第130号第3栋第三层 | 深圳市龙华新区龙华办事处三联社区弓村三巷九号302(办公场所) | 2017-07-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-13 | 2017-07-07 | 2017-07-18 |
投资人变更 | 股东名称:刘二月、出资额:4、出资比例:1; [新增]
股东名称:张小寒、出资额:396、出资比例:99; [新增] | 股东名称:石志华、出资额:4、出资比例:1; [退出]
股东名称:莫庆柱、出资额:396、出资比例:99; [退出] | 2017-07-13 |
负责人变更 | 股东:;
监事:刘二月;
股东:;
法定代表人:张小寒;
董事长:张小寒;
总经理:张小寒; | 股东:莫庆柱;
监事:石志华;
总经理:莫庆柱;
法定代表人:莫庆柱;
董事长:莫庆柱;
股东:石志华; | 2017-07-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:张小寒 [新增]
监事:刘二月 [新增]
执行董事:张小寒 [新增] | 总经理:莫庆柱 [退出]
执行董事:莫庆柱 [退出]
监事:石志华 [退出] | 2017-07-13 |
董事长或执行董事成员 | 张小寒(执行董事) [新增] | 莫庆柱(执行董事) [退出] | 2017-07-13 |
总经理 | 张小寒(总经理) [新增] | 莫庆柱(总经理) [退出] | 2017-07-13 |
监事信息 | 刘二月(监事) [新增] | 石志华(监事) [退出] | 2017-07-13 |
投资人变更 | 名称:刘二月,出资额:4,出资比例:1 [新增]
名称:张小寒,出资额:396,出资比例:99 [新增] | 名称:石志华,出资额:4,出资比例:1 [退出]
名称:莫庆柱,出资额:396,出资比例:99 [退出] | 2017-07-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-07 | 2017-05-24 | 2017-07-13 |
高级管理人员备案 | 监事:石志华 [新增]
执行董事:莫庆柱 [新增]
总经理:莫庆柱 [新增] | 监事:石日光 [退出]
执行董事:王海枫 [退出]
总经理:王海枫 [退出] | 2017-05-24 |
投资人变更 | 股东名称:莫庆柱、出资额:396、出资比例:99; [新增]
股东名称:石志华、出资额:4、出资比例:1; [新增] | 股东名称:王海枫、出资额:400、出资比例:100; [退出] | 2017-05-24 |
负责人变更 | 法定代表人:莫庆柱;
总经理:莫庆柱;
股东:;
董事长:莫庆柱;
监事:石志华;
股东:; | 股东:王海枫;
法定代表人:王海枫;
监事:石日光;
总经理:王海枫;
董事长:王海枫; | 2017-05-24 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-05-24 |
其他事项备案 | *****T | - | 2017-05-24 |
投资人变更 | 名称:莫庆柱,出资额:396,出资比例:99 [新增]
名称:石志华,出资额:4,出资比例:1 [新增] | 名称:王海枫,出资额:400,出资比例:100 [退出] | 2017-05-24 |
董事长或执行董事成员 | 莫庆柱(执行董事) [新增] | 王海枫(执行董事) [退出] | 2017-05-24 |
监事信息 | 石志华(监事) [新增] | 石日光(监事) [退出] | 2017-05-24 |
总经理 | 莫庆柱(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出] | 2017-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-24 | 1900-01-01 | 2017-05-24 |
高管人员 | 许鹏飞(执行(常务)董事) [新增]
许贞祥(监事) [新增]
许鹏飞(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
监事成员 | 许鹏飞(执行(常务)董事) [新增]
许贞祥(监事) [新增]
许鹏飞(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
董事成员 | 许鹏飞(执行(常务)董事) [新增]
许贞祥(监事) [新增]
许鹏飞(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
股东 | 张小寒 396(万元) 99% [新增]
刘二月 4(万元) 1% [新增] | 王海枫 400(万元) 100% [退出] | 2017-05-24 |
法定代表人 | 张小寒 | 王海枫 | 2017-05-24 |
高管人员 | 莫庆柱(执行(常务)董事) [新增]
石志华(监事) [新增]
莫庆柱(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
监事成员 | 莫庆柱(执行(常务)董事) [新增]
石志华(监事) [新增]
莫庆柱(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
董事成员 | 莫庆柱(执行(常务)董事) [新增]
石志华(监事) [新增]
莫庆柱(总经理) [新增] | 王海枫(总经理) [退出]
石日光(监事) [退出]
王海枫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
股东 | 莫庆柱 396(万元) 99% [新增]
石志华 4(万元) 1% [新增] | 王海枫 400(万元) 100% [退出] | 2017-05-24 |
法定代表人 | 莫庆柱 | 王海枫 | 2017-05-24 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-05-24 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-24 |
投资人变更 | 股东名称:王海枫、出资额:400( + 300% )、出资比例:100; | 股东名称:王海枫、出资额:100、出资比例:100; | 2014-12-04 |
投资人变更 | 名称:王海枫,出资额:400( + 300% ),出资比例:100 | 名称:王海枫,出资额:100,出资比例:100 | 2014-12-04 |
实收资本 | 400( + 300% ) | 100 | 2014-12-04 |
注册资本变更 | 400( + 300% ) | 100 | 2014-12-04 |
