深圳市海之广投资有限公司是一家集包装、开发、制作、酒类推广策划、销售于一体的综合性投资公司。
旗下深圳市海广包装设计有限公司专注于产品技术研发和质量管理,有多名专业的酒类包装设计师和包装工艺师。
酒业部;是贵州李兴发酒业有限公司出品“李酒师1965酒”、“贵师酒”、及“九暹酒”高端酱香型酒的全国品牌文化推广中心。公司拥有一批实干,拼搏。营销理念超前的专业营销团队。在全国成立了几大区,专立于酒品牌的推广。
海之广投资有限公司始终秉承“诚信、创新、超越”的企业精神,以酒业、包装酒类开发为多元发展的战略。公司办公室面积数百平方米,包装工厂面积达数千平方,具备加工各类精品酒类包装的生产能力,设备齐全,管理完善,加工精良,服务周到。长期为国内各大名酒厂服务,专注中小型酒厂的包装开发及推广。
公司现推广产品:高端产品“李酒师1965”、高端商务用酒“九暹酒”;中端商务用酒“贵师酒”,均是酱香型白酒的杰出代表。承招各地有实力的经销商共同打造酱香品牌。
海之广投资有限公司“为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨,以先进的管理,优质的产品服务客户。为实现“出品优良产品”的目标不懈努力。随着公司企业文化建设不断加强,有效的推动和保证了企业的快速发展。
深圳市海之广投资有限公司期待与您精诚合作、共创多赢!
旗下深圳市海广包装设计有限公司专注于产品技术研发和质量管理,有多名专业的酒类包装设计师和包装工艺师。
酒业部;是贵州李兴发酒业有限公司出品“李酒师1965酒”、“贵师酒”、及“九暹酒”高端酱香型酒的全国品牌文化推广中心。公司拥有一批实干,拼搏。营销理念超前的专业营销团队。在全国成立了几大区,专立于酒品牌的推广。
海之广投资有限公司始终秉承“诚信、创新、超越”的企业精神,以酒业、包装酒类开发为多元发展的战略。公司办公室面积数百平方米,包装工厂面积达数千平方,具备加工各类精品酒类包装的生产能力,设备齐全,管理完善,加工精良,服务周到。长期为国内各大名酒厂服务,专注中小型酒厂的包装开发及推广。
公司现推广产品:高端产品“李酒师1965”、高端商务用酒“九暹酒”;中端商务用酒“贵师酒”,均是酱香型白酒的杰出代表。承招各地有实力的经销商共同打造酱香品牌。
海之广投资有限公司“为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨,以先进的管理,优质的产品服务客户。为实现“出品优良产品”的目标不懈努力。随着公司企业文化建设不断加强,有效的推动和保证了企业的快速发展。
深圳市海之广投资有限公司期待与您精诚合作、共创多赢!
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 137****5630 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市海之广投资有限公司 |
简称: | 海之广投资 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计及销售;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);预包装食品(不含复热预包装食品)批发(非实物方式)(《食品流通许可证》有效期至2014年11月7日);酒类... |
营业执照号码: | 440306102802812 |
发证机关: | 龙华局 |
核准日期: | 2013-06-14 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年08月22日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.szhzgtz.c |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 宝安区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区龙华 |
顺企编码: | 39688365 |
深圳市海之广投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蒲志刚 | 50% | 人民币50万元 |
彭检英 | 50% | 人民币50万元 |
深圳市海之广投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2020-06-23 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区忠信路9号汇亿大厦1709 | 深圳市龙华新区大浪街道乌石岗工业区2栋4楼 | 2020-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-09 | 2017-11-22 | 2020-06-23 |
升级换照 | - | - | 2020-06-23 |
投资人 | 彭检英 50(万元)50% 蒲志刚 50(万元)50% | 彭检英 100(万元)100% | 2017-11-22 |
投资人变更 | 股东名称:彭检英、出资额:50( - 50% )、出资比例:50; 股东名称:蒲志刚、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:彭检英、出资额:100、出资比例:100; | 2017-11-22 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-11-22 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-11-22 |
投资人变更 | 名称:彭检英,出资额:50( - 50% ),出资比例:50 名称:蒲志刚,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:彭检英,出资额:100,出资比例:100 | 2017-11-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-22 | 2016-11-15 | 2017-11-22 |
成员 | 彭检英 100(万元)100% | 张海勇 90(万元)90% 彭检英 10(万元)10% | 2016-11-16 |
