鞍山鸿发机车设备有限公司,办公室地址位于东北地区Zui大的钢铁工业城市鞍山,鞍山市铁东区卫生街11号,我公司主要提供机车配件、家具、通讯器材、日用杂品、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货、五金交电经销;计算机及软件、办公用品及设备维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
鞍山鸿发机车设备有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘淑玲 | 80% | 人民币160.0万元 |
史景毅 | 20% | 人民币40.0万元 |
鞍山鸿发机车设备有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 200 | 50 | 2018-06-12 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2018-06-12 |
注册资本变更 | 200 | 50 | 2018-06-11 |
期限变更 | 2035-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-04 |
期限变更 | 2035-03-30 | 2018-05-30 | 2018-06-03 |
负责人变更 | 王建筑 | 史景毅 | 2015-01-07 |
经营范围变更 | 机车配件、家具、通讯器材、日用杂品、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货、五金交电经销;计算机及软件、办公用品及设备维修。 | 计算机及软件、办公用品及设备维修;家具、通讯器材、日用杂品(不含烟花爆竹)、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货经销。 | 2015-01-07 |
高级管理人员备案 | 王建筑经理 [新增] 王建筑执行董事 [新增] 刘淑玲监事 | 史景毅执行董事兼总经理 [退出] 刘淑玲监事 | 2015-01-07 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 鞍山鸿发机车设备有限公司 | 鞍山鸿发办公设备有限公司 | 2015-01-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1王建筑经理;2王建筑执行董事;3刘淑玲监事; | 1史景毅执行董事兼总经理;2刘淑玲监事; | 2015-01-07 |
经营范围变更 | 机车配件、家具、通讯器材、日用杂品、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货、五金交电经销;计算机及软件、办公用品及设备维修。 | 计算机及软件、办公用品及设备维修;家具、通讯器材、日用杂品(不含烟花爆竹)、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货经销。 | 2015-01-06 |
名称变更 | 鞍山鸿发机车设备有限公司 | 鞍山鸿发办公设备有限公司 | 2015-01-06 |
高级管理人员备案 | 1王建筑经理;2王建筑执行董事;3刘淑玲监事; | 1史景毅执行董事兼总经理;2刘淑玲监事; | 2015-01-06 |
负责人变更 | 王建筑 | 史景毅 | 2015-01-06 |
期限变更 | 2018-05-30 | 2009-08-31 | 2009-08-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 计算机及软件、办公用品及设备维修;家具、通讯器材、日用杂品(不含烟花爆竹)、礼品、一般劳保用品、洗涤用品、化妆品、日用百货经销。 | 计算机及软件、办公用品及设备销售、维修、家具、通讯器材、日用杂品(不含烟花爆竹)、礼品、一般劳保用品经销。 | 2009-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1史景毅执行董事兼总经理;2刘淑玲监事; | 1梁进权执行董事兼总经理;2梁伟监事; | 2008-06-05 |
投资人信息变更 | 1刘淑玲;2史景毅; | 1梁进权;2梁伟; | 2008-06-05 |
负责人变更 | 史景毅 | 梁进权 | 2008-06-05 |
投资人变更 | 1刘淑玲;2史景毅; | 1梁进权;2梁伟; | 2008-06-05 |
高级管理人员备案 | 史景毅执行董事兼总经理 [新增] 刘淑玲监事 [新增] | 梁进权执行董事兼总经理 [退出] 梁伟监事 [退出] | 2008-06-05 |
投资人变更 | 刘淑玲; [新增] 史景毅; [新增] | 梁进权; [退出] 梁伟; [退出] | 2008-06-05 |
鞍山鸿发机车设备有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘淑玲 | 监事 |
王建筑 | 经理 |
王建筑 | 执行董事 |
本页是 [鞍山鸿发机车设备有限公司] 在顺企网鞍山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。