变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
执照副本数变更 | 2 | 1 | 2019-11-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:李鲜艳,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:王玉珍,
现财务负责人固定电话:***-********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:李鲜艳,
原联络人员固定电话:********,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划:国家航空高技术产业基地 | 2019-02-15 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:李鲜艳,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:王玉珍,
现财务负责人固定电话:***-********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:李鲜艳,
原联络人员固定电话:********,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划:国家航空高技术产业基地 | 2019-02-15 |
经营范围变更 | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-02-15 |
行业代码变更 | 4010:通用仪器仪表制造 | 4010:通用仪器仪表制造 | 2019-02-15 |
主要人员备案 | 姓名: 李合增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 赵光群; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 李合增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张彦林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2016-08-15 |
章程备案 | 章程修正案 | - | 2016-08-15 |
董事备案 | 姓名: 李合增;证件号码*********; 职位: 执行董事
姓名: 赵光群;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 李合增;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张彦林;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] | 2016-08-15 |
投资人变更 | 姓名: 赵光群; 出资额: 448; 百分比: 44.8 [新增]
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8 [退出]
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 2016-08-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 赵光群; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 2016-08-15 |
一般经营项目变更 | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2015-11-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 姓名: 李合增; 出资额: 104; 百分比: 10.4
姓名: 李岩; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8 | 2015-11-23 |
经营范围(业务范围)变更 | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2015-11-23 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:李鲜艳,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划:国家航空高技术产业基地 | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-23 |
经营范围变更 | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2015-11-23 |
主要人员备案 | 姓名: 李合增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张彦林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 李合增; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 李岩; 证件号码: *****************x; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张彦林; 证件号码: ***************; 职位: 监事 | 2015-11-23 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:李鲜艳,
现联络人员固定电话:********,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:,
现财务负责人固定电话:,
现财务负责人移动电话:,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:,
现生产经营地所在行政区划:国家航空高技术产业基地 | 原联络人员姓名:,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:,
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-23 |
一般经营项目变更 | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2015-11-23 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:李鲜艳;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:;
现生产经营地所在行政区划:国家航空高技术产业基地 | 原联络人员姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:;
原生产经营地所在行政区划: | 2015-11-23 |
章程修正案备案 | 股东及出资情况 | 股东及出资情况 | 2015-11-23 |
董事备案 | 姓名: 李合增;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 张彦林;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 李合增;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 李岩;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 张彦林;证件号码*********; 职位: 监事 | 2015-11-23 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2015-11-23 |
出资日期变更 | 姓名: 张彦林; 出资日期: 2007-10-29
姓名: 李合增; 出资日期: 2008-10-15 | 姓名: 张彦林; 出资日期: 2007-10-29
姓名: 李合增; 出资日期: 2008-10-15
姓名: 李岩; 出资日期: 2007-10-29 | 2015-11-23 |
出资比例变更 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 552; 百分比: 55.2 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 104; 百分比: 10.4
