变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事)
刘祥(董事兼总经理)
陈明水(监事)
潘东红(董事长) [新增]
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
杨微豆(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 胡佳丽(董事)
刘祥(董事兼总经理)
陈明水(监事)
雷鸣(董事长) [退出]
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
杨微豆(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 2021-10-20 |
负责人变更 | 潘东红 | 雷鸣 | 2021-10-20 |
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事)
刘祥(董事兼总经理) [新增]
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
杨微豆(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理) [退出]
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
杨微豆(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 2021-07-19 |
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理)
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
杨微豆(监事) [新增]
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理)
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
王波(董事)
刘宇(董事)
王家良(监事) [退出]
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 2021-04-15 |
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理)
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
王波(董事) [新增]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理)
陈明水(监事)
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
张剑阁(董事) [退出]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事)
刘俊国(董事)
张敏(董事) | 2021-01-06 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-01-17 |
投资人变更 | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司:*%;
武汉长江新城建设投资集团有限公司:*%; [名称变更] | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司:*%;
汉正街控股集团公司:*%; | 2019-01-17 |
投资人变更 | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理) [新增]
陈明水(监事) [新增]
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
张剑阁(董事) [新增]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事) [新增]
刘俊国(董事)
张敏(董事) [新增] | 胡佳丽(董事)
杨丰波(董事兼总经理) [退出]
张敏(监事) [退出]
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
张连才(董事) [退出]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
吴琼(董事) [退出]
刘俊国(董事)
温展中(董事) [退出] | 2018-11-28 |
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事)
孔德恒(董事兼总经理) [新增]
陈明水(监事) [新增]
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
张剑阁(董事) [新增]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
严敏(董事) [新增]
刘俊国(董事)
张敏(董事) [新增] | 胡佳丽(董事)
杨丰波(董事兼总经理) [退出]
张敏(监事) [退出]
雷鸣(董事长)
李哲(董事)
张连才(董事) [退出]
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
吴琼(董事) [退出]
刘俊国(董事)
温展中(董事) [退出] | 2018-11-28 |
投资人变更 | 胡佳丽(董事) [新增]
杨丰波(董事兼总经理) [新增]
张敏(监事) [新增]
雷鸣(董事长) [新增]
李哲(董事)
张连才(董事)
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
吴琼(董事) [新增]
刘俊国(董事) [新增]
温展中(董事) [新增] | 徐锐进(董事) [退出]
雷鸣(董事) [退出]
洪昌龙(副董事长) [退出]
李哲(董事)
张连才(董事)
温腾江(董事) [退出]
刘宇(董事)
吴琼(监事) [退出]
王家良(监事)
胡承启(董事长) [退出]
夏建鹏(监事)
赵茜(董事) [退出] | 2018-05-04 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-05-04 |
高级管理人员备案 | 胡佳丽(董事) [新增]
杨丰波(董事兼总经理) [新增]
张敏(监事) [新增]
雷鸣(董事长) [新增]
李哲(董事)
张连才(董事)
刘宇(董事)
王家良(监事)
夏建鹏(监事)
吴琼(董事) [新增]
刘俊国(董事) [新增]
温展中(董事) [新增] | 徐锐进(董事) [退出]
雷鸣(董事) [退出]
洪昌龙(副董事长) [退出]
李哲(董事)
张连才(董事)
温腾江(董事) [退出]
刘宇(董事)
吴琼(监事) [退出]
王家良(监事)
胡承启(董事长) [退出]
夏建鹏(监事)
赵茜(董事) [退出] | 2018-05-04 |
负责人变更 | 雷鸣 | 胡承启 | 2018-05-04 |
高级管理人员备案 | 徐锐进(董事),
雷鸣(董事),
洪昌龙(副董事长),
李哲(董事), [新增]
张连才(董事),
温腾江(董事),
刘宇(董事),
吴琼(监事),
王家良(监事),
胡承启(董事长),
夏建鹏(监事),