成员 | 彭检英 | 张海勇 | 2016-11-16 |
期限 | 自2007-08-22至5000-01-01 | 自2007-08-22至2017-08-22 | 2016-11-16 |
成员 | 彭检英(总经理),张海勇(监事),彭检英(执行董事) | 彭检英(监事),张海勇(总经理),张海勇(执行董事) | 2016-11-16 |
投资人 | 彭检英 100(万元)100% | 彭检英 10(万元)10% 张海勇 90(万元)90% | 2016-11-16 |
负责人 | 彭检英 | 张海勇 | 2016-11-16 |
投资人变更 | 股东名称:彭检英、出资额:100( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:张海勇、出资额:90、出资比例:90; [退出] 股东名称:彭检英、出资额:10、出资比例:10; | 2016-11-16 |
负责人变更 | 股东:彭检英; 总经理:彭检英; 法定代表人:彭检英; 监事:张海勇; 董事长:彭检英; | 股东:张海勇; 法定代表人:张海勇; 股东:彭检英; 董事长:张海勇; 监事:彭检英; 总经理:张海勇; | 2016-11-16 |
高管人员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
监事成员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
章程 | 2016-11-16 | ||
董事成员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
股东(投资人) | 彭检英 100(万元) 100% | 张海勇 90(万元) 90% 彭检英 10(万元) 10% | 2016-11-16 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-11-16 |
期限变更 | 2007-08-22,5000-01-01 | 2007-08-22,2017-08-22 | 2016-11-16 |
投资人变更 | 名称:彭检英,出资额:100( + 900% ),出资比例:100 | 名称:彭检英,出资额:10,出资比例:10 名称:张海勇,出资额:90,出资比例:90 [退出] | 2016-11-16 |
董事长或执行董事成员 | 彭检英(执行董事) [新增] | 张海勇(执行董事) [退出] | 2016-11-16 |
监事信息 | 张海勇(监事) [新增] | 彭检英(监事) [退出] | 2016-11-16 |
高管人员 | 彭检英(总经理) [新增] | 张海勇(总经理) [退出] | 2016-11-16 |
期限变更 | 永续经营 | 从2007-08-22至2017-08-22 | 2016-11-16 |
法定代表人 | 彭检英 | 张海勇 | 2016-11-16 |
股东 | 彭检英 100( + 900% )(万元) 100% | 张海勇 90(万元) 90% [退出] 彭检英 10(万元) 10% | 2016-11-16 |
高级管理人员备案 | 监事:张海勇 [新增] 执行董事:彭检英 [新增] 总经理:彭检英 [新增] | 执行董事:张海勇 [退出] 总经理:张海勇 [退出] 监事:彭检英 [退出] | 2016-11-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-16 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-11-16 |
董事成员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
经营期限 | 永续经营 | 自2007年8月22日起至2017年8月22日止 | 2016-11-16 |
章程 | - | - | 2016-11-16 |
监事成员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
高管人员 | 彭检英(总经理) 彭检英(执行(常务)董事) 张海勇(监事) | 彭检英(监事) 张海勇(总经理) 张海勇(执行(常务)董事) | 2016-11-16 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2016-10-27 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2016-10-27 |
一照一码升级 | - | - | 2016-10-27 |
住所 | 深圳市龙华新区大浪街道乌石岗工业区2栋4楼 | 深圳市宝安区民治街道新牛社区民治大道展滔科技大厦13A楼13A01室(办公场所) | 2016-10-27 |
一照一码升级 | 2016-10-27 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-06-14 |
其他事项备案 | - | - | 2011-12-01 |
审批项目 | 食品流通许可证广东省酒类批发许可证 | 食品流通许可证 | 2011-12-01 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计及销售;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);预包装食品(不含复热预包装食品)批发(非实物方式)(《食品流通许可证》有效期至2014年11月7日);酒类批发(凭许可征经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计及销售;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);预包装食品(不含复热预包装食品)批发(非实物方式)(《食品流通许可证》有效期至2014年11月7日);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2011-12-01 |
