深圳市普乐福科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区粤海街道南海大道3003号阳光华艺大厦A栋20D-02,我公司主要提供计算机软硬件的设计、技术开发、销售;数据库及计算机网络服务;国内贸易,经营货物及技术进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区粤海街道南海大道3003号阳光华艺大厦A栋20D-02
- 经理:
- 刘骐福
- 经理手机:
- 134****9893 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- LQF1965@126.COM
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | LQF1965@126.COM |
手机号码 | 134****9893 |
手机号码 | 133****9716 |
电子邮箱 | LHB1965@126.COM |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市普乐福科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘万芝 | 99.9% | 人民币49.95万元 |
郑肖飞 | 0.1% | 人民币0.05万元 |
深圳市普乐福科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
指定联系人 | 刘万芝 | 刘万芝 | 2021-03-11 |
成员 | 刘万芝(执行董事),刘万芝(总经理) | 刘骐福(总经理),刘骐福(执行董事) | 2020-12-02 |
章程 | - | - | 2020-12-02 |
指定联系人 | 刘万芝 | 刘万芝 | 2020-12-02 |
升级换照 | - | - | 2020-12-02 |
负责人 | 刘万芝 [新增] | 刘骐福 [退出] | 2020-12-02 |
董事长或执行董事成员 | 刘万芝(执行董事), [新增] 刘万芝(总经理) [新增] | 刘骐福(总经理), [退出] 刘骐福(执行董事) [退出] | 2020-12-02 |
股权和公证书 | - | - | 2020-12-02 |
投资人 | 郑肖飞 05(万元)0.10% 刘万芝 49.95(万元)99.90% [新增] | 郑肖飞 05(万元)0.10% 刘骐福 49.95(万元)99.90% [退出] | 2020-12-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-02 | 2018-05-10 | 2020-12-02 |
总经理 | 刘万芝(执行董事), [新增] 刘万芝(总经理) [新增] | 刘骐福(总经理), [退出] 刘骐福(执行董事) [退出] | 2020-12-02 |
成员 | 郑肖飞(监事) | 严章建(监事) | 2018-05-28 |
投资人 | 郑肖飞 05(万元)0.10% 刘骐福 49.95(万元)99.90% | 刘骐福 49.95(万元)99.90% 严章建 05(万元)0.10% | 2018-05-28 |
高级管理人员备案 | 监事:郑肖飞 [新增] | 监事:严章建 [退出] | 2018-05-28 |
投资人变更 | 股东名称:郑肖飞、出资额:50000、出资比例:.100000; [新增] 股东名称:刘骐福、出资额:49.950000、出资比例:99.900000; | 股东名称:刘骐福、出资额:49.950000、出资比例:99.900000; 股东名称:严章建、出资额:50000、出资比例:.100000; [退出] | 2018-05-28 |
投资人变更 | 名称:郑肖飞,出资额:5,出资比例:.1 [新增] 名称:刘骐福,出资额:49.95,出资比例:99.9 | 名称:刘骐福,出资额:49.95,出资比例:99.9 名称:严章建,出资额:5,出资比例:.1 [退出] | 2018-05-28 |
监事信息 | 郑肖飞(监事) [新增] | 严章建(监事) [退出] | 2018-05-28 |
章程备案 | 2018-05-10 | 1900-01-01 | 2018-05-28 |
统一社会信用代码 | *****0XJ | - | 2017-12-18 |
其他事项备案 | *****0XJ | - | 2017-12-18 |
深圳市普乐福科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
严章建 | 监事 |
刘骐福 | 执行(常务)董事 |
刘骐福 | 总经理 |
本页是 [深圳市普乐福科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。