变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡利君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 费晓枫; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 卫光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 薛明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 蔡利君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 卫光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 薛明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2022-10-31 |
投资人变更 | 企业名称: 深圳安普发展有限公司; 出资额: 31200( + 11.11111% ); 百分比: 100 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 3120; 百分比: 10 [退出]
企业名称: 深圳安普发展有限公司; 出资额: 28080; 百分比: 90 | 2021-12-09 |
管辖机关变更 | 西安市市场监督管理局经开区分局 | 西安市市场监督管理局经开区分局 | 2021-12-09 |
住所变更 | 陕西省西安经济技术开发泾渭新城吉兴路8号 | 西安经济技术开发区尚稷路8号 | 2021-12-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡利君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 卫光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 薛明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 蔡利君; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 卫光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 杨晓军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出] | 2021-12-09 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710299 | 原邮政编码: | 2021-12-09 |
企业类型变更 | 1123--有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 1190--其他有限责任公司 | 2021-12-09 |
管辖单位变更 | (经开)泾渭新城市场监督管理所 | (经开)尚稷路市场监督管理所 | 2021-12-09 |
投资人变更 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 3120( + 7.21649% ); 百分比: 10
企业名称: 深圳安普发展有限公司; 出资额: 28080( + 7.21649% ); 百分比: 90 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2910; 百分比: 10
企业名称: 深圳安普发展有限公司; 出资额: 26190; 百分比: 90 | 2020-09-27 |
注册资本变更 | 31200( + 7.21649% ) | 29100 | 2020-09-27 |
负责人变更 | 卫光 | 包海兵 | 2020-04-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡利君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 卫光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 杨晓军; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 包海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 刘阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 杨新林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2020-04-09 |
投资人变更 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2910; 百分比: 10
企业名称: 深圳安普发展有限公司; 出资额: 26190; 百分比: 90 [名称变更] | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2910; 百分比: 10
企业名称: 深圳平安不动产工业物流有限公司; 出资额: 26190; 百分比: 90 | 2020-04-09 |
法定代表人变更 | 卫光 | 包海兵 | 2020-04-09 |
集团总注册资本变更 | 29100( + 29.91071% ) | 22400 | 2019-09-19 |
投资人变更 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2910( + 29.91071% ); 百分比: 10
企业名称: 深圳平安不动产工业物流有限公司; 出资额: 26190( + 29.91071% ); 百分比: 90 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2240; 百分比: 10
企业名称: 深圳平安不动产工业物流有限公司; 出资额: 20160; 百分比: 90 | 2019-09-19 |
执照副本数变更 | 1 | 1 | 2018-07-19 |
行业代码变更 | 5291:流动货摊零售 | 5290:货摊、无店铺及其他零售业 | 2018-07-19 |
补发执照 | 办理补发执照业务 | - | 2018-07-19 |
负责人变更 | 包海兵 | 陈沛彬 | 2017-08-17 |
投资者变更 | 包海兵 [新增] | 陈沛彬 [退出] | 2017-08-17 |
主要人员备案 | 姓名: 包海兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 刘阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 伍恒; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 杨新林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 陈沛彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 丁凌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 刘阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
姓名: 杨新林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-08-17 |
董事备案 | 姓名: 包海兵;证件号码*********; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 刘阳阳;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 伍恒;证件号码*********; 职位: 董事 [新增]
姓名: 杨新林;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 陈沛彬;证件号码*********; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 丁凌;证件号码*********; 职位: 董事 [退出]
姓名: 刘阳阳;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理
姓名: 杨新林;证件号码*********; 职位: 监事 | 2017-08-17 |
经营范围变更 | 仓储设施的建设、管理、租赁;仓储服务(易燃易爆危险品除外);物业管理及信息咨询。(上述经营范围中涉及许可项目的;凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营) | 许可经营项目:*** 一般经营项目:仓储设施的建设、管理、租赁;仓储服务(易燃易爆危险品除外);物业管理及信息咨询。(上述经营范围涉及许可经营项目的;凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营;未经许可不得经营) | 2017-08-17 |
投资人变更 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2240; 百分比: 10
企业名称: 深圳平安不动产工业物流有限公司; 出资额: 20160; 百分比: 90 | 企业名称: 西安卓因特企业管理咨询有限公司; 出资额: 2240; 百分比: 10
企业名称: 深圳平安不动产工业物流有限公司; 出资额: 20160; 百分比: 90 | 2017-08-17 |
法定代表人变更 | 包海兵 | 陈沛彬 | 2017-08-17 |
主要人员备案 | 姓名: 陈沛彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 丁凌; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 刘阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨新林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 陈沛彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 丁凌; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 王晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 杨新林; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2016-07-13 |
董事备案 | 姓名: 陈沛彬;证件号码*********; 职位: 董事长
姓名: 丁凌;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 刘阳阳;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理 [新增]
姓名: 杨新林;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 陈沛彬;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 丁凌;证件号码*********; 职位: 董事
姓名: 王晖;证件号码*********; 职位: 董事兼总经理 [退出]
姓名: 杨新林;证件号码*********; 职位: 监事 | 2016-07-13 |