其他事项备案 | - | - | 2011-11-15 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计及销售;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);预包装食品(不含复热预包装食品)批发(非实物方式)(《食品流通许可证》有效期至2014年11月7日);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2011-11-15 |
审批项目 | 食品流通许可证 | - | 2011-11-15 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);产品包装设计;品牌策划;从事广告业务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2011-05-18 |
地址变更 | 深圳市宝安区民治街道新牛社区民治大道展滔科技大厦13A楼13A01室(办公场所) | 深圳市宝安区新安二区龙井路62号301D(办公场所) | 2011-05-18 |
股权 | 彭检英(监事), [新增] 张海勇(总经理), [新增] 张海勇(执行董事) [新增] | 陆晓毅(执行董事), [退出] 廖娟(监事), [退出] 陆晓毅(总经理) [退出] | 2011-03-23 |
负责人变更 | - | - | 2011-03-23 |
股权 | 张海勇 [新增] | 陆晓毅 [退出] | 2011-03-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-03-23 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2017-08-22 | 2011-03-23 |
股权 | 彭检英 10(万元)10% [新增] 张海勇 90(万元)90% [新增] | 廖娟 30(万元)30% [退出] 陆晓毅 70(万元)70% [退出] | 2011-03-23 |
成员 | 彭检英(监事),张海勇(总经理),张海勇(执行董事) | 陆晓毅(执行董事),廖娟(监事),陆晓毅(总经理) | 2011-03-23 |
投资人 | 彭检英 10(万元)10% 张海勇 90(万元)90% | 廖娟 30(万元)30% 陆晓毅 70(万元)70% | 2011-03-23 |
负责人 | 张海勇 | 陆晓毅 | 2011-03-23 |
董事长或执行董事成员 | 张海勇(执行董事) [新增] | 陆晓毅(执行董事) [退出] | 2011-03-23 |
投资人变更 | 名称:彭检英,出资额:10,出资比例:10 [新增] 名称:张海勇,出资额:90,出资比例:90 [新增] | 名称:廖娟,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:陆晓毅,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2011-03-23 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2017-08-22 | 2011-03-23 |
监事信息 | 彭检英(监事) [新增] | 廖娟(监事) [退出] | 2011-03-23 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 计算机、通讯设备的销售;电子产品的科技开发(不含生产和加工项目)、技术服务;国内商业、物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2011-03-23 |
高管人员 | 张海勇(总经理) [新增] | 陆晓毅(总经理) [退出] | 2011-03-23 |
名称变更 | 深圳市海之广投资有限公司 | 深圳市诺讯科技有限公司 | 2011-03-23 |
深圳市海之广投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张海勇 | 监事 |
彭检英 | 执行(常务)董事 |
彭检英 | 总经理 |
深圳市海之广投资有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15283194 | 贵师酱酒 | 酒 | 33 | 商标注册申请完成 | 2014-09-03 | |
14854813 | 图形 | 酒 | 33 | 商标无效 | 2014-06-12 | |
13145617 | 贵师 GUI SHI JIU | 酒 | 33 | 商标注册申请完成 | 2013-08-27 | |
11547301 | 九进 | 酒 | 33 | 商标已注册 | 2012-09-26 | |
11218660 | 图形 | 酒 | 33 | 商标无效 | 2012-07-17 | |
10482819 | 海之广 | 酒 | 33 | 商标已注册 | 2012-02-13 | |
9056684 | 贵师酒 | 酒 | 33 | 商标转让完成 | 2011-01-14 |
深圳市海之广投资有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
东莞市铸晟塑胶制品有限公司与深圳市海之广投资有限公司票据纠纷 | 2014-06-12 | (2014)深宝法民二初字第616号 |
(2015)深宝法公执字第1035-2号执行裁定书 | 2015-08-12 | (2015)深宝法公执字第1035-2号 |
王在堂污染环境罪一审刑事判决书 | 2015-08-11 | (2015)深宝法龙刑初字第1193号 |
李冰清与张金生、深圳市海之广投资有限公司等机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 2015-08-10 | (2015)深宝法龙民初字第707号 |
东莞市铸晟塑料制品有限公司与深圳市海之广投资有限公司合同普通执行(宝)盖章-(财产申报)执行裁定书 | 2014-07-21 | (2014)深宝法龙执字第911-1号 |
本页是 [深圳市海之广投资有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司