赵茜(董事) | 张连才(董事),
温腾江(董事),
刘宇(董事),
吴琼(监事),
王家良(监事),
胡承启(董事长),
易发贵(董事), [退出]
夏建鹏(监事),
赵茜(董事),
徐锐进(董事),
雷鸣(董事),
洪昌龙(副董事长) | 2017-05-10 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*****2 [新增]
姓名:张连才 [新增]
职务:董事
证件号码:*****9
姓名:温腾江 [新增]
职务:董事
证件号码:*****8
姓名:刘宇
职务:董事
证件号码:*****8
姓名:吴琼 [新增]
职务:监事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:*****6 [新增]
姓名:夏建鹏 [新增]
职务:监事
证件号码:*****4
姓名:赵茜 [新增]
职务:董事
证件号码:*****8
姓名:徐锐进 [新增]
职务:董事
证件号码:*****9
姓名:雷鸣
职务:董事
证件号码:*****6 [新增]
姓名:洪昌龙 [新增]
职务:副董事长/总经理 | 证件号码:*****8
姓名:刘宇
职务:董事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:*****9
姓名:雷鸣
职务:董事
证件号码:****(1) [退出]
姓名:吴凤仪 [退出]
职务:董事
证件号码:**** [退出]
姓名:黄兆民 [退出]
职务:副董事长/总经理
证件号码:**** [退出]
姓名:钱凤仪 [退出]
职务:监事
证件号码:**** [退出]
姓名:游美芬 [退出]
职务:监事
证件号码:**** [退出]
姓名:郑家纯 [退出]
职务:董事
证件号码:**** [退出]
姓名:郑家成 [退出]
职务:董事
证件号码:**** [退出]
姓名:颜文英 [退出]
职务:董事 | 2016-02-16 |
投资人变更 | 证件号码:*;
姓名:张连才 职务:董事;证件号码:*; [新增]
姓名:温腾江 职务:董事;证件号码:*; [新增]
姓名:刘宇 职务:董事;证件号码:*;
姓名:吴琼 职务:监事;证件号码:*; [新增]
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
姓名:夏建鹏 职务:监事;证件号码:*; [新增]
姓名:赵茜 职务:董事;证件号码:*; [新增]
姓名:徐锐进 职务:董事;证件号码:*; [新增]
姓名:雷鸣 职务:董事;证件号码:*;
姓名:洪昌龙 职务:副董事长/总经理; [新增] | 证件号码:*;
姓名:刘宇 职务:董事;证件号码:*;
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
姓名:雷鸣 职务:董事;证件号码:*;
1) 姓名:吴凤仪 职务:董事;证件号码:*; [退出]
黄兆民 职务:副董事长/总经理;证件号码:*; [退出]
6) 姓名:钱凤仪 职务:监事;证件号码:*; [退出]
9) 姓名:游美芬 职务:监事;证件号码:*; [退出]
郑家纯 职务:董事;证件号码:*; [退出]
郑家成 职务:董事;证件号码:*; [退出]
7) 姓名:颜文英 职务:董事; [退出] | 2016-02-16 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*
姓名:张连才 [新增]
职务:董事
证件号码:*
姓名:温腾江 [新增]
职务:董事
证件号码:*
姓名:刘宇
职务:董事
证件号码:*
姓名:吴琼 [新增]
职务:监事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
姓名:夏建鹏 [新增]
职务:监事
证件号码:*
姓名:赵茜 [新增]
职务:董事
证件号码:*
姓名:徐锐进 [新增]
职务:董事
证件号码:*
姓名:雷鸣
职务:董事
证件号码:*
姓名:洪昌龙 [新增]
职务:副董事长/总经理 | 证件号码:*
姓名:刘宇
职务:董事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
姓名:雷鸣
职务:董事
证件号码:*
1) [退出]
姓名:吴凤仪 [退出]
职务:董事
证件号码:*
黄兆民 [退出]
职务:副董事长/总经理
证件号码:*
6) [退出]
姓名:钱凤仪 [退出]
职务:监事
证件号码:*
9) [退出]
姓名:游美芬 [退出]
职务:监事
证件号码:*
郑家纯 [退出]
职务:董事
证件号码:*
郑家成 [退出]
职务:董事
证件号码:*
7) [退出]
姓名:颜文英 [退出]
职务:董事 | 2016-02-16 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*****8 [新增]
姓名:刘宇 [新增]
职务:董事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:*****9 [新增]
姓名:雷鸣 [新增]
职务:董事
证件号码:****(1)
姓名:吴凤仪
职务:董事
证件号码:****
姓名:黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:****
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:****
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:****
姓名:郑家纯
职务:董事
证件号码:****
姓名:郑家成
职务:董事
证件号码:****
姓名:颜文英
职务:董事 | 证件号码:*****
姓名:沈小慧 [退出]
职务:董事
证件号码:*****
姓名:王汉军 [退出]
职务:董事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:****(1)
姓名:吴凤仪
职务:董事
证件号码:****
姓名:黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:****
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:****
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:****
姓名:郑家纯
职务:董事
证件号码:****
姓名:郑家成
职务:董事
证件号码:****
姓名:颜文英
职务:董事 | 2015-11-19 |
投资人变更 | 证件号码:*;
姓名:刘宇 职务:董事;证件号码:*; [新增]
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
姓名:雷鸣 职务:董事;证件号码:*; [新增]
1) 姓名:吴凤仪 职务:董事;证件号码:*;
黄兆民 职务:副董事长/总经理;证件号码:*;
6) 姓名:钱凤仪 职务:监事;证件号码:*;
9) 姓名:游美芬 职务:监事;证件号码:*;
郑家纯 职务:董事;证件号码:*;
郑家成 职务:董事;证件号码:*;
7) 姓名:颜文英 职务:董事; | 证件号码:*;
沈小慧 职务:董事;证件号码:*; [退出]
王汉军 职务:董事;证件号码:*; [退出]
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