股东 | 王海枫 400( + 300% )(万元) 100% | 王海枫 100(万元) 100% | 2014-12-04 |
实收资本 | 人民币400万元( + 300% ) | 人民币100万元 | 2014-12-04 |
注册资本 | 人民币400 万元( + 300% ) | 人民币100 万元 | 2014-12-04 |
注册资本 | 人民币400 万元 | 人民币100 万元 | 2014-12-04 |
实收资本 | 人民币400万元 | 人民币100万元 | 2014-12-04 |
股东(投资人) | 王海枫 400(万元) 100% | 王海枫 100(万元) 100% | 2014-12-04 |
董事成员 | 王海枫(总经理) 石日光(监事) 王海枫(执行(常务)董事) | 石日光(监事) 陈妙慈(总经理) 陈妙慈(执行(常务)董事) | 2014-10-08 |
法定代表人(负责人) | 王海枫 | 陈妙慈 | 2014-10-08 |
高管人员 | 王海枫(总经理) 石日光(监事) 王海枫(执行(常务)董事) | 石日光(监事) 陈妙慈(总经理) 陈妙慈(执行(常务)董事) | 2014-10-08 |
股权 | 王海枫 100(万元) 100% | 陈朝胜 50(万元) 50% 石日光 50(万元) 50% | 2014-10-08 |
其他事项备案 | 股东名称:王海枫、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:石日光、出资额:50、出资比例:50;股东名称:陈朝胜、出资额:50、出资比例:50; | 2014-10-08 |
负责人变更 | 董事长:王海枫;
股东:王海枫;
总经理:王海枫;
监事:石日光;
法定代表人:王海枫; | 法定代表人:陈妙慈;
总经理:陈妙慈;
董事长:陈妙慈;
股东:石日光;
监事:石日光;
股东:陈朝胜; | 2014-10-08 |
高级管理人员备案 | 监事:石日光
执行董事:王海枫 [新增]
总经理:王海枫 [新增] | 监事:石日光
总经理:陈妙慈 [退出]
执行董事:陈妙慈 [退出] | 2014-10-08 |
董事长或执行董事成员 | 王海枫(执行董事) [新增] | 陈妙慈(执行董事) [退出] | 2014-10-08 |
高管人员 | 王海枫(总经理) [新增] | 陈妙慈(总经理) [退出] | 2014-10-08 |
董事成员 | 王海枫(总经理) [新增]
石日光(监事)
王海枫(执行(常务)董事) [新增] | 陈妙慈(执行(常务)董事) [退出]
石日光(监事)
陈妙慈(总经理) [退出] | 2014-10-08 |
高管人员 | 王海枫(总经理) [新增]
石日光(监事)
王海枫(执行(常务)董事) [新增] | 陈妙慈(执行(常务)董事) [退出]
石日光(监事)
陈妙慈(总经理) [退出] | 2014-10-08 |
股权 | 王海枫 100(万元) 100% [新增] | 陈朝胜 50(万元) 50% [退出]
石日光 50(万元) 50% [退出] | 2014-10-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-01-13 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-13 |
监事信息 | 石日光(监事) [新增] | 陈容带(监事) [退出] | 2014-01-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-12-26 |
负责人变更 | - | - | 2012-12-26 |
高管人员 | 陈妙慈(总经理) [新增] | 陈朝胜(总经理) [退出] | 2012-12-26 |
董事长或执行董事成员 | 陈妙慈(执行董事) [新增] | 陈朝胜(执行董事) [退出] | 2012-12-26 |
地址变更 | 深圳市龙华新区龙华办事处三联社区弓村三巷九号302(办公场所) | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区春华路福顺居A栋1101室(办公场所) | 2012-11-22 |
负责人变更 | - | - | 2011-06-02 |
其他事项备案 | - | - | 2011-06-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-06-02 |
投资人变更 | 名称:陈容带,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:陈朝胜,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:朱亮亮,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:方正,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2011-06-02 |
名称变更 | 深圳市盛宏世纪科技有限公司 | 深圳市万胜昌科技有限公司 | 2011-06-02 |
经营范围变更 | 安防产品、监控器材(安全技术防范产品须取得公安机关审批后方可经营)的技术开发与销售、上门安装、上门维修;电脑及周边产品、电子数码产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外) | 电子元件的技术开发(不含生产加工)及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外) | 2011-06-02 |
董事长或执行董事成员 | 陈朝胜(执行董事) [新增] | 许鹏飞(执行董事) [退出] | 2011-06-02 |
高管人员 | 陈朝胜(总经理) [新增] | 许鹏飞(总经理) [退出] | 2011-06-02 |
监事信息 | 陈容带(监事) [新增] | 许贞祥(监事) [退出] | 2011-06-02 |
其他事项备案 | 2020-01-25 | 2010-12-25 | 2010-12-28 |
投资人变更 | 名称:朱亮亮,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:方正,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:许鹏飞,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:廖志滨,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2010-12-28 |
证照有效期限 | 2020-01-25 | 2010-12-25 | 2010-12-28 |