姓名: 李岩; 出资额: 448; 百分比: 44.8 | 2015-11-23 |
投资人变更 | 姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8
姓名: 李合增; 出资额: 552( + 430.76923% ); 百分比: 55.2 | 姓名: 李合增; 出资额: 104; 百分比: 10.4
姓名: 李岩; 出资额: 448; 百分比: 44.8 [退出]
姓名: 张彦林; 出资额: 448; 百分比: 44.8 | 2015-11-23 |
一般经营项目变更 | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2013-04-02 |
经营范围变更 | 一般经营项目:航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务;城市景观、城市亮化、泛光工程、市政设施、航空标识标牌、园林绿化工程的设计、研发、生产与施工。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 航空软件开发;航空零部件加工;仪表的研发与生产;机械加工;叶片加工;光电一体化产品的研发、生产与销售;通讯与网络工程服务;机加技术开发服务;计算机技术咨询服务。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) | 2013-04-02 |
名称变更 | 西安赛龙航空科技有限公司 | 西安赛龙科技有限公司 | 2012-08-22 |
经理备案 | 李合增,证件号码:******************,职位:执行董事
张彦林,证件号码:***************,职位:监事
李岩,证件号码:*****************x,职位:监事
李合增,证件号码:******************,职位:经理 | 李合增,证件号码:******************,职位:执行董事
张彦林,证件号码:***************,职位:监事
李岩,证件号码:*****************x,职位:监事
何振虎,证件号码:******************,职位:经理 [退出] | 2012-06-08 |
章程修正案备案 | 股东及出资情况 | 变更前内容 | 2012-06-08 |
投资人变更 | 李合增认缴104( + 73.33333% )实缴104
李岩认缴448( + 72.30769% )实缴448
张彦林认缴448( + 72.30769% )实缴448
单位:万元 | 李合增认缴60实缴60
李岩认缴260实缴260
张彦林认缴260实缴260
何振虎认缴420实缴420 [退出]
单位:万元 | 2012-06-08 |
名称变更 | 西安赛龙科技有限公司 | 西安赛龙航空科技有限公司 | 2010-10-18 |
经理备案 | 李合增,证件号码:******************,职位:执行董事
张彦林,证件号码:***************,职位:监事
李岩,证件号码:*****************x,职位:监事
何振虎,证件号码:******************,职位:经理 | 李合增,证件号码:******************,职位:执行董事
李毓东,证件号码:******************,职位:总经理 [退出]
张彦林,证件号码:***************,职位:监事
李岩,证件号码:*****************x,职位:监事
何振虎,证件号码:******************,职位:监事 | 2010-09-07 |
章程修正案备案 | 股东变更 | 原股东 | 2010-09-07 |
其他变更 | 李合增|何振虎|李岩|张彦林| | 李合增|李毓东|何振虎|李岩|张彦林| | 2010-09-07 |
住所变更 | 西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天北一路*号 | 西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天路*号B座二层 | 2010-05-31 |
其他变更 | 610137工商航空分局 | 610114工商阎良分局 | 2010-05-31 |
章程修正案备案 | 地址:西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天北一路*号 | 西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天路*号B座二层 | 2010-05-31 |
其他变更 | 610137006 | 610114253 | 2010-05-31 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增]
法人股东:
自然人股东:李合增
60
李毓东 [新增]
210 [新增]
何振虎 [新增]
210 [新增]
李岩
260
张彦林
260 | 【变更前内容】股东名录: [退出]
法人股东:
自然人股东:李合增
60
李岩
260
张彦林
260 | 2009-10-09 |
主要人员备案 | 【变更后内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 李毓东
执行董事: 李合增
监事: 张彦林 李岩何振虎 | 【备案前内容】:
董事会、经理成员:
董事长: 李合增
执行董事: 李合增
监事: 张彦林 李岩 | 2009-10-09 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增]
法人股东:
自然人股东:李合增
420 [新增]
张彦林
290
李岩
290 | 【变更前内容】股东名录: [退出]
法人股东:
自然人股东:李合增
20 [退出]
张彦林
290
张兴科 [退出]
400 [退出]
李岩
290 | 2009-09-18 |
主要人员备案 | 【变更后内容】:
董事会、经理成员:
董事长: 李合增
执行董事: 李合增
监事: 张彦林 李岩 | 【备案前内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 张兴科
执行董事: 李合增
监事: 张彦林 李岩 | 2009-09-18 |
主要人员备案 | 【变更后内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 张兴科
执行董事: 李合增
监事: 张彦林 李岩 | 【备案前内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 张彦林
执行董事: 李合增
监事: 李岩 | 2009-05-25 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增]
法人股东:
自然人股东:李岩
290 [新增]
李合增
20 [新增]
张彦林
290 [新增]
张兴科 [新增]
400 | 【变更前内容】股东名录: [退出]
法人股东:
自然人股东:李岩
300 [退出]
李合增
400
张彦林
300 [退出] | 2009-05-25 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增]
法人股东:
自然人股东:李岩
300
张彦林
300
李合增 [新增]
400 | 【变更前内容】股东名录: [退出]
法人股东:西安飞通信息技术有限公司
400
自然人股东:李岩
300
张彦林
300 | 2008-10-24 |
集团编号升级 | 【变更后内容】注册号:***** | 【变更前内容】注册号:*****28 | 2008-04-07 |
主要人员备案 | 【变更后内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 张彦林
执行董事: 李合增
监事: 李岩 | 【备案前内容】:
董事会、经理成员:
总经理: 杨琳
执行董事: 杨琳
监事: 李岩 | 2007-11-05 |
投资人变更 | 更后内容】股东名录: [新增]
法人股东:西安飞通信息技术有限公司
400 [新增]
自然人股东:李岩
300 [新增]
张彦林
300 [新增] | 【变更前内容】股东名录: [退出]
法人股东:
自然人股东:杨琳
200 [退出]
李岩 [退出]
150 [退出]
张彦林
150 [退出] | 2007-11-05 |
换照 | 【变更后内容】换照后内容: | 【变更前内容】换照前内容:旧版执照 | 2007-11-05 |
实收资本变更 | 【变更后内容】实收资本:1000 | 【变更前内容】实收资本:500 | 2007-11-05 |