欢迎来到青铜峡市利琼商贸有限公司,自2000年01月27日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于吴忠这个充满活力和机遇的城市。塞上江南吴忠作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,预包装食品、乳制品的零售;烟、五金、家电、建材、日杂、百货、干鲜果、农副产品、办公用品、电脑耗材、烟花爆竹销售*是我们的强项 。
利琼商贸以30万元注册资本为基础,凭借着冯彩利法人代表的领导力,成功走过25年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 青铜峡市小坝镇新民街4-2号 -
- 经理:
- 冯彩利
- 经理手机:
- 136****2226 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 779391732@Qqq.com
- 邮政编码:
- 751100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****2226 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 青铜峡市利琼商贸有限公司 |
简称: | 利琼商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售;烟、五金、家电、建材、日杂、百货、干鲜果、农副产品、办公用品、电脑耗材、烟花爆竹(凭证经营)销售* |
营业执照号码: | 640381200006199 |
发证机关: | 青铜峡市市场监督管理局 |
核准日期: | 2011-11-16 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2000年01月27日 |
注册资本: | 30万元 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 青铜峡市贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 吴忠企业网 » 青铜峡市 » 青铜峡市小坝镇 |
顺企编码: | 39674785 |
青铜峡市利琼商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
冯彩利 | 20万 | |
李学兵 | 10.0万 |
青铜峡市利琼商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 无 | 无 | 2017-03-28 |
国有企业改制为公司 | 无 | 无 | 2017-03-28 |
许可经营项目变更 | *****W | 无 | 2017-03-28 |
统一社会信用代码变更 | *****W | - | 2017-03-28 |
修改分支机构变更 | - | - | 2017-03-28 |
统一社会信用代码变更 | 91640381625086115W | 2017-03-28 | |
修改分支机构变更 | 2017-03-28 | ||
经营范围变更 | 一般经营项目:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售;烟、五金、家电、建材、日杂、百货、干鲜果、农副产品、办公用品、电脑耗材、烟花爆竹(凭证经营)销售***; | 一般经营项目:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售;烟、五金、家电、建材、日杂、百货、干鲜果、农副产品、办公用品、电脑耗材销售***; | 2015-01-29 |
经营期限(营业期限)变更 | 经营期限起2004-01-01;经营期限止长期 | 经营期限起2004-01-01;经营期限止2014-12-31 | 2014-12-29 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 执行董事兼总经理,冯彩利,****;监事,马德琼,****; | 执行董事,马德力,****;监事,马德琼,****; | 2014-03-20 |
投资人(股权)变更 | 李学兵 ****冯彩利 **** | 李学兵 ****;马德琼 ****; | 2014-03-20 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,冯彩利,**** [新增] 监事,马德琼,**** | 执行董事,马德力,**** [退出] 监事,马德琼,**** | 2014-03-20 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:冯彩利 | 证件号码:****,姓名:马德力 | 2014-03-20 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:冯彩利 | 证件号码:*****姓名:马德力 | 2014-03-20 |
负责人变更 | 证件号码:*****8,姓名:冯彩利 | 证件号码:*****3,姓名:马德力 | 2014-03-20 |
投资人变更 | 李学兵,出资10万,占33.3333%,实缴出资10万; 冯彩利,出资20万,占66.67%,实缴出资20万; [新增] | 李学兵,出资10万,占33.3333%,实缴出资10万; 马德琼,出资20万,占66.6667%,实缴出资20万; [退出] | 2014-03-20 |
主要人员变更 | 执行董事兼总经理,冯彩利,**** [新增] 监事,马德琼,**** [新增] | 执行董事,**** 监事,**** | 2014-03-20 |
投资人变更 | 李学兵 [新增] ****冯彩利 [新增] **** [新增] | 李学兵 ****; [退出] 马德琼 ****; [退出] | 2014-03-20 |
青铜峡市利琼商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冯彩利 | 执行董事兼总经理 |
马德琼 | 监事 |
青铜峡市利琼商贸有限公司的行政处罚
青铜峡工商处字(2015)19号 | 广告违法行为 | 青铜峡市工商行政管理局 | 2015-03-31 | 2015-03-31 |
青铜峡市利琼商贸有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
青铜峡市利琼商贸有限公司德力分公司 | 青铜峡市宾馆对面 | 2000-07-08 00:00:00.000 |
本页是 [青铜峡市利琼商贸有限公司] 在顺企网吴忠黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。