1) 姓名:吴凤仪 职务:董事;证件号码:*;
黄兆民 职务:副董事长/总经理;证件号码:*;
6) 姓名:钱凤仪 职务:监事;证件号码:*;
9) 姓名:游美芬 职务:监事;证件号码:*;
郑家纯 职务:董事;证件号码:*;
郑家成 职务:董事;证件号码:*;
7) 姓名:颜文英 职务:董事; | 2015-11-19 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*
姓名:刘宇 [新增]
职务:董事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
姓名:雷鸣 [新增]
职务:董事
证件号码:*
1)
姓名:吴凤仪
职务:董事
证件号码:*
黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:*
6)
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:*
9)
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:*
郑家纯
职务:董事
证件号码:*
郑家成
职务:董事
证件号码:*
7)
姓名:颜文英
职务:董事 | 证件号码:*
沈小慧 [退出]
职务:董事
证件号码:*
王汉军 [退出]
职务:董事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
1)
姓名:吴凤仪
职务:董事
证件号码:*
黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:*
6)
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:*
9)
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:*
郑家纯
职务:董事
证件号码:*
郑家成
职务:董事
证件号码:*
7)
姓名:颜文英
职务:董事 | 2015-11-19 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*****
姓名:沈小慧
职务:董事
证件号码:*****
姓名:王汉军
职务:董事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:****(1) [新增]
姓名:吴凤仪 [新增]
职务:董事
证件号码:****
姓名:黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:****
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:****
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:****
姓名:郑家纯
职务:董事
证件号码:****
姓名:郑家成
职务:董事
证件号码:****
姓名:颜文英
职务:董事 | 证件号码:*****
姓名:沈小慧
职务:董事
证件号码:*****
姓名:王汉军
职务:董事
证件号码:*****4
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*****3
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*****
姓名:易发贵
职务:董事
证件号码:****
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:****
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:****
姓名:黄兆民
职务:董事
证件号码:****
姓名:范佐国 [退出]
职务:副董事长/总经理
证件号码:****
姓名:郑家纯
职务:董事
证件号码:****
姓名:郑家成
职务:董事
证件号码:****
姓名:颜文英
职务:董事 | 2014-09-09 |
投资人变更 | 证件号码:*;
沈小慧 职务:董事;证件号码:*;
王汉军 职务:董事;证件号码:*;
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
1) 姓名:吴凤仪 职务:董事;证件号码:*; [新增]
黄兆民 职务:副董事长/总经理;证件号码:*;
6) 姓名:钱凤仪 职务:监事;证件号码:*;
9) 姓名:游美芬 职务:监事;证件号码:*;
郑家纯 职务:董事;证件号码:*;
郑家成 职务:董事;证件号码:*;
7) 姓名:颜文英 职务:董事; | 证件号码:*;
沈小慧 职务:董事;证件号码:*;
王汉军 职务:董事;证件号码:*;
姓名:王家良 职务:监事;证件号码:*;
姓名:胡承启 职务:董事长;证件号码:*;
易发贵 职务:董事;证件号码:*;
6) 姓名:钱凤仪 职务:监事;证件号码:*;
9) 姓名:游美芬 职务:监事;证件号码:*;
黄兆民 职务:董事;证件号码:*;
范佐国 职务:副董事长/总经理;证件号码:*; [退出]
郑家纯 职务:董事;证件号码:*;
郑家成 职务:董事;证件号码:*;
7) 姓名:颜文英 职务:董事; | 2014-09-09 |
高级管理人员备案 | 证件号码:*
沈小慧
职务:董事
证件号码:*
王汉军
职务:董事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
1) [新增]
姓名:吴凤仪 [新增]
职务:董事
证件号码:*
黄兆民
职务:副董事长/总经理
证件号码:*
6)
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:*
9)
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:*
郑家纯
职务:董事
证件号码:*
郑家成
职务:董事
证件号码:*
7)
姓名:颜文英
职务:董事 | 证件号码:*
沈小慧
职务:董事
证件号码:*
王汉军
职务:董事
证件号码:*
姓名:王家良
职务:监事
证件号码:*
姓名:胡承启
职务:董事长
证件号码:*
易发贵
职务:董事
证件号码:*
6)
姓名:钱凤仪
职务:监事
证件号码:*
9)
姓名:游美芬
职务:监事
证件号码:*
黄兆民
职务:董事
证件号码:*
范佐国 [退出]
职务:副董事长/总经理
证件号码:*
郑家纯
职务:董事
证件号码:*
郑家成
职务:董事
证件号码:*
7)
姓名:颜文英
职务:董事 | 2014-09-09 |
投资人变更变更 | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司;
汉正街控股集团公司; [新增] | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司;
武汉市国有城乡建设投资集团公司; [退出] | 2014-04-04 |
地址变更变更 | 武汉市东西湖区常青花园8号小区1栋10层1、2室 | 武汉市东西湖区常青花园2小区40栋B单元 | 2014-04-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司;汉正街控股集团公司; | 英属维尔京群岛恒通发展有限公司;武汉市国有城乡建设投资集团公司; | 2014-04-04 |