变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N23区龙光世纪大厦1栋1003 | 深圳市龙华新区民治街道民乐翠园16栋08A-1 | 2018-12-25 |
章程备案 | 2018-12-19 | 2018-12-10 | 2018-12-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-12-10 |
成员 | 张锃(监事),朱梦箫(执行董事),朱梦箫(总经理) | 邓小林(执行董事),邓小林(总经理),范耿(监事) | 2018-12-10 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/3286836023-c2325609905" target = "_blank">朱梦箫 30(万元)100% | ="https://www.tianyancha.com/company/3288469595" target="_blank">深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司 30(万元)100% | 2018-12-10 |
负责人 | 朱梦箫 | 邓小林 | 2018-12-10 |
投资人变更 | 股东名称:朱梦箫、出资额:30、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司、出资额:30、出资比例:100; [退出] | 2018-12-10 |
高级管理人员备案 | 监事:张锃 [新增]
总经理:朱梦箫 [新增]
执行董事:朱梦箫 [新增] | 总经理:邓小林 [退出]
监事:范耿 [退出]
执行董事:邓小林 [退出] | 2018-12-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-12-10 |
负责人变更 | 监事:张锃;
法定代表人:朱梦箫;
董事长:朱梦箫;
总经理:朱梦箫;
股东:; | 董事长:邓小林;
股东:深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司;
法定代表人:邓小林;
总经理:邓小林;
监事:范耿; | 2018-12-10 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2018-12-10 |
章程备案 | 2018-12-10 | 1900-01-01 | 2018-12-10 |
成员 | 邓小林(执行董事),邓小林(总经理) | 孙吉福(总经理),孙吉福(执行董事) | 2017-05-19 |
负责人 | 邓小林 | 孙吉福 | 2017-05-19 |
负责人变更 | 董事长:邓小林;
总经理:邓小林;
法定代表人:邓小林; | 总经理:孙吉福;
法定代表人:孙吉福;
董事长:孙吉福; | 2017-05-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:邓小林 [新增]
总经理:邓小林 [新增] | 执行董事:孙吉福 [退出]
总经理:孙吉福 [退出] | 2017-05-19 |
总经理 | 邓小林(总经理) [新增] | 孙吉福(总经理) [退出] | 2017-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 邓小林(执行董事) [新增] | 孙吉福(执行董事) [退出] | 2017-05-19 |
高管人员 | 范耿(监事)
邓小林(执行(常务)董事) [新增]
邓小林(总经理) [新增] | 范耿(监事)
孙吉福(执行(常务)董事) [退出]
孙吉福(总经理) [退出] | 2017-05-19 |
董事成员 | 范耿(监事)
邓小林(执行(常务)董事) [新增]
邓小林(总经理) [新增] | 范耿(监事)
孙吉福(执行(常务)董事) [退出]
孙吉福(总经理) [退出] | 2017-05-19 |
法定代表人 | 邓小林 | 孙吉福 | 2017-05-19 |
统一社会信用代码 | *****X | - | 2016-09-30 |
成员 | 孙吉福(总经理),范耿(监事),孙吉福(执行董事) | 赵艳军(执行董事),赵艳军(总经理),刘得朋(监事) | 2016-09-30 |
负责人 | 孙吉福 | 赵艳军 | 2016-09-30 |
其他事项备案 | 股东名称:深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司、出资额:30、出资比例:100; | 股东名称:赵艳军、出资额:30、出资比例:100; | 2016-09-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-30 |
负责人变更 | 董事长:孙吉福;
监事:范耿;
法定代表人:孙吉福;
总经理:孙吉福; | 监事:刘得朋;
股东:赵艳军;
法定代表人:赵艳军;
总经理:赵艳军;
董事长:赵艳军; | 2016-09-30 |
高级管理人员备案 | 监事:范耿 [新增]
执行董事:孙吉福 [新增]
总经理:孙吉福 [新增] | 监事:刘得朋 [退出]
总经理:赵艳军 [退出]
执行董事:赵艳军 [退出] | 2016-09-30 |
股权 | 深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司 30(万元) 100% | 赵艳军 30(万元) 100% | 2016-09-30 |
高管人员 | 孙吉福(执行(常务)董事) 孙吉福(总经理) 范耿(监事) | 刘得朋(监事) 赵艳军(总经理) 赵艳军(执行(常务)董事) | 2016-09-30 |
监事成员 | 孙吉福(执行(常务)董事) 孙吉福(总经理) 范耿(监事) | 刘得朋(监事) 赵艳军(总经理) 赵艳军(执行(常务)董事) | 2016-09-30 |
董事成员 | 孙吉福(执行(常务)董事) 孙吉福(总经理) 范耿(监事) | 刘得朋(监事) 赵艳军(总经理) 赵艳军(执行(常务)董事) | 2016-09-30 |
法定代表人(负责人) | 孙吉福 | 赵艳军 | 2016-09-30 |
一照一码升级 | | | 2016-09-30 |
其他事项备案 | *****X | - | 2016-09-30 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1151 | 2016-09-30 |
董事长或执行董事成员 | 孙吉福(执行董事) [新增] | 赵艳军(执行董事) [退出] | 2016-09-30 |
监事信息 | 范耿(监事) [新增] | 刘得朋(监事) [退出] | 2016-09-30 |
高管人员 | 孙吉福(总经理) [新增] | 赵艳军(总经理) [退出] | 2016-09-30 |
监事成员 | 范耿(监事) [新增]
孙吉福(执行(常务)董事) [新增]
孙吉福(总经理) [新增] | 刘得朋(监事) [退出]
赵艳军(总经理) [退出]
赵艳军(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-30 |
高管人员 | 范耿(监事) [新增]
孙吉福(执行(常务)董事) [新增]
孙吉福(总经理) [新增] | 刘得朋(监事) [退出]
赵艳军(总经理) [退出]
赵艳军(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-30 |
董事成员 | 范耿(监事) [新增]
孙吉福(执行(常务)董事) [新增]
孙吉福(总经理) [新增] | 刘得朋(监事) [退出]
赵艳军(总经理) [退出]
赵艳军(执行(常务)董事) [退出] | 2016-09-30 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-30 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-30 |
股权 | 深圳市鼎信丰餐饮管理有限公司 30(万元) 100% [新增] | 赵艳军 30(万元) 100% [退出] | 2016-09-30 |