变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 刘晓冬 | 许细奴 | 2020-08-10 |
成员 | 刘晓冬
10(万元)1%
深圳茗创商业有限公司
990(万元)99% | 许细奴
300(万元)30%
深圳金国汇投资管理集团有限公司
700(万元)70% | 2020-08-10 |
成员 | 刘晓冬(执行董事),李华兵(监事),刘晓冬(总经理) | 许细奴(执行董事),许细奴(总经理),李华兵(监事) | 2020-08-10 |
升级换照 | - | - | 2020-08-10 |
负责人 | 刘晓冬 [新增] | 许细奴 [退出] | 2020-08-10 |
董事长或执行董事成员 | 刘晓冬(执行董事), [新增]
李华兵(监事),
刘晓冬(总经理) [新增] | 许细奴(执行董事), [退出]
许细奴(总经理), [退出]
李华兵(监事) | 2020-08-10 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-10 |
章程 | - | - | 2020-08-10 |
投资人 | 刘晓冬 10(万元)1% [新增]
深圳茗创商业有限公司 990(万元)99% [新增] | 许细奴 300(万元)30% [退出]
深圳金国汇投资管理集团有限公司 700(万元)70% [退出] | 2020-08-10 |
总经理 | 刘晓冬(执行董事), [新增]
李华兵(监事),
刘晓冬(总经理) [新增] | 许细奴(执行董事), [退出]
许细奴(总经理), [退出]
李华兵(监事) | 2020-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-04 | 2015-10-23 | 2020-08-10 |
成员 | 许细奴 | 黎燕萍 | 2018-09-12 |
成员 | 李华兵(监事),许细奴(执行董事),许细奴(总经理) | 黎燕萍(执行董事),黎燕萍(总经理),许细奴(监事) | 2018-09-12 |
负责人 | 许细奴 | 黎燕萍 | 2018-09-12 |
负责人变更 | 监事:李华兵;
董事长:许细奴;
法定代表人:许细奴;
总经理:许细奴; | 法定代表人:黎燕萍;
总经理:黎燕萍;
监事:许细奴;
董事长:黎燕萍; | 2018-09-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:许细奴 [新增]
执行董事:许细奴 [新增]
监事:李华兵 [新增] | 监事:许细奴 [退出]
执行董事:黎燕萍 [退出]
总经理:黎燕萍 [退出] | 2018-09-12 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2017-08-01 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2017-08-01 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2320712752-c2320712751" target = "_blank">许细奴 300(万元)30% ="https://www.tianyancha.com/company/2320712754" target="_blank">深圳金国汇投资管理集团有限公司 700(万元)70% | ="https://www.tianyancha.com/company/2320712754" target="_blank">深圳金国汇投资管理有限公司 700(万元)70% = "https://www.tianyancha.com/human/2320712752-c2320712751" target = "_blank">许细奴 300(万元)30% | 2015-10-30 |
投资人变更 | 股东名称:深圳金国汇投资管理集团有限公司、出资额:700、出资比例:70; [新增]
股东名称:许细奴、出资额:300、出资比例:30; | 股东名称:深圳金国汇投资管理有限公司、出资额:700、出资比例:70; [退出]
股东名称:许细奴、出资额:300、出资比例:30; | 2015-10-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-30 |
投资人变更 | 名称:许细奴,出资额:300,出资比例:30
名称:深圳金国汇投资管理集团有限公司,出资额:700,出资比例:70 [名称变更] | 名称:深圳金国汇投资管理有限公司,出资额:700,出资比例:70
名称:许细奴,出资额:300,出资比例:30 | 2015-10-30 |
章程 | - | - | 2015-10-30 |
股东 | 许细奴 300(万元) 30%
深圳金国汇投资管理集团有限公司 700(万元) 70% [名称变更] | 深圳金国汇投资管理有限公司 700(万元) 70%
许细奴 300(万元) 30% | 2015-10-30 |
章程 | | | 2015-10-30 |
股东(投资人) | 深圳金国汇投资管理有限公司 700(万元) 70% 许细奴 300(万元) 30% | 许细奴 300(万元) 30% 深圳金国汇投资管理集团有限公司 700(万元) 70% | 2015-10